Вакансия не актуальна и перемещена в архив
Учитель-дефектолог
38 000 руб.
Вакансия "Учитель-дефектолог"
Полная занятость, полный рабочий день
Опубликовано 22 ноября 2022 года
Обновлено 30 ноября 2022 года
Работодатель
ГОУ "КЦО"
Место работы
Кемеровская область650521, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 126А
Кемеровская область
г. Кемерово
Обязанности
Должностные обязанности:1. Работа, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с нарушениями в развитии. 2. Осуществляет обследование обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 3. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 4. Консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 5. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся.
Премии и бонусы
Льготная пенсия
Инфраструктурная доступность
36- часовая рабочая неделя.
Инфраструктурная доступность
36- часовая рабочая неделя.
Дополнительно
Логопедия
Коммуникабельность
Коммуникабельность
Общие требования
Наличие медицинской книжки. Обязательное предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.
Требования к образованию
Высшее
Опыт работы
Не менее 1 года
Загрузка...
Похожие вакансии
Учитель логопед
Саха (Якутия), республика
МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №2 "УЛЫБКА" С.КЫСЫЛ-СЫР
МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №2 "УЛЫБКА" С.КЫСЫЛ-СЫР
40 000 – 50 000 руб.
Педагог-дефектолог
г. Раменское
МОУ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "ДИАЛОГ"
МОУ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "ДИАЛОГ"
26 000 – 60 000 руб.
Работодатель
ГОУ "КЦО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"
Дата регистрации
27 мая 1997 года
Юридический адрес
650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 126А
Директор
Боков Алексей Владимирович
с 15 февраля 2010 года