Регион
Компании с 6701 по 6750 из 12394
6701. |
ООО "ЭЛЬВИТА"
127434, г. Москва, МО Тимирязевский, проезд Красностуденческий, д. 3, кв. 67
Дата регистрации 3 февраля 2021 года
Генеральный директор Кондаков Сергей Эмильевич
|
6702. |
ООО "РУСЛО ПЛЮС"
153012, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Шереметевский, д. 18, кв. 35
Дата регистрации 23 июня 2016 года
Генеральный директор Колесов Алексей Константинович
|
6703. |
ООО "АБС-СЕРВИС"
185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Комсомольский (Кукковка р-н), д. 10, пом. а
Дата регистрации 20 января 2017 года
Директор Бондаренко Андрей Владимирович
|
6704. |
ООО "ВЕЛЕСВЕТ"
660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 180, кв. 206
Дата регистрации 18 октября 2018 года
Директор Волчок Андрей Георгиевич
|
6705. |
БУ ЧР "ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ" ГОСВЕТСЛУЖБЫ ЧУВАШИИ
428020, республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 19
Дата регистрации 25 марта 2004 года
Директор Трифонов Василий Петрович
|
6706. |
ООО "КСК "ОЛИМПИЯ"
625504, Тюменская область, рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14, кв. 11
Дата регистрации 9 декабря 2020 года
Директор Рахматулина Юлия Александровна
|
6707. |
ООО "МЦ ДЕНТ ВЕСТ"
603158, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 17, корп. 1, кв. 56
Дата регистрации 9 декабря 2016 года
Генеральный директор Газимагомедова Венера Рамазановна
|
6708. |
ООО "ФЛАГМАНВЕТ"
443041, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, ком. 38
Дата регистрации 26 марта 2015 года
Директор Тарасенко Инна Сергеевна
|
6709. |
ООО "АЙТИИМАРКЕТИНГ"
143025, Московская область, с. Ромашково, проезд Рублевский, д. 40, к. 4, этаж/помещ./офис цокольный/1/2
Дата регистрации 22 апреля 2022 года
Генеральный директор Патачиц Нина Михайловна
|
6710. |
ОГАУ "ТОМСКОЕ ВЕТОБЪЕДИНЕНИЕ"
634059, Томская область, г. Томск, ул. Фестивальная, д. 9
Дата регистрации 23 января 2004 года
Начальник Тепляков Евгений Геннадьевич
|
6711. |
ООО "ОЛЬГОР"
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, корп. здание склада, помещ. 1
Дата регистрации 6 июля 2010 года
Генеральный директор Ольшанский Леонид Викторович
|
6712. |
ООО "МАЭСТРО+"
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, корп. 3, этаж 1 пом. IX
Дата регистрации 24 сентября 2018 года
Генеральный директор Маркевич Михаил Игоревич
|
6713. |
ООО "ЭВК"
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, д. 81
Дата регистрации 24 ноября 2015 года
Директор Худеньких Наталья Борисовна
|
6714. |
ООО "ДИЛОНА"
142006, Московская область, г. Домодедово, ул. Молодежная (Востряково мкр.), д. 9/5
Дата регистрации 5 октября 2011 года
Генеральный директор Каплина Надежда Алексеевна
|
6715. |
ТГОО СКЦ "СПЕКТР"
445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 161, корп. в
Дата регистрации 24 августа 2015 года
Директор Артемьева Светлана Владимировна
|
6716. |
ООО "БИО ТОП"
620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский Тракт 14 километр
Дата регистрации 18 августа 2009 года
Директор Корочкин Андрей Борисович
|
6717. |
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БИРСКИЙ ХАТИКО"
452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Антипина, д. 31, кв. 2
Дата регистрации 4 октября 2021 года
Директор Смирнова Виктория Александровна
|
6718. |
АНО ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ "ТОБИК"
664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/3, помещ. 4А
Дата регистрации 5 апреля 2024 года
Руководитель Константинов Егор Леонидович
|
6719. |
ООО "ВЕТА"
152612, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Волжская, д. 21А, кв. 8
Дата регистрации 29 ноября 2019 года
Генеральный директор Коршунова Елизавета Сергеевна
|
6720. |
ООО "МЕХА ЕЛИЗАВЕТЫ"
352527, Краснодарский край, х. Сладкий, тер. Бывшее Аоот Восток, д. 17
Дата регистрации 14 июля 2021 года
Директор Ламанов Валерий Валерьевич
|
6721. |
ООО "ЗООЦЕНТР"
443020, Самарская область, г. Самара, пер. Тургенева, д. 4
Дата регистрации 14 ноября 2013 года
Директор Бурцева Екатерина Евгеньевна
|
6722. |
ООО "ВЛДЦ"
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, этаж 1
Дата регистрации 14 ноября 2019 года
Генеральный директор Кубарский Александр Сергеевич
|
6723. |
ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛАРИ"
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 12, кв. 22
Дата регистрации 6 ноября 2018 года
Генеральный директор Гусарова Лариса Анатольевна
|
6724. |
ГБУ РО "СТАРОЖИЛОВСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ"
391170, Рязанская область, Старожиловский район, рп. Старожилово, ул. Толстого, д. 72
Дата регистрации 7 февраля 1997 года
Начальник Шемякина Людмила Николаевна
|
6725. |
ООО "ЗООКЛИНИКА"
685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Полярная, д. 8, к. 1
Дата регистрации 21 февраля 2022 года
Директор Шалдыбина Марина Сергеевна
|
6726. |
ООО "МАЭСТРО ФУД СЕРВИС"
620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 55, корп. 1, кв. 172
Дата регистрации 1 ноября 2018 года
Генеральный директор Афанасьев Илья Андреевич
|
6727. |
ООО "ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ"
109428, г. Москва, ул. 3-я Институтская, д. 17, эт. 1, пом. I, ком. 2
Дата регистрации 20 августа 2015 года
Генеральный директор Руда Рада Алексеевна
|
6728. |
ООО "ОДИССЕЙ"
101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 11/16, стр. 1, эт. 1, пом. 2, ком. 12
Дата регистрации 5 мая 2011 года
Генеральный директор Стародубцева Светлана Александровна
|
6729. |
ООО "ЦТО БИКОМ"
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 8, офис 13
Дата регистрации 8 июня 2011 года
Директор Бердышев Владимир Андреевич
|
6730. |
АНО "ЦЕНТР ПОМОЩИ БРОШЕННЫМ ЖИВОТНЫМ "ЖИВИ, КОТ!""
125438, г. Москва, пер. 2-й Лихачёвский, д. 2, кв. 27
Дата регистрации 9 августа 2024 года
Директор Веселкина Анастасия Кирилловна
|
6731. |
ООО "ДУРСУН"
170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 54, секция/помещ. 14/044
Дата регистрации 22 февраля 2018 года
Генеральный директор Агаджанов Мушфиг Дурсун Оглы
|
6732. |
ГКУ АО "ОБЛМЕТОДЦЕНТР"
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, стр. 143
Дата регистрации 29 декабря 2004 года
Начальник Рудник Анна Валерьевна
|
6733. |
ООО "БЭСТ ГРУПП"
634055, Томская область, г. Томск, ул. Вавилова, д. 14, кв. 56
Дата регистрации 24 ноября 2017 года
Директор Павленко Ольга Сергеевна
|
6734. |
ООО "АГАТ-9"
658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Карла Маркса, д. 202, офис 3
Дата регистрации 6 апреля 1999 года
Директор Фомина Ирина Петровна
|
6735. |
ООО "ГОРОД"
121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 26, пом. IV
Дата регистрации 25 июня 2020 года
Генеральный директор Тарасова Оксана Игоревна
|
6736. |
ООО "ДОКТОР ТИЗ ДВ"
680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Молдавский, д. 3А, помещ. 1 (1-3)
Дата регистрации 7 февраля 2019 года
Директор Тен Сергей Хончелович
|
6737. |
ООО "ЛАЗАРЕТ"
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 226
Дата регистрации 22 июня 2022 года
Директор Витрук Василий Васильевич
|
6738. |
ООО "РЕНЕССАНС"
600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Александра Матросова, д. 28Б, офис 307
Дата регистрации 13 декабря 2019 года
Генеральный директор Сизоненко Владимир Николаевич
|
6739. |
ООО "ОРИОН"
119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 1, эт/пом/ком 1/VI/12
Дата регистрации 5 июня 2019 года
Генеральный директор Климченко Екатерина Юрьевна
|
6740. |
КГКУ "МИНУСИНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ"
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, д. 29
Дата регистрации 19 апреля 1994 года
Начальник Аракелян Ольга Саркисовна
|
6741. |
ГБУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЧЕПСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ"
243400, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пер. 2-й Мглинский, д. 12
Дата регистрации 24 марта 2000 года
Директор Малышев Александр Яковлевич
|
6742. |
ГБУ СТЕРЛИБАШЕВСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ РБ
453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Колхозная, д. 2
Дата регистрации 18 апреля 2000 года
Начальник Ахмеров Азат Рахимянович
|
6743. |
ООО "ТЕКТОН"
654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Коммунальная, д. 14
Дата регистрации 29 октября 2021 года
Директор Денисова Нина Александровна
|
6744. |
АНО "ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ "ПРЕДАННОЕ СЕРДЦЕ"
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31, литер Б, помещ. 17-Н, офис 7
Дата регистрации 29 августа 2016 года
Директор Авласевич Наталия Владимировна
|
6745. |
ООО "ВЕТ И К"
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 18, стр. 3
Дата регистрации 13 августа 2014 года
Генеральный директор Меликова Юлия Николаевна
|
6746. |
ООО "ВЕТПРОФИ"
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55А
Дата регистрации 8 апреля 2015 года
Генеральный директор Голощапов Роман Александрович
|
6747. |
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 53
Дата регистрации 14 июля 1997 года
Начальник Рогов Павел Викторович
|
6748. |
МКУ "ЧГС ПО РЧБЖ"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 9/4, помещ. 6
Дата регистрации 24 декабря 2019 года
Директор Макушина Нина Марсовна
|
6749. |
ООО "ЧИСТЫЙ РУС"
107392, г. Москва, ул. Хромова, д. 3, этаж 5/пом 530
Дата регистрации 7 июля 2016 года
Генеральный директор Григорян Мгер Торникович
|
6750. |
ООО "ЭКЛИПТИКА"
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 56, офис 812
Дата регистрации 6 ноября 2018 года
Директор Плетнева Алевтина Михайловна
|