Регион
Компании с 55451 по 55500 из 62965
55451. |
ООО "СК "АЛМАЗ-Т"
404133, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 387, помещ. 7
Дата регистрации 13 октября 2023 года
Директор Елачева Татьяна Александровна
|
55452. |
ООО "ГК РУСПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ"
125167, г. Москва, МО Хорошевский, проспект Ленинградский, д. 37, к. 3, офис 718
Дата регистрации 9 сентября 2014 года
Генеральный директор Наумова Зульфия Инсафовна
|
55453. |
ООО "АГАТ"
620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, д. 32, кв. 108
Дата регистрации 10 мая 2007 года
Директор Щербаков Евгений Николаевич
|
55454. |
ООО "ТЮС-АРЕНА"
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40, стр. 1, эт. 0, пом. IV, ком. 9
Дата регистрации 11 сентября 2014 года
Конкурсный управляющий Дежнёва Анастасия Сергеевна
|
55455. |
ООО "БКУ"
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 11, кв. 21
Дата регистрации 11 сентября 2014 года
Генеральный директор Бурмистров Алексей Сергеевич
|
55456. |
ООО "АВТОР"
625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 119, кв. 189
Дата регистрации 25 апреля 2007 года
Генеральный директор Войнов Алексей Викторович
|
55457. |
ООО "АМИКС"
601655, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, этаж 2, офис 40
Дата регистрации 27 апреля 2016 года
Генеральный директор Трифонов Андрей Юрьевич
|
55458. |
ООО "МИО ЭЛЕКТРО"
601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50 Лет Советской Власти, д. 8, этаж 1, комнаты 56-174
Дата регистрации 27 мая 2016 года
Генеральный директор Старостин Евгений Сергеевич
|
55459. |
ООО "КЛАСТЕР ИНЖИНИРИНГ"
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33, корп. 1, офис 35
Дата регистрации 23 апреля 2020 года
Директор Лимонов Антон Геннадьевич
|
55460. |
ООО "ТГЭС"
600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д. 108, офис 4, комната 12
Дата регистрации 19 января 2018 года
Генеральный директор Трофимов Алексей Анатольевич
|
55461. |
ООО "СВА-СЕРВИС"
196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д. 13, литер А, помещ. 158
Дата регистрации 29 декабря 2007 года
Генеральный директор Соколов Дмитрий Геннадьевич
|
55462. |
ООО "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА"
678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-кт Ленина, д. 16, к. 1, помещ. 1-8 (БЫВШАЯ КВ.84)
Дата регистрации 13 ноября 1991 года
Генеральный директор Камошин Павел Алексеевич
|
55463. |
ООО "ИНТЕР-СМ"
109451, г. Москва, МО Марьино, ул. Верхние Поля, д. 28, кв. 383
Дата регистрации 25 сентября 2014 года
Генеральный директор Семшова Ирина Юрьевна
|
55464. |
ООО "СТРОЙАРХИТЕКТ"
610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, помещ. 907
Дата регистрации 24 сентября 2010 года
Генеральный директор Шабалин Вячеслав Васильевич
|
55465. |
ООО "КРОСТ"
108811, г. Москва, п Московский, 22-й (Киевское Ш.) километр, д. 4, стр. 1, эт. 4 блок 413А, оф. 41/2/WP
Дата регистрации 21 октября 2016 года
Конкурсный управляющий Опарин Антон Александрович
|
55466. |
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"
617760, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Приморский, д. 30
Дата регистрации 30 июня 1999 года
Генеральный директор Олейников Алексей Владимирович
|
55467. |
ООО "ГИДРОСИСТЕМЫ"
350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Симиренко, д. 37, корп. 2, кв. 96
Дата регистрации 14 октября 2019 года
Директор Забудская Ирина Анатольевна
|
55468. |
ООО "ИТ"
610006, Кировская область, г. Киров, ул. Северное Кольцо, д. 22
Дата регистрации 29 сентября 2011 года
Директор Распопов Валерий Леонидович
|
55469. |
ООО "ЭЙВА"
127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 2, помещ. 1Н
Дата регистрации 24 ноября 2017 года
Генеральный директор Надеин Виктор Владимирович
|
55470. |
ООО "ТЭС"
603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, литер "л"
Дата регистрации 25 января 2011 года
Директор Артюшкин Григорий Михайлович
|
55471. |
ООО "КОНСТРАКТ КОНЦЕПТ"
600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Краснознамённая, д. 8А, кв. 14
Дата регистрации 18 октября 2012 года
Директор Безруков Алексей Андреевич
|
55472. |
ООО НПП "ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ"
344103, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Машиностроительный, зд. 7/110, кв. 37
Дата регистрации 8 апреля 2008 года
Директор Анпилов Геннадий Владимирович
|
55473. |
ООО "БЕСТ ВУД КОМПАНИ"
117218, г. Москва, МО Котловка, проспект Нахимовский, д. 24, стр. 2, этаж 2, помещ. I ком. 9
Дата регистрации 11 мая 2022 года
Генеральный директор Борисов Илья Олегович
|
55474. |
ООО "КОРЁ ГРУПП"
115419, г. Москва, МО Донской, проезд 2-й Рощинский, д. 8, этаж 3, помещ./ком. VIII/45
Дата регистрации 19 декабря 2017 года
Генеральный директор Гавашели Юлия Олеговна
|
55475. |
ООО "НИИКПУ"
119021, г. Москва, пер. Оболенский, д. 9, к. 2, помещ. 4/1
Дата регистрации 10 октября 2014 года
Генеральный директор Везиров Нияз Витальевич
|
55476. |
ООО "ПРОЛАБ"
109316, г. Москва, ул. Мельникова, д. 3, корп. 5, этаж 3, кв. 95
Дата регистрации 14 декабря 2018 года
Генеральный директор Пономарев Виталий Александрович
|
55477. |
ООО "ЭСМ ПРОЕКТ"
630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 2
Дата регистрации 28 сентября 2022 года
Генеральный директор Тарасов Павел Александрович
|
55478. |
ООО "ИНСИГНИЯ ГРУПП"
111677, г. Москва, МО Некрасовка, ул. Лавриненко, д. 11, к. 2, этаж 1, пом./офис XII/5
Дата регистрации 13 октября 2014 года
Генеральный директор Мирзаев Абдулазиз Иброхимжон Угли
|
55479. |
ООО "ПЦ СИБИРИ"
630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, зд. 165
Дата регистрации 26 марта 2014 года
Генеральный директор Трубицын Кирилл Александрович
|
55480. |
ООО "ТАУ"
129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 2
Дата регистрации 4 октября 2021 года
Директор Козунов Александр Романович
|
55481. |
ООО "ИНКОМРУС"
400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Жигулевская, влд. 14, подъезд VIII, ком. 2
Дата регистрации 4 мая 2022 года
Генеральный директор Ошев Алексей Викторович
|
55482. |
ГУП ВО "ОБЛКОММУНСЕРВИС"
394052, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 11, к.и
Дата регистрации 1 ноября 1999 года
Директор Агафонов Сергей Михайлович
|
55483. |
ООО "РЕМСТРОЙМОНТАЖ"
390017, Рязанская область, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20, кв. 302
Дата регистрации 22 июля 2003 года
Директор Раюшкин Роман Николаевич
|
55484. |
ООО РНТЦ "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"
410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н. Г., д. 60/62, кв. 819
Дата регистрации 13 ноября 2003 года
Директор Винокуров Константин Владимирович
|
55485. |
ООО "СТРОЙ-СИТИ"
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 19, корп. 2, эт. 1, пом. V, к. 1, оф. 9
Дата регистрации 14 февраля 2014 года
Генеральный директор Кияйкин Денис Александрович
|
55486. |
ООО "РЕУТСПЕЦСЕРВИС"
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 15, корп. 1, кв. 117
Дата регистрации 15 января 2013 года
Генеральный директор Позовный Роман Валерьевич
|
55487. |
ООО "АГРОХОЛОД-ПРОЕКТ"
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 6, к.д, кв. 0
Дата регистрации 13 августа 2004 года
Директор Герман Елена Николаевна
|
55488. |
ООО "ЛНК ПРОСВЕТ"
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, зд. 102А, помещ. 1000, офис 213А
Дата регистрации 22 мая 2023 года
Генеральный директор Нигмедзянов Роберт Наилевич
|
55489. |
ООО "СТРОЙ-АЛЬЯНС"
119602, г. Москва, Востряковское шоссе, д. 7, стр. 1, помещ. 252
Дата регистрации 31 августа 2004 года
Генеральный директор Литвинова Полина Сергеевна
|
55490. |
ООО "ИНТЭК-СТРОЙ"
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещ. тип 1, КАБИНЕТ 16
Дата регистрации 28 октября 2014 года
Генеральный директор Горских Руслан Михайлович
|
55491. |
ООО "ФОРЕСТ"
394087, Воронежская область, г. Воронеж, мкр. Жилой Массив Лесная Поляна-3, д. 54, к.а, кв. 2
Дата регистрации 26 апреля 2005 года
Генеральный директор Варданян Сейран Акопович
|
55492. |
ООО "КОММУНСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"
121357, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 67, корп. 1, эт. 1, пом. I, ком. 1
Дата регистрации 12 декабря 2005 года
Генеральный директор Хожай Алексей Александрович
|
55493. |
ООО "ИК "ГЕФЕСТ"
115088, г. Москва, МО Печатники, ул. Угрешская, д. 2, стр. 54, офис 07
Дата регистрации 5 ноября 2014 года
Генеральный директор Кривцов Андрей Сергеевич
|
55494. |
ООО "ТД "КРЕАКОМ"
197136, г. Санкт-Петербург, МО Округ Петровский, ул. Гатчинская, д. 1/56, литера А, помещ. 13-Н офис 21 Р.М. 6
Дата регистрации 22 мая 2014 года
Генеральный директор Селиванов Денис Александрович
|
55495. |
ООО "ВЭЛС"
140070, Московская область, рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 9, ком. 31
Дата регистрации 12 ноября 2014 года
Генеральный директор Лукина Наталья Павловна
|
55496. |
ООО "КОНСАЛТ ПЛЮС"
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 3Б, этаж 1 пом. II комната 15, 16, 20-24
Дата регистрации 12 ноября 2014 года
Генеральный директор Черкасова Наталья Ильинична
|
55497. |
ООО "РСУ-Э"
125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, к. 1, помещ. 1П, ком. 2
Дата регистрации 13 ноября 2014 года
Генеральный директор Сороков Сергей Валерьевич
|
55498. |
ООО "ПМК"
117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, к. 5, этаж/помещ. 1/III, ком./офис 6/4-13
Дата регистрации 4 мая 2006 года
Генеральный директор Атопшев Дмитрий Петрович
|
55499. |
ООО "АВЕРС"
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 127, помещ. 31
Дата регистрации 8 августа 2006 года
Генеральный директор Хоритоненко Василий Николаевич
|
55500. |
ООО "СМУ МАКСИМА"
600000, Владимирская область, г. Владимир, Манежный тупик, д. 2В, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 3 августа 2020 года
Директор Курцева Юлия Сергеевна
|