Регион
Компании с 1101 по 1150 из 5015
1101. |
КПК " РОКС "
656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 203
Дата регистрации 6 апреля 2007 года
Председатель правления Баталов Михаил Викторович
|
1102. |
СКПК "БОЛЬШЕПОПОВСКИЙ"
399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, ул. Октябрьская
Дата регистрации 10 января 2013 года
Председатель Корсакова Елена Владимировна
|
1103. |
ООО "ЗАЙМОНД"
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2, антресоль 2, эт/ком 3/12
Дата регистрации 20 сентября 2021 года
Генеральный директор Дудин Владимир Александрович
|
1104. |
ООО "ТИПОГРАФИЯ РИЦ"
660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 28, корп. 1
Дата регистрации 7 февраля 2018 года
Директор Жестков Андрей Аркадьевич
|
1105. |
КПК "НАРОДНОЕ"
665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова, зд. 1
Дата регистрации 29 сентября 2021 года
Председатель правления Иванов Сергей Владимирович
|
1106. |
КСПОК "ГОРИЗОНТ"
399344, Липецкая область, Усманский район, с. Сторожевое, ул. Центральная, д. 28
Дата регистрации 6 августа 2012 года
Председатель Кустова Галина Константиновна
|
1107. |
КСПОК "БАЙГОРСКИЙ"
399363, Липецкая область, Усманский район, с. Крутченская Байгора, ул. Центральная, д. 27
Дата регистрации 24 августа 2012 года
Председатель Ломакина Екатерина Юрьевна
|
1108. |
КСПОК "ОЛЬШАНСКИЙ"
399222, Липецкая область, Задонский район, п. Освобождение, ул. Заводская, д. 18
Дата регистрации 2 октября 2012 года
Председатель Кленикова Людмила Викторовна
|
1109. |
ООО "БАЗА ОПТИМИСТ"
622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крупской, д. 7
Дата регистрации 28 января 2015 года
Директор Гончаренко Вячеслав Алексеевич
|
1110. |
ООО "УА ФИНТЕХ 2020"
357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11, помещ. 1
Дата регистрации 28 апреля 2006 года
Директор Еремина Анастасия Юрьевна
|
1111. |
ООО "БВЧ"
308009, Белгородская область, г. Белгород, бульвар Свято-Троицкий, д. 17, офис 410
Дата регистрации 15 июня 2018 года
Генеральный директор Бондарев Денис Владимирович
|
1112. |
ООО "РИФ"
141720, Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 46
Дата регистрации 11 июня 2015 года
Генеральный директор Шегута Елена Васильевна
|
1113. |
ООО "ГТК"
308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 35, кв. 325
Дата регистрации 1 июля 2016 года
Директор Виницкая Елена Юрьевна
|
1114. |
ЖСК "СОДРУЖЕСТВО"
614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 42, корп. 2
Дата регистрации 23 января 2008 года
Председатель Ощепков Михаил Валентинович
|
1115. |
ООО "ФЛЭТ ОНЛАЙН"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, офис 905
Дата регистрации 15 марта 2018 года
Директор Корниенко Наталья Вячеславовна
|
1116. |
ООО "НОВОСТРОЙКИ"
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, д. 34А, кв. 15
Дата регистрации 3 февраля 2015 года
Генеральный директор Щербаков Руслан Николаевич
|
1117. |
ПО "ИПОТЕЧНО-КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ЮЖНОГО ПОВОЛЖЬЯ"
400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Онежская, д. 30
Дата регистрации 17 февраля 2011 года
Председатель совета по Катин Юрий Александрович
|
1118. |
ПО "БОЛЬВЕРК"
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 37/20, литера А, помещ. 7-Н, офис 7-1
Дата регистрации 27 июля 2022 года
Председатель правления Мозер Владимир Эдуардович
|
1119. |
ООО "ТЕЛЕИНТЕРЗАЙМ"
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 30/9, этаж 1, ком. 3 офис 12
Дата регистрации 23 ноября 2021 года
Генеральный директор Клок Денис Сергеевич
|
1120. |
ООО "АГЕНТСТВО "МИР НЕДВИЖИМОСТИ"
659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 206, кв. 52
Дата регистрации 24 октября 2000 года
Директор Кузнецова Наталья Григорьевна
|
1121. |
КПКГ "СОЮЗ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Советская, д. 5, ком. 500
Дата регистрации 30 января 2006 года
Директор Епишин Николай Александрович
|
1122. |
СПКК "БОРЖИГАНТАЙ"
687434, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Боржигантай, ул. Пристромова, д. 15
Дата регистрации 29 мая 2006 года
Председатель Золотарев Александр Валерьевич
|
1123. |
ООО МКК "ЧАСТНАЯ КРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ"
107078, г. Москва, пер. Докучаев, д. 2, стр. 3, помещ. 48
Дата регистрации 2 декабря 2020 года
Генеральный директор Ларионов Глеб Валерьевич
|
1124. |
ООО "ДОБРЫЙ ДОМ"
433540, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Озерная, д. 41
Дата регистрации 29 апреля 2016 года
Директор Бобылев Юрий Вячеславович
|
1125. |
ООО "ЛИГА ТУРИЗМА ПЛЮС"
194356, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 124/1, литер А, пом. 19Н
Дата регистрации 6 августа 2013 года
Генеральный директор Семушкина Ольга Юрьевна
|
1126. |
ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ТРИУМФ КАПИТАЛ"
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 11/14Ч
Дата регистрации 24 апреля 2018 года
Генеральный директор Ерошенко Алексей Юрьевич
|
1127. |
ООО "УИФПА"
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 17, помещ. 55
Дата регистрации 12 февраля 2009 года
Директор Жуйков Андрей Юрьевич
|
1128. |
ПКГБ "ЗАРЯ-ГАЗ"
346750, Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, сад Заря, д. 1
Дата регистрации 20 июня 2014 года
Председатель правления Яшкова Татьяна Михайловна
|
1129. |
ООО "КАПИТАЛ"
141732, Московская область, г. Лобня, ул. Иванищенко, д. 11
Дата регистрации 29 марта 2010 года
Генеральный директор Винцукевич Игорь Владимирович
|
1130. |
ООО "АЗБУКА МИРА"
630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 106Б, этаж 2, офис 1
Дата регистрации 15 ноября 2016 года
Директор Тремпельченко Оксана Вячеславовна
|
1131. |
ООО "СК ЦЕНТР-ЭНЕРГО"
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Стадионная, д. 5
Дата регистрации 23 августа 2016 года
Директор Дедюхина Елена Анатольевна
|
1132. |
ООО "ФИНАРТ"
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 22, этаж 5, ком.1 офис 6
Дата регистрации 16 марта 2022 года
Генеральный директор Ломова Олеся Юрьевна
|
1133. |
ООО ИК "СИБИРЬ"
653039, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, пр-кт Ленина, д. 26, кв. 52
Дата регистрации 7 августа 2013 года
Управляющий - индивидуальный предприниматель Забавников Дмитрий Николаевич
|
1134. |
ООО "МЕГАОПТ"
692509, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Степана Разина, д. 1А, офис 5
Дата регистрации 29 декабря 2016 года
Директор Мысник Олеся Евгеньевна
|
1135. |
ООО "СЭЛФОРС"
660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 22, стр. 1
Дата регистрации 31 мая 2007 года
Генеральный директор Чепурных Михаил Сергеевич
|
1136. |
ООО "МЕТАЛЛСТРОЙКОМПЛЕКТ"
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, к. 1, этаж/пом. 3/I, ком. 22
Дата регистрации 28 марта 2019 года
Генеральный директор Жуковец Елена Александровна
|
1137. |
ПК "МЕРКУРИЙ - КС"
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2, помещ. II
Дата регистрации 5 апреля 2019 года
Председатель правления Каграманян Эмма Робертовна
|
1138. |
ООО "ДЕНТА-ЦЕНТР"
107076, г. Москва, Русаковская набережная, д. 1, стр. 2
Дата регистрации 20 марта 2014 года
Генеральный директор Товмасян Роберт Спартакович
|
1139. |
КПК "НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ"
445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 43 а, офис 8
Дата регистрации 8 апреля 2004 года
Председатель правления Балуева Наталия Эдуардовна
|
1140. |
ООО "ФИЗМЕХ"
105187, г. Москва, пер. 2-й Вольный, д. 11, помещ. 108
Дата регистрации 25 октября 2023 года
Генеральный директор Сальвицкий Георгий Евгеньевич
|
1141. |
ООО "АПСИК"
105484, г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 28, к. 2, кв. 28
Дата регистрации 25 октября 2023 года
Генеральный директор Тараданов Владимир Николаевич
|
1142. |
ООО СК "ТРИУМФ"
653050, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Есенина, д. 42, кв. 88
Дата регистрации 22 октября 2009 года
Директор Горшкова Ольга Александровна
|
1143. |
ООО "УСПЕХАГРО"
658503, Алтайский край, Баевский район, с. Ситниково, ул. Почтовая, д. 9
Дата регистрации 27 февраля 2010 года
Генеральный директор Затульветер Олег Владимирович
|
1144. |
КПК "КАПИТАЛ"
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 62, помещ. XXXIII
Дата регистрации 24 марта 2022 года
Председатель правления Новиков Леонид Викторович
|
1145. |
ООО "АВТОКОННЕКС-СВ"
445143, Самарская область, с. Подстепки, пер. Космонавтов, д. 2
Дата регистрации 19 августа 2003 года
Генеральный директор Шутков Сергей Александрович
|
1146. |
ООО ГРИН ЛАЙН КОМПАНИ
109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 16, подв. 0, офис 45
Дата регистрации 4 февраля 2022 года
Генеральный директор Шевченко Александр Александрович
|
1147. |
ООО МКК "МАТРЕШКА"
440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Набережная Реки Мойки, д. 41В, цокольный этаж, помещ. 14-20
Дата регистрации 30 декабря 2021 года
Генеральный директор Полосухин Алексей Яковлевич
|
1148. |
ПК "ВЕТЕРАНЫ ОШ"
111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 4, кв. 17
Дата регистрации 24 марта 2022 года
Председатель совета кооператива Косенков Александр Михайлович
|
1149. |
ООО МКК "КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ"
117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 7А, офис 114
Дата регистрации 30 марта 2022 года
Генеральный директор Капленко Рада Михайловна
|
1150. |
ООО "КЛИК ФИНАНС"
117042, г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, д. 122, корп. 3, кв. 381
Дата регистрации 26 августа 2020 года
Генеральный директор Барабошина Ирина Александровна
|