Регион
Компании с 3301 по 3350 из 21972
3301. |
ООО "ИМПЕРИЯ"
123557, г. Москва, МО Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр. 1, этаж 5, помещ./ком./офис 1/4/14А
Дата регистрации 28 декабря 2021 года
Генеральный директор Егоров Вячеслав Эдуардович
|
3302. |
ООО "СФЕРАПЛЮС"
670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 31, кв. 12
Дата регистрации 1 июня 2015 года
Генеральный директор Тумурова Эржена Шираповна
|
3303. |
МБУК "ЮРЬЕВСКИЙ ДК"
309167, Белгородская область, Губкинский район, с. Юрьевка, ул. Школьная, зд. 4
Дата регистрации 20 января 2011 года
Директор Букрина Татьяна Ильинична
|
3304. |
ООО "ФУТУРОНИКА"
141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, к. В, офис 70
Дата регистрации 29 декабря 2023 года
Генеральный директор Голов Тимофей Дмитриевич
|
3305. |
ГБОУ ДО ДТДМ НА МИУСАХ
125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 4
Дата регистрации 26 декабря 2012 года
Директор Коровацкая Ольга Николаевна
|
3306. |
ООО "ЭЙБИЭЙ ШКОЛА ТРЕНИНГОВ"
119019, г. Москва, бульвар Гоголевский, д. 25, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 17А
Дата регистрации 25 декабря 2015 года
Генеральный директор Бурмистров Алексей Андреевич
|
3307. |
ООО "КИНОСТУДИЯ КЛАСС КОРРЕКЦИИ"
107014, г. Москва, ул. Малая Остроумовская, д. 1Б, кв. 248
Дата регистрации 20 сентября 2022 года
Генеральный директор Твердовский Иван Иванович
|
3308. |
ООО "ВИЖЕН СПБ"
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 11, к. 2, литера А, помещ. 264
Дата регистрации 12 апреля 2018 года
Генеральный директор Садманова Анна Владимировна
|
3309. |
ООО "АНГЛИКА"
410018, Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 7Г
Дата регистрации 21 июля 2015 года
Директор Карась Светлана Валерьевна
|
3310. |
ГАУК СО "ЦТНК СУ"
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 10
Дата регистрации 1 апреля 2011 года
Директор Новопашина Виктория Геннадьевна
|
3311. |
ООО "ЯНА БУДЯНСКАЯ"
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 14, корп. 2, кв. 390
Дата регистрации 29 февраля 2016 года
Генеральный директор Вострикова Яна Алексеевна
|
3312. |
ООО "КИНОЦЕНТР ИМПЕРИЯ"
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 318
Дата регистрации 7 мая 2020 года
Генеральный директор Чудецкий Андрей Борисович
|
3313. |
ООО "ПЦ "КИНО И КНИГА"
109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 76, к. 3, кв. 171
Дата регистрации 17 апреля 2017 года
Генеральный директор Пиголицына Фаина Васильевна
|
3314. |
ООО "А4 ГРУПП"
119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 18, корп. 3, пом. I комната 3
Дата регистрации 7 июля 2017 года
Генеральный директор Манос Алексей Янисович
|
3315. |
ООО "АРТЭКОКУРОРТ"
143103, Московская область, д. Палашкино, стр. 2
Дата регистрации 17 мая 2024 года
Генеральный директор Назаров Юрий Яковлевич
|
3316. |
ООО "ЛМ СТУДИЯ"
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 18, стр. 4, этаж 2, ком. 22
Дата регистрации 29 декабря 2020 года
Генеральный директор Дубовченко Елена Николаевна
|
3317. |
ЧУК "ГАЛЕРЕЯ КИНО"
121069, г. Москва, ул. Малая Молчановка, д. 8, стр. 2, помещ. III
Дата регистрации 21 марта 2016 года
Исполнительный директор Перченко Кирилл Михайлович
|
3318. |
ООО "БИ ЭН ПИ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
Дата регистрации 15 мая 2024 года
Генеральный директор Панов Дмитрий Сергеевич
|
3319. |
МАУ "ЦЕНТР "ИЗУМРУДНЫЙ"
Московская область, д. Артёмово, д. 110
Дата регистрации 9 сентября 2005 года
Директор Бывшев Дмитрий Юрьевич
|
3320. |
МБУК "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦКС"
353425, Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, д. 93, к.а
Дата регистрации 16 мая 2003 года
Директор Малашенко Сергей Викторович
|
3321. |
ООО "ТРЕВЕЛ МЕДИА"
142155, Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Советская, д. 31, кв. 141
Дата регистрации 26 июля 2024 года
Генеральный директор Платонов Антони Ломи
|
3322. |
ООО "ЗЕТОЛ"
299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Морская, зд. 10, офис 1
Дата регистрации 7 сентября 2020 года
Генеральный директор Заломаев Александр Андреевич
|
3323. |
АНО ЦЕНТР "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"
125412, г. Москва, ул. Ангарская, д. 26, к. 3, кв. 53
Дата регистрации 7 мая 2024 года
Генеральный директор Беляева Евгения Борисовна
|
3324. |
МБУ "КДЦ "ПЛАТФОРМА"
184410, Мурманская область, Печенгский район, пгт Печенга, Печенгское шоссе, д. 4А
Дата регистрации 28 января 2016 года
Директор Сидорова Марина Андреевна
|
3325. |
ООО ДЦ "ЖЕМЧУЖИНА КАМЧАТКИ"
684034, Камчатский край, с. Паратунка, Паратунское шоссе, зд. 39
Дата регистрации 22 февраля 1994 года
Управляющая организация ООО "ФАНТАЛИС"
|
3326. |
ООО "ЭМЭЙЗ МЕДИА"
644121, Омская область, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 11, кв. 109
Дата регистрации 27 апреля 2022 года
Директор Пономаренко Илья Викторович
|
3327. |
ООО "ДЕФЕНДЕР"
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 9, этаж/помещ./ком. 4/VII/37
Дата регистрации 12 декабря 2022 года
Генеральный директор Берлинский Игорь Михайлович
|
3328. |
ООО "ПЕРВОЕ ЭК.О.ТВ ГРУПП БЕЛГОРОД"
308027, Белгородская область, г. Белгород, ул. Лермонтова, д. 49А, помещ. 6
Дата регистрации 24 марта 2021 года
Генеральный директор Федоренко Владимир Николаевич
|
3329. |
МАУ КУЛЬТУРЫ "ПРЕМЬЕРА"
627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 1
Дата регистрации 28 декабря 2007 года
Директор Сиволап Ольга Васильевна
|
3330. |
ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК В Г. ГОРОДЕЦ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
606508, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 122
Дата регистрации 6 июня 2016 года
Директор Аверин Алексей Михайлович
|
3331. |
ФОНД "ЧИСТАЯ КЛАССИКА"
109029, г. Москва, ул. Большая Калитниковская, д. 42, этаж 4, офис 406
Дата регистрации 13 мая 2024 года
Президент Ямпольский Виктор Исаакович
|
3332. |
АО "МГЖД"
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1
Дата регистрации 13 мая 2024 года
Генеральный директор Балабанов Илья Владимирович
|
3333. |
ООО "КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ"
125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещ. 9/1/2, офис 45
Дата регистрации 15 ноября 2022 года
Генеральный директор Лештаева Наталья Алексеевна
|
3334. |
ОГБУК "ЧГДКТ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15
Дата регистрации 3 марта 1993 года
Директор Михайлов Павел Геннадьевич
|
3335. |
ООО "ВЕГР-КОМПАНИ"
143905, Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 4, помещ. 1
Дата регистрации 18 октября 2004 года
Генеральный директор Богза Сергей Александрович
|
3336. |
МБУК "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
399331, Липецкая область, Усманский район, с. Октябрьское, пр-кт Революции, д. 77
Дата регистрации 18 февраля 2006 года
Директор Пименова Ирина Николаевна
|
3337. |
АНО "КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЛДОВЫ"
115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, к. 6, помещ. 1/П
Дата регистрации 21 декабря 2023 года
Исполнительный директор Шилов Максим Алексеевич
|
3338. |
МАУ ДО "ЦДТ"
624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 78
Дата регистрации 2 июля 1996 года
Директор Голова Ольга Викторовна
|
3339. |
ООО "РУНИ"
111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 17, помещ. 10/1
Дата регистрации 2 апреля 2024 года
Генеральный директор Смирнова Анна Владимировна
|
3340. |
ООО "ГОСТИ"
655017, республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 78, кв. 32Н
Дата регистрации 6 июня 2014 года
Директор Стефаненко Илья Валерьевич
|
3341. |
ООО "СТОУН ФИЛЬМ"
105120, г. Москва, МО Басманный, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 2, помещ. 31
Дата регистрации 7 мая 2014 года
Генеральный директор Логачев Игорь Сергеевич
|
3342. |
ООО "АПРИОРИ КОНСАЛТИНГ"
143590, Московская область, г. Истра, д. Ленино, ул. Живописная, д. 58
Дата регистрации 12 декабря 2019 года
Генеральный директор Дробашенко Екатерина Алексеевна
|
3343. |
МБУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"
659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Шацкого, д. 15
Дата регистрации 16 декабря 2005 года
Директор Скопинцева Альбина Васильевна
|
3344. |
ООО "ЗУСИНЕМА"
125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 2/14, кв. 35
Дата регистрации 18 июля 2018 года
Генеральный директор Кулова Дина Хасанбиевна
|
3345. |
ООО "СТУДИЯ ЛЕГКИЕ ЛЮДИ"
141103, Московская область, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи, д. 6, кв 103
Дата регистрации 15 февраля 2010 года
Генеральный директор Алехнович Сергей Викторович
|
3346. |
ООО "КИТЧЕН-СЕРВИС"
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 217, эт. 4, пом. I, ком. 22, 23
Дата регистрации 13 октября 2016 года
Генеральный директор Полянских Дмитрий Леонидович
|
3347. |
ФГБУ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ САНАТОРИЙ "СОЧИ"
354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 27
Дата регистрации 29 августа 1996 года
Директор Коломиец Евгений Витальевич
|
3348. |
МБУ МЦ "ЛИДЕР"
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42, пом. 49
Дата регистрации 20 декабря 1999 года
Директор Харламов Владимир Владимирович
|
3349. |
ТА " РЕКТАЙМ " ( ООО )
353454, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Толстого, д. 113, кв. 64
Дата регистрации 16 февраля 2005 года
Директор Еремеев Павел Иванович
|
3350. |
ФБУ "ЦОК 12 ГУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
141307, Московская область, г. Сергиев Посад, бульвар Свободы, д. 5
Дата регистрации 4 апреля 1956 года
Начальник Саломатина Елена Александровна
|