Регион
Компании с 2051 по 2100 из 5896
2051. |
ООО "ГК ЭВЕРЕСТ"
109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 3, к. 2, помещ. 15Н
Дата регистрации 28 декабря 2022 года
Генеральный директор Попов Вячеслав Владимирович
|
2052. |
ООО "МОНТЕВИЛЬ"
115068, г. Москва, ул. Виктора Маслова, д. 2, помещ. 49Н
Дата регистрации 30 октября 2023 года
Генеральный директор Пономаренко Максим Сергеевич
|
2053. |
ООО "ФЭМИЛИ КЕЙТЕРИНГ "
115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 18, к. 1, помещ. 23/1
Дата регистрации 12 декабря 2023 года
Генеральный директор Кочетков Андрей Михайлович
|
2054. |
ООО "23 САНТИМЕТРА"
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 2, литера А, пом. 98-Н
Дата регистрации 27 апреля 2017 года
Генеральный директор Костенкова Карина Маратовна
|
2055. |
ООО "ЛОНДОН"
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, влд. 36А, помещ. 1
Дата регистрации 27 марта 2017 года
Директор Сайфутдинова Нэлли Маратовна
|
2056. |
ООО "СОК-Н"
603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Портовый, д. 2, кв. 12
Дата регистрации 26 октября 2020 года
Директор Соколова Наталья Николаевна
|
2057. |
ООО "СУЗОРЬЕ"
241902, Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 1
Дата регистрации 31 мая 2006 года
Генеральный директор Фатьянова Елена Леонидовна
|
2058. |
МОУ ЦО "ОТКРЫТИЕ"
681027, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Партизанская, д. 10
Дата регистрации 16 января 1998 года
Директор Саулова Людмила Николаевна
|
2059. |
ООО "ФФО ИЖЕВСК"
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 40, помещ. 15/4
Дата регистрации 24 февраля 2021 года
Генеральный директор Кочуров Павел Александрович
|
2060. |
МБОУ СОШ №2 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А.АРТЮХА
353600, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135
Дата регистрации 2 февраля 2001 года
Директор Дацко Игорь Николаевич
|
2061. |
ООО "ПУРИ"
119361, г. Москва, ул. Василия Ланового, д. 1, к. 2, помещ. 5Н
Дата регистрации 3 ноября 2023 года
Генеральный директор Кобидзе Юрий Михайлович
|
2062. |
ООО "МАМА ОЛЬГА"
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 130А, помещ. 1
Дата регистрации 3 ноября 2021 года
Генеральный директор Кулебакин Кирилл Сергеевич
|
2063. |
ООО "ЭНЕРГИЯ"
117535, г. Москва, ул. Россошанская, д. 13, к. 2, кв. 126
Дата регистрации 13 апреля 2022 года
Генеральный директор Шнырёва Алеся Алексеевна
|
2064. |
ООО "ПРОЕКТ ТТ"
109316, г. Москва, МО Таганский, ул. Стройковская, д. 10, кв. 22
Дата регистрации 31 марта 2021 года
Генеральный директор Зуйкова Татьяна Витальевна
|
2065. |
ООО "РАЗНОСОЛ"
624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Трудовая, д. 4, кв. 2
Дата регистрации 25 декабря 2013 года
Директор Хаметова Лилия Рамисовна
|
2066. |
ООО "СИБ ГК"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 131
Дата регистрации 18 января 2016 года
Генеральный директор Кардонов Виктор Георгиевич
|
2067. |
ООО "СВУД"
142714, Московская область, г. Видное, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д. 213/9
Дата регистрации 3 августа 2018 года
Генеральный директор Шмерко Дмитрий Александрович
|
2068. |
ООО "ГРИВ"
140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 299
Дата регистрации 6 сентября 2024 года
Генеральный директор Ротару Гульфира Владимировна
|
2069. |
ООО "ВЭДА"
628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, д. 24/2, кв. 11
Дата регистрации 21 января 2019 года
Директор Носова Марина Александровна
|
2070. |
ООО "ПРЕСТИЖ"
197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, литер В, пом. 2-Н раб.место 1
Дата регистрации 30 октября 2018 года
Генеральный директор Клопков Сергей Васильевич
|
2071. |
ООО "АВЕРС"
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 1, эт. 1, комн. 2
Дата регистрации 24 апреля 2019 года
Генеральный директор Майти Нилотпаул
|
2072. |
ООО "ЛИРА"
127273, г. Москва, аллея Берёзовая, д. 7, кв. 291
Дата регистрации 7 апреля 2021 года
Генеральный директор Брычеев Сергей Вячеславович
|
2073. |
ООО "ОПТАР"
111674, г. Москва, пр-кт Защитников Москвы, д. 7, корп. 2, этаж 1 пом. X
Дата регистрации 19 апреля 2016 года
Генеральный директор Сулейманов Ясин Эминович
|
2074. |
ООО "МИЛЛИ"
143988, Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 3, кв. 452
Дата регистрации 20 марта 2024 года
Генеральный директор Гуликян Лёва Артурович
|
2075. |
ООО "УСИНСКОЕ ДРСУ"
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 85, кабинет 411
Дата регистрации 26 мая 1999 года
Директор Старкин Александр Александрович
|
2076. |
АО "МУЧНОЙ ПЕРЕУЛОК"
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 10, литер А, кв. 379
Дата регистрации 26 апреля 2012 года
Генеральный директор Петухов Николай Александрович
|
2077. |
ООО "ЛИДЕР К"
119192, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 8, корп. 2, кв. 44
Дата регистрации 4 сентября 2019 года
Генеральный директор Кораблина Наталья Александровна
|
2078. |
ООО "ЦПН КВ ГРУПП"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литера Л, помещ. 9-Н, офис 24
Дата регистрации 11 сентября 2024 года
Генеральный директор Долгушин Евгений Денисович
|
2079. |
ООО "КЁНИГСБЕРГ"
236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Туруханская, д. 1Б, литер М, м1, м2, м3, этаж 3, помещение 20
Дата регистрации 10 июня 2010 года
Генеральный директор Панасенко Александр Григорьевич
|
2080. |
ООО "ИНТЕР-ГАЗ"
362025, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, д. 76, помещ. 1
Дата регистрации 14 октября 2002 года
Генеральный директор Бичегкуев Алан Афсатиевич
|
2081. |
ООО "ПАТРИК"
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 2
Дата регистрации 29 мая 2017 года
Генеральный директор Серебрякова Рената Юрьевна
|
2082. |
ООО "РОСТОК КЕЙТЕРИНГ"
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, корп. 1, этаж 1 пом. I комната 58
Дата регистрации 2 сентября 2016 года
Генеральный директор Симкин Сергей Борисович
|
2083. |
ООО "ВАЙНКОНЕР"
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. б, комн. 5А
Дата регистрации 26 сентября 2016 года
Генеральный директор Цуркан Евгения Михайловна
|
2084. |
ООО "РУСМИР"
299029, г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 82, кв. 17
Дата регистрации 27 июня 2022 года
Директор Лёвин Владимир Петрович
|
2085. |
ООО "ПАНСИОНАТ НОВЫЕ ЗОРИ"
426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Сабурова А. Н., д. 17, кв. 425
Дата регистрации 20 марта 2024 года
Генеральный директор Романова Кристина Руслановна
|
2086. |
ООО "АВАТАР"
644050, Омская область, г. Омск, пр-кт Мира, д. 19, помещ. 4П
Дата регистрации 7 июня 2023 года
Директор Смаженков Евгений Николаевич
|
2087. |
ООО "ХЭЛФ"
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 26/28, стр. 4, помещ. 4, ком. 13, 14
Дата регистрации 17 декабря 2021 года
Генеральный директор Буракова Мария Сергеевна
|
2088. |
ООО "ГОЛДЕН ХИЛЛ"
658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Пугачева, д. 8
Дата регистрации 27 августа 2021 года
Генеральный директор Цыбин Евгений Владимирович
|
2089. |
МАДОУ Д/С №17
663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, д. 4
Дата регистрации 18 апреля 2013 года
Заведующий Ехалова Елена Михайловна
|
2090. |
ООО "ДАРКСАЙД-ШОП"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт В. Фоменко, д. 83
Дата регистрации 23 марта 2021 года
Директор Касимов Айдар Илдусович
|
2091. |
ООО "РЕЗАЛТ"
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 1, пом. VI, ком. 1
Дата регистрации 11 июня 2019 года
Генеральный директор Пшеницкая Елена Арнольдовна
|
2092. |
ООО "М.И.Р. РЕСТХОЛДИНГ"
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, помещ. 1 этаж 5, ком. 5 (А-511)
Дата регистрации 21 ноября 2017 года
Генеральный директор Пуличев Александр Николаевич
|
2093. |
ООО "ЗА ОБЕ ЩЁКИ"
117041, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, помещ. 27/5
Дата регистрации 20 ноября 2018 года
Генеральный директор Лукин Сергей Сергеевич
|
2094. |
ООО "ГРЕЙВУЛФ"
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 4
Дата регистрации 15 декабря 2020 года
Генеральный директор Амарантов Никита Витальевич
|
2095. |
ООО УК "ФОРТУНА"
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 101, офис 10.18
Дата регистрации 17 июня 2021 года
Директор Бахриддинов Шохжахонгир Алишер Угли
|
2096. |
ООО "ЛЕПО"
185504, Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, тер. Тсн Северные Просторы, д. 41
Дата регистрации 1 декабря 2010 года
Директор Карханов Роман Александрович
|
2097. |
ООО "МИША ФИШЕР"
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, подв. 1, пом. I, ком. 66
Дата регистрации 18 мая 2017 года
Управляющая организация ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТ НАЙТ"
|
2098. |
ООО "САЙБЕРНЕТИК"
125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 16, стр. 4, помещ. 1, комната 5
Дата регистрации 11 сентября 2017 года
Генеральный директор Сафрошкина Юлия Тиграновна
|
2099. |
ООО "ДАСТАН"
194292, г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д. 22, к. 1, литера А, помещ. 35Н, офис 15
Дата регистрации 14 сентября 2023 года
Генеральный директор Качканакова Миргул
|
2100. |
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №28 "ВЕТЕРОК"
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 5
Дата регистрации 24 октября 1996 года
Заведующий Шнейдер Елена Эдуардовна
|