Регион
Компании с 1851 по 1900 из 5290
1851. |
ООО "МОНТЕВИЛЬ"
115068, г. Москва, ул. Виктора Маслова, д. 2, помещ. 49Н
Дата регистрации 30 октября 2023 года
Генеральный директор Пономаренко Максим Сергеевич
|
1852. |
ООО "ФЭМИЛИ КЕЙТЕРИНГ "
115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 18, к. 1, помещ. 23/1
Дата регистрации 12 декабря 2023 года
Генеральный директор Кочетков Андрей Михайлович
|
1853. |
ООО "23 САНТИМЕТРА"
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 2, литера А, пом. 98-Н
Дата регистрации 27 апреля 2017 года
Генеральный директор Костенкова Карина Маратовна
|
1854. |
ООО "ЛОНДОН"
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, влд. 36А, помещ. 1
Дата регистрации 27 марта 2017 года
Директор Сайфутдинова Нэлли Маратовна
|
1855. |
ООО "ФФО ИЖЕВСК"
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 40, помещ. 15/4
Дата регистрации 24 февраля 2021 года
Генеральный директор Кочуров Павел Александрович
|
1856. |
ООО "ПУРИ"
119361, г. Москва, ул. Василия Ланового, д. 1, к. 2, помещ. 5Н
Дата регистрации 3 ноября 2023 года
Генеральный директор Кобидзе Юрий Михайлович
|
1857. |
ООО "МАМА ОЛЬГА"
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 130А, помещ. 1
Дата регистрации 3 ноября 2021 года
Генеральный директор Кулебакин Кирилл Сергеевич
|
1858. |
ООО "ЭНЕРГИЯ"
117535, г. Москва, ул. Россошанская, д. 13, к. 2, кв. 126
Дата регистрации 13 апреля 2022 года
Генеральный директор Шнырёва Алеся Алексеевна
|
1859. |
ООО "ЭНЭФВИ"
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Андреевская, д. 11, литера А, помещ. 2-Н, офис 11
Дата регистрации 23 марта 2023 года
Генеральный директор Зырянов Евгений Николаевич
|
1860. |
ООО "ПРОЕКТ ТТ"
109316, г. Москва, МО Таганский, ул. Стройковская, д. 10, кв. 22
Дата регистрации 31 марта 2021 года
Генеральный директор Зуйкова Татьяна Витальевна
|
1861. |
ООО "ДЖЕЙ САН ГРУПП"
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 7, офис 10
Дата регистрации 2 июля 2021 года
Генеральный директор Фаизов Радмир Ришатович
|
1862. |
ООО "СИБ ГК"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 131
Дата регистрации 18 января 2016 года
Генеральный директор Кардонов Виктор Георгиевич
|
1863. |
ООО "РЕЙЧЕЛ"
125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 34
Дата регистрации 28 апреля 2023 года
Генеральный директор Покало Алексей Александрович
|
1864. |
ООО "СВУД"
142714, Московская область, г. Видное, д. Мисайлово, ул. Первомайская, д. 213/9
Дата регистрации 3 августа 2018 года
Генеральный директор Шмерко Дмитрий Александрович
|
1865. |
ООО "НПО РИЗУР"
390527, Рязанская область, Рязанский район, с. Дубровичи, 14-й (Автодорога Рязань-Спасск тер.) километр, стр. 4Ж, офис 3
Дата регистрации 6 марта 2013 года
Директор Корлюков Артем Андреевич
|
1866. |
ООО "РЕКОН"
196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 5, литер А, пом. 3-Н
Дата регистрации 3 марта 2020 года
Генеральный директор Стаселько Виктор Викторович
|
1867. |
ООО "БИР+"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Хабарова, д. 50, кв. 13
Дата регистрации 11 сентября 2024 года
Генеральный директор Николаева Екатерина Николаевна
|
1868. |
ООО "ГРИВ"
140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 299
Дата регистрации 6 сентября 2024 года
Генеральный директор Ротару Гульфира Владимировна
|
1869. |
ООО "ПРЕСТИЖ"
197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, литер В, пом. 2-Н раб.место 1
Дата регистрации 30 октября 2018 года
Генеральный директор Клопков Сергей Васильевич
|
1870. |
ООО "АВЕРС"
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 1, эт. 1, комн. 2
Дата регистрации 24 апреля 2019 года
Генеральный директор Майти Нилотпаул
|
1871. |
ООО "ИК"
452042, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 29
Дата регистрации 25 апреля 2003 года
Генеральный директор Кучкарева Гузель Мидхатовна
|
1872. |
ООО "МИЛЛИ"
143988, Московская область, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 3, кв. 452
Дата регистрации 20 марта 2024 года
Генеральный директор Гуликян Лёва Артурович
|
1873. |
АО "МУЧНОЙ ПЕРЕУЛОК"
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 10, литер А, кв. 379
Дата регистрации 26 апреля 2012 года
Генеральный директор Петухов Николай Александрович
|
1874. |
ООО "ЛИДЕР К"
119192, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 8, корп. 2, кв. 44
Дата регистрации 4 сентября 2019 года
Генеральный директор Кораблина Наталья Александровна
|
1875. |
ООО "ЦПН КВ ГРУПП"
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, литера Л, помещ. 9-Н, офис 24
Дата регистрации 11 сентября 2024 года
Генеральный директор Долгушин Евгений Денисович
|
1876. |
ООО "НУЖНЫЕ ЛЮДИ ПЛЮС"
454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 3, помещ. 204
Дата регистрации 29 октября 2015 года
Генеральный директор Юсупов Руслан Гильфанович
|
1877. |
ООО "КЁНИГСБЕРГ"
236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Туруханская, д. 1Б, литер М, м1, м2, м3, этаж 3, помещение 20
Дата регистрации 10 июня 2010 года
Генеральный директор Панасенко Александр Григорьевич
|
1878. |
ООО "ПАТРИК"
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 2
Дата регистрации 29 мая 2017 года
Генеральный директор Серебрякова Рената Юрьевна
|
1879. |
ООО "РОСТОК КЕЙТЕРИНГ"
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, корп. 1, этаж 1 пом. I комната 58
Дата регистрации 2 сентября 2016 года
Генеральный директор Симкин Сергей Борисович
|
1880. |
ООО "ВАЙНКОНЕР"
125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. б, комн. 5А
Дата регистрации 26 сентября 2016 года
Генеральный директор Цуркан Евгения Михайловна
|
1881. |
ООО "РУСМИР"
299029, г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 82, кв. 17
Дата регистрации 27 июня 2022 года
Директор Лёвин Владимир Петрович
|
1882. |
ООО "ВКУС"
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 11/1
Дата регистрации 14 декабря 2023 года
Директор Бакирова Елена Салихьяновна
|
1883. |
ООО "ХЭЛФ"
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 26/28, стр. 4, помещ. 4, ком. 13, 14
Дата регистрации 17 декабря 2021 года
Генеральный директор Буракова Мария Сергеевна
|
1884. |
ООО "ДАРКСАЙД-ШОП"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт В. Фоменко, д. 83
Дата регистрации 23 марта 2021 года
Директор Касимов Айдар Илдусович
|
1885. |
ООО "ИЗУМРУД"
153021, Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Балинский, д. 38А
Дата регистрации 19 ноября 2012 года
Директор Войдалович Игна Ильич
|
1886. |
ООО "РЕЗАЛТ"
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 1, пом. VI, ком. 1
Дата регистрации 11 июня 2019 года
Генеральный директор Пшеницкая Елена Арнольдовна
|
1887. |
ООО "М.И.Р. РЕСТХОЛДИНГ"
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, помещ. 1 этаж 5, ком. 5 (А-511)
Дата регистрации 21 ноября 2017 года
Генеральный директор Пуличев Александр Николаевич
|
1888. |
ООО "ЗА ОБЕ ЩЁКИ"
117041, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, помещ. 27/5
Дата регистрации 20 ноября 2018 года
Генеральный директор Лукин Сергей Сергеевич
|
1889. |
ООО УК "ФОРТУНА"
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 101, офис 10.18
Дата регистрации 17 июня 2021 года
Директор Бахриддинов Шохжахонгир Алишер Угли
|
1890. |
ООО "ЛЕПО"
185504, Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, тер. Тсн Северные Просторы, д. 41
Дата регистрации 1 декабря 2010 года
Директор Карханов Роман Александрович
|
1891. |
ООО "МИША ФИШЕР"
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, подв. 1, пом. I, ком. 66
Дата регистрации 18 мая 2017 года
Управляющая организация ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТ НАЙТ"
|
1892. |
ООО "САЙБЕРНЕТИК"
125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 16, стр. 4, помещ. 1, комната 5
Дата регистрации 11 сентября 2017 года
Генеральный директор Сафрошкина Юлия Тиграновна
|
1893. |
ООО "ФРИХАУС"
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 3, литер А, помещ. 3Н
Дата регистрации 18 апреля 2017 года
Генеральный директор Кутепов Денис Николаевич
|
1894. |
ООО "ДАСТАН"
194292, г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д. 22, к. 1, литера А, помещ. 35Н, офис 15
Дата регистрации 14 сентября 2023 года
Генеральный директор Качканакова Миргул
|
1895. |
ООО "ШАФРАН"
143002, Московская область, п. Внииссок, ул. Дениса Давыдова, д. 7, этаж 3, помещ. IV
Дата регистрации 14 февраля 2024 года
Генеральный директор Саакян Сергей Егишович
|
1896. |
ООО "УК "АЛЬЯНС"
684034, Камчатский край, с. Паратунка, ул. Елизова, зд. 21/1
Дата регистрации 26 сентября 2012 года
Директор Фоминых Юлия Александровна
|
1897. |
ООО "АПА"
129110, г. Москва, ул. Средняя Переяславская, д. 27, стр. 1, помещ. 1Н, офис А3Б
Дата регистрации 25 июня 2018 года
Генеральный директор Капитанский Максим Александрович
|
1898. |
ООО "СЛ МАРКЕТ"
236029, Калининградская область, п. Невское, ул. Индустриальная, д. 1, этаж 2, каб. 13
Дата регистрации 28 июня 2017 года
Директор Венцкевич Андрей Анатольевич
|
1899. |
ООО "ХОББИ"
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 18В, кв. 58
Дата регистрации 4 декабря 2020 года
Директор Бекташ Адем
|
1900. |
ООО "ОПТИМИСТ"
625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бориса Житкова, д. 5, кв. 41
Дата регистрации 8 сентября 2020 года
Генеральный директор Жданов Евгений Александрович
|