Регион
Компании с 8751 по 8800 из 13249
8751. |
ООО "АТЭ"
198324, г. Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д. 21, литера А, кв. 112
Дата регистрации 30 мая 2024 года
Генеральный директор Абгаджава Руслан Эдуардович
|
8752. |
ООО "ВОКРУГ СВЕТА"
428031, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 23, помещ. 11
Дата регистрации 17 марта 2017 года
Директор Садырга Наталья Анатольевна
|
8753. |
ООО "БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТ"
603107, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, мкр Щербинки 1, д. 6А, кв. 29
Дата регистрации 30 января 2017 года
Директор Шмелев Дмитрий Александрович
|
8754. |
ООО НТЦ "МИБ"
127224, г. Москва, ул. Широкая, д. 28, ком. 3, 4
Дата регистрации 26 сентября 2011 года
Генеральный директор Сивицкий Виталий Владимирович
|
8755. |
ООО "СЕВЕНС"
125581, г. Москва, МО Ховрино, ул. Флотская, д. 7, этаж/помещ. 13/760
Дата регистрации 22 января 2021 года
Генеральный директор Рутенберг Софья Борисовна
|
8756. |
ООО "ИЛИТ"
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 160А, помещ. 2
Дата регистрации 31 мая 2024 года
Генеральный директор Гуревич Аркадий Сергеевич
|
8757. |
ООО "П.А.Н."
443042, Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 133, кв. 43
Дата регистрации 17 ноября 2020 года
Генеральный директор Павлов Артем Николаевич
|
8758. |
ООО "ГАЗДЖАЗ"
127562, г. Москва, ул. Декабристов, д. 2, к. 3, кв. 217
Дата регистрации 20 февраля 2023 года
Генеральный директор Харькова Екатерина Владимировна
|
8759. |
ООО "ПОБЕДА- ЭКСПРЕСС"
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 100, кв. 77
Дата регистрации 25 августа 2017 года
Директор Чикирев Станислав Геннадьевич
|
8760. |
ООО "СК ДОМОСТРОЙ"
443063, Самарская область, г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д. 21/36, ком. 27
Дата регистрации 17 июня 2009 года
Директор Кононцев Максим Михайлович
|
8761. |
ООО "МЭГИС ТРАНС"
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60А, эт. 3, пом. XXIII, комн. 31, 32Г
Дата регистрации 27 июля 2017 года
Генеральный директор Асабина Мария Александровна
|
8762. |
ООО "ЧИСТЫЙ ВХОД"
344091, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Малиновского, д. 3Б, ком. 202
Дата регистрации 15 февраля 2018 года
Генеральный директор Романов Роман Васильевич
|
8763. |
ООО "АЙКЬЮМЕБЕЛЬ"
630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 60, кв. 62
Дата регистрации 25 октября 2019 года
Директор Чеботарев Константин Николаевич
|
8764. |
ООО "ТРЕЙДДЕЛИВЕРИ"
129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21, помещ. 156/3 этаж, ком. 307
Дата регистрации 23 июля 2020 года
Генеральный директор Козлова Татьяна Алексеевна
|
8765. |
ООО "ФИРМА 417"
423458, республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, пр-кт Габдуллы Тукая, д. 37, помещение/кабинет 2/1
Дата регистрации 10 июня 2020 года
Директор Сулейманов Тимур Рустямович
|
8766. |
ООО "РУСТЕХСТРОЙ"
Московская область, д. Андреевское, ул. Свердлова, д. 3Б
Дата регистрации 19 сентября 2023 года
Генеральный директор Соболев Илья Николаевич
|
8767. |
ООО "ОКНА АУРУС64"
410018, Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 7А, кв. 136
Дата регистрации 24 августа 2020 года
Генеральный директор Чемоданова Маргарита Владимировна
|
8768. |
ООО "МАРКЕТ ФУД ГРУПП"
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. 1/10
Дата регистрации 16 июня 2022 года
Генеральный директор Абросимов Андрей Алексеевич
|
8769. |
ООО "ИСИДА"
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 129, этаж 1, офис 8
Дата регистрации 20 сентября 2018 года
Директор Иванченко Руслан Аркадьевич
|
8770. |
ООО "СВЯЗЬСТРОЙРЕМОНТ"
413092, Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 76, корпус а, кв. 62
Дата регистрации 3 февраля 2020 года
Директор Ивчук Константин Леонидович
|
8771. |
ООО "СТАРТ СЕРВИС"
413107, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Шурова Гора, д. 7/16, кв. 8
Дата регистрации 30 марта 2020 года
Генеральный директор Неловко Сергей Алексеевич
|
8772. |
ООО "АТС"
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2, этаж 4, офис 2-415
Дата регистрации 25 марта 2020 года
Генеральный директор Бочаров Павел Борисович
|
8773. |
ООО "МАЯК СГ"
413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 107, кв. 14
Дата регистрации 16 сентября 2020 года
Директор Стожарова Оксана Валерьевна
|
8774. |
ООО ТД "МАГАДАСКАР"
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, к. 1, этаж/помещ. 6/III, ком. 6 РМ 40
Дата регистрации 15 ноября 2018 года
Генеральный директор Кравцова Алина Александровна
|
8775. |
ООО "СОЮЗ"
450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 64, кв. 20
Дата регистрации 20 марта 2017 года
Директор Артамонов Илья Сергеевич
|
8776. |
ООО "ПМГ УРАЛ"
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, Решетникова проезд, стр. 22А, офис 408-409
Дата регистрации 8 июня 2021 года
Директор Майоров Павел Игоревич
|
8777. |
ООО "АНКА"
350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Автолюбителей, д. 1/3, корп. 1, помещ. 220
Дата регистрации 21 октября 2019 года
Директор Мелькумов Андрей Михайлович
|
8778. |
ООО "ИВОЛГАТРАНС"
610004, Кировская область, г. Киров, ул. Заводская, д. 6, корп. 2, кв. 190
Дата регистрации 23 марта 2018 года
Генеральный директор Егоров Владимир Сергеевич
|
8779. |
ООО "ВИКТОРИЯ"
620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 5, помещ. 150
Дата регистрации 7 апреля 2017 года
Генеральный директор Бреднев Михаил Михайлович
|
8780. |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
236043, Калининградская область, г. Калининград, ул. В. Денисова, д. 18, кв. 50
Дата регистрации 22 октября 2019 года
Генеральный директор Пушко Евгений Сергеевич
|
8781. |
ООО "ЦЗЯНЬРУЙ"
140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 8, кв. 166
Дата регистрации 13 августа 2024 года
Директор Корзун Анастасия Владимировна
|
8782. |
ООО "ПРОФЗАМОК"
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 1, этаж 2 пом. 4 комната 7
Дата регистрации 16 февраля 2011 года
Генеральный директор Железнякова Виктория Валентиновна
|
8783. |
ООО "КАРГО ПЛЮС ВОРОНЕЖ"
394005, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 133, кв. 214
Дата регистрации 13 февраля 2017 года
Директор Гордукало Борис Иванович
|
8784. |
ООО "АНЛЕКС"
117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 1, к. 7, кв. 93
Дата регистрации 29 сентября 2004 года
Генеральный директор Ульянычев Анатолий Радиевич
|
8785. |
ООО "СТРОЙТАКТИКА"
443015, Самарская область, г. Самара, ул. Главная, д. 3, помещ. 38
Дата регистрации 9 марта 2021 года
Директор Фролов Дмитрий Александрович
|
8786. |
ООО "ОВТ-НН"
603145, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 3, кв. 69
Дата регистрации 15 января 2018 года
Директор Спирина Ирина Геннадьевна
|
8787. |
ООО "495МСК"
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 103
Дата регистрации 19 июля 2024 года
Генеральный директор Ким Константин Ильич
|
8788. |
ООО "НЕБЕСА"
141065, Московская область, г. Королёв, ул. Горького, д. 79, к. 3, кв. 6
Дата регистрации 29 декабря 2021 года
Генеральный директор Кузменых Петр Павлович
|
8789. |
ООО "ЭКСПРЕСС-УПАК"
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Академика Конопатова, д. 19, кв. 147
Дата регистрации 20 сентября 2023 года
Генеральный директор Журихин Максим Владимирович
|
8790. |
ООО "РЕММАШ"
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, стр. 7, офис 221
Дата регистрации 23 декабря 2020 года
Директор Бурнашов Данил Валерьевич
|
8791. |
ООО "ВЫЕЗДНОЙ РЕСТОРАН И КЕЙТЕРИНГ"
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2
Дата регистрации 9 марта 2023 года
Генеральный директор Клинова Наталья Михайловна
|
8792. |
ООО "НОВАЯ СФЕРА"
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 222, кв. 57
Дата регистрации 18 апреля 2018 года
Директор Тарасова Елена Алексеевна
|
8793. |
ООО "АЛЬЯНС ЭКСПРЕСС"
308511, Белгородская область, с. Стрелецкое, ул. Озерная, д. 20
Дата регистрации 27 февраля 2019 года
Генеральный директор Молчанова Татьяна Сергеевна
|
8794. |
ООО "ВИНТЕКС"
109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 16, помещ. IV, офис 53
Дата регистрации 3 марта 2023 года
Генеральный директор Волков Иван Михайлович
|
8795. |
ООО "ПРОСПЕКТ"
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, подвал, пом. I, ком. 10
Дата регистрации 16 августа 2016 года
Генеральный директор Аникиев Олег Евгеньевич
|
8796. |
ООО "ЗОЛОТАЯ ОРДА"
214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, помещ. 15
Дата регистрации 16 декабря 2020 года
Директор Мамаева Светлана Анатольевна
|
8797. |
ООО "АФОН"
664024, Иркутская область, г. Иркутск, тер. снт. Ангара, д. 7/51
Дата регистрации 1 апреля 2021 года
Генеральный директор Голик Евгений Александрович
|
8798. |
ООО "АКВАМАРИН"
117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 60, к. 2, кв. 236
Дата регистрации 8 июля 2024 года
Генеральный директор Агафонова Ирина Аркадьевна
|
8799. |
ООО "ОЛИМПБЬЮТИ"
111397, г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 20, этаж 10, помещ. I
Дата регистрации 31 августа 2018 года
Генеральный директор Швыряева Юлия Петровна
|
8800. |
ООО "ТАУРУС"
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 53А, офис 3
Дата регистрации 10 ноября 2021 года
Директор Сидоченков Иван Александрович
|