Регион
Компании с 1801 по 1850 из 2818
1801. |
ООО "ГК МДАЭРОГРУП"
141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 20, пом. 11, офис 7А
Дата регистрации 28 марта 2019 года
Генеральный директор Цыпкин Сергей Михайлович
|
1802. |
АО "ТПК АЭРО"
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, помещ. 11/6Н
Дата регистрации 4 июня 2024 года
Генеральный директор Мочалов Денис Васильевич
|
1803. |
ООО "БОГУЧАНЫ АЭРО"
660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, зд. 10/69
Дата регистрации 30 мая 2024 года
Управляющая организация ООО "СИБИРСКИЕ АЭРОПОРТЫ"
|
1804. |
ООО "АТЭ"
198324, г. Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д. 21, литера А, кв. 112
Дата регистрации 30 мая 2024 года
Генеральный директор Абгаджава Руслан Эдуардович
|
1805. |
ООО "НЕБОСВОД-АВИА"
172310, Тверская область, г. Зубцов, с. Погорелое Городище, ул. Вокзальная, д. 10
Дата регистрации 3 октября 2014 года
Генеральный директор Зиновьева Татьяна Анатольевна
|
1806. |
АНО ДПО "ДВ АТСК ДОСААФ РОССИИ"
681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Советская, д. 1
Дата регистрации 2 марта 2001 года
Директор Копелиович Михаил Августович
|
1807. |
РО ДОСААФ РОССИИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Херсонская область, с. Новая Збурьевка, ул. Звездная, д. 86
Дата регистрации 31 мая 2024 года
Председатель Олигорский Сергей Викторович
|
1808. |
ООО "ПЛАСТКОМФОРТ-ТЮМЕНЬ"
625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 26, стр. 2, помещения 15, 16, 17, 18, 19
Дата регистрации 8 апреля 2016 года
Генеральный директор Белякова Светлана Владимировна
|
1809. |
ООО "П.А.Н."
443042, Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 133, кв. 43
Дата регистрации 17 ноября 2020 года
Генеральный директор Павлов Артем Николаевич
|
1810. |
ООО "АНГЛИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ"
440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Крупской, д. 18, кв. 11
Дата регистрации 16 мая 2012 года
Генеральный директор Назаров Василий Васильевич
|
1811. |
ООО "БКР КАРГО ПАРТС"
119571, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 158, помещ. 827
Дата регистрации 16 мая 2023 года
Генеральный директор Дроботов Андрей Валерьевич
|
1812. |
ООО "ФИКС МАЙ ДЖЕТС"
141501, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 52, кв. 682
Дата регистрации 9 июня 2014 года
Генеральный директор Соколов Александр Анатольевич
|
1813. |
ООО "РУСКАРГО"
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Окружная, д. 13, этаж/кв. 12/476
Дата регистрации 31 января 2022 года
Генеральный директор Евсеева Елена Александровна
|
1814. |
ООО "АВИАЗАПРАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА"
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 34, кабинет 4
Дата регистрации 5 декабря 2011 года
Директор Жилкин Владлен Валерьевич
|
1815. |
ООО "КАПИТАЛ"
625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 57
Дата регистрации 13 июня 2017 года
Генеральный директор Егорова Юлия Владимировна
|
1816. |
ООО "ХЕЛИПОРТ САМАРА"
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, ком. 210
Дата регистрации 21 июля 2017 года
Генеральный директор Ланцов Марк Германович
|
1817. |
ООО "АВИАЛАЙН-КАРГО"
624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 100, кв. 3
Дата регистрации 18 ноября 2020 года
Генеральный директор Глебов Руслан Юрьевич
|
1818. |
ООО "ВСТ ЛОДЖИСТИК"
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Екад 5 километр, стр. 6В, помещ. 201
Дата регистрации 26 января 2007 года
Директор Марданов Вадим Эрикович
|
1819. |
ООО "ИМЭКСТРАНСГРУПП"
143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122, кв. 972
Дата регистрации 1 июня 2018 года
Генеральный директор Скубина Надежда Васильевна
|
1820. |
ООО "БАЛТЛОГИСТИК"
236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Барнаульская, д. 5, офис 7
Дата регистрации 27 мая 2020 года
Генеральный директор Лемчик Людмила Юрьевна
|
1821. |
ООО "СВАРОГ-РЕЗЕРВ"
353210, Краснодарский край, ст-ца Новотитаровская, тер. Нива, зд. 222, офис 2
Дата регистрации 12 июля 2006 года
Директор Тимофеев Иван Леонидович
|
1822. |
ООО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ЮГ-ИНВЕСТ"
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 42А, помещ. 54
Дата регистрации 9 ноября 2007 года
Генеральный директор Зайцев Вадим Аркадьевич
|
1823. |
ООО "СИНТЕРИЯ"
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2, эт/пом/чк 3/I/11
Дата регистрации 3 апреля 2014 года
Генеральный директор Шатилов Николай Иванович
|
1824. |
ООО "АВИАБАЗА"
644033, Омская область, г. Омск, ул. Волховстроя, д. 94, офис 7
Дата регистрации 24 апреля 2020 года
Директор Цыганок Александр Николаевич
|
1825. |
АНО "РОСТОВСКИЙ АЭРОКЛУБ "ДОНСКОЕ НЕБО"
344004, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Разина, д. 1, кв. 78
Дата регистрации 21 марта 2014 года
Директор Соколов Александр Анатольевич
|
1826. |
АО "АВИАТИМ"
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г
Дата регистрации 11 апреля 2012 года
Генеральный директор Лавринович Алексей Михайлович
|
1827. |
ООО АВИАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "АВИАМИР"
664078, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 25, кв. 9
Дата регистрации 5 апреля 2001 года
Директор Бессонов Владимир Геннадьевич
|
1828. |
ООО "ДЖЕТ ПОРТ РЕГИОН"
620060, Свердловская область, г. Екатеринбург, Горнистов проезд, стр. 14, помещ. 106
Дата регистрации 1 октября 2012 года
Генеральный директор Яцук Антон Викторович
|
1829. |
ООО "ЯДС"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ларионова, д. 10, кв. 18
Дата регистрации 27 июля 2007 года
Директор Базик Юрий Викторович
|
1830. |
ООО "АНТЭК ДВ"
680045, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калараша, д. 14, кв. 10
Дата регистрации 29 августа 2022 года
Генеральный директор Парахина Анна Андреевна
|
1831. |
ООО "АЭРОПОРТ ТОБОЛЬСК"
626150, Тюменская область, Тобольский район, тер. Аэропорт, соор. 4
Дата регистрации 12 августа 2020 года
Управляющая организация АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ"
|
1832. |
ООО "ПРОГРЕСС"
427432, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 2Б, офис 10
Дата регистрации 21 апреля 2016 года
Директор Тюлькин Артем Александрович
|
1833. |
ООО "АВЕРС"
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, корп. б, этаж/офис 7 /709
Дата регистрации 8 ноября 2016 года
Генеральный директор Чернышенко Дмитрий Андреевич
|
1834. |
ООО "СПЕЦТРАНС"
443001, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 86, офис 7
Дата регистрации 25 августа 2020 года
Директор Мифтяхов Сергей Валентинович
|
1835. |
ООО "АЭРОПОРТ "УСТЬ-КОКСА"
649490, республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 71, кабинет 102
Дата регистрации 21 марта 2000 года
Директор Пигарев Валерий Борисович
|
1836. |
ООО "А/К "5-ЫЙ ОКЕАН"
308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Благодатная (Пригородный мкр.), д. 235
Дата регистрации 23 августа 2017 года
Генеральный директор Слезкин Роман Викторович
|
1837. |
АО "МГК "ВНУКОВО-КАРГО"
119027, г. Москва, Заводское шоссе, д. 9, стр. 5
Дата регистрации 4 августа 2006 года
Генеральный директор Пальчиков Герман Владимирович
|
1838. |
ООО "4Ю ЭЙРКРАФТ ТЕХНИК"
109382, г. Москва, МО Люблино, ул. Люблинская, д. 141, помещ. VII, ком. 26
Дата регистрации 6 октября 2021 года
Генеральный директор Матюшенко Артем Витальевич
|
1839. |
ООО "ГЛОБАС"
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 18, кв. 77
Дата регистрации 22 февраля 2018 года
Директор Ушаков Алексей Викторович
|
1840. |
ООО "РЕМТЕХКОМПЛЕКТ"
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 58, кв. 3
Дата регистрации 14 января 1999 года
Директор Тукмаков Андрей Львович
|
1841. |
ООО "ИКС-ХАЙ ГРУПП"
109380, г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 4, стр. 1, э/пом./к/оф. 2/VI/5, 8А/40
Дата регистрации 23 октября 2020 года
Генеральный директор Перевалов Максим Игоревич
|
1842. |
ООО "ШКОЛА ПИЛОТОВ БАРСЫ"
628417, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 8/1
Дата регистрации 14 июля 2020 года
Генеральный директор Барсов Евгений Вячеславович
|
1843. |
ООО "МАП"
423703, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Северная, д. 1, помещ. 38
Дата регистрации 9 марта 2021 года
Директор Шайхутдинова Валентина Андреевна
|
1844. |
ООО "САФАРИ"
443031, Самарская область, г. Самара, пр-ка Берег Реки Волги 9, участок № 99
Дата регистрации 3 февраля 1997 года
Директор Косцов Игорь Геннадьевич
|
1845. |
ООО "АЭРОМИР"
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 163, кв. 42
Дата регистрации 20 января 2015 года
Директор Круталевич Сергей Степанович
|
1846. |
ФГБОУ ВО СПБГУ ГА ИМ. А.А. НОВИКОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, СПБГУ ГА, УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38
Дата регистрации 8 июля 1994 года
Ректор Михальчевский Юрий Юрьевич
|
1847. |
ООО "АВИАСПЕКТР"
454090, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 12, офис 1
Дата регистрации 11 марта 2012 года
Директор Яськова Яна Витальевна
|
1848. |
ООО ТЗК "ЮГАВИА"
368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 22
Дата регистрации 9 июня 2001 года
Генеральный директор Гаджиева Гулиза Батталовна
|
1849. |
АНО "КУРТАМЫШСКИЙ АТСК "ОБЕРОН-КЛУБ" ДОСААФ РОССИИ"
641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, тер. Аэродром
Дата регистрации 20 апреля 1995 года
Начальник Стенников Александр Александрович
|
1850. |
ООО "АЭРОАЛЬЯНС"
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 400, кв. 504
Дата регистрации 29 июля 2009 года
Генеральный директор Голощапов Анатолий Геннадьевич
|