Регион
Компании с 73451 по 73500 из 76878
73451. |
ГСК "ГЕОЛОГ"
666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 1, кв. 3
Дата регистрации 23 июля 2021 года
Председатель Бычкалов Юрий Викторович
|
73452. |
ГСК "МАРС-2"
692136, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 1А, кв. 22
Дата регистрации 15 марта 2021 года
Председатель гск Гиц Николай Иванович
|
73453. |
ООО "МЕГАПОЛИС"
346713, Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, ул. Новочеркасское Шоссе, д. 1-А, офис 5
Дата регистрации 26 августа 2020 года
Генеральный директор Лопатина Татьяна Александровна
|
73454. |
ГСК "АВТОМОБИЛИСТ 119"
162562, Вологодская область, Шекснинский район, рп. Шексна, ул. Первомайская
Дата регистрации 6 февраля 2004 года
Председатель Петряшов Александр Александрович
|
73455. |
ГК "ЗАРЯ-2"
119571, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 152А
Дата регистрации 14 января 1997 года
Председатель правления Голяева Елена Юрьевна
|
73456. |
ГСК "ЯСТРЕБ-2"
600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 232А
Дата регистрации 5 февраля 2002 года
Председатель Овчинникова Римма Николаевна
|
73457. |
ГЭК "АШУКИНЕЦ"
141250, Московская область, г. Пушкино, дп. Ашукино, ул. Некрасова
Дата регистрации 16 июня 2004 года
Председатель Проценко Ольга Сергеевна
|
73458. |
ГПК "АВТОМАЯК"
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Горького, д. 45, кв. 11
Дата регистрации 22 апреля 2002 года
Председатель кооператива Пахомова Елена Алексеевна
|
73459. |
ГСК "ЮЖНЫЙ МОЛЛ-2"
115582, г. Москва, Мкад 25-й километр, влд. 4, стр. 7
Дата регистрации 13 января 2012 года
Председатель правления Айдынов Микаил Ильяс Оглы
|
73460. |
АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Дата регистрации 2 октября 2012 года
И. о. генерального директора Круглов Егор Владимирович
|
73461. |
АО НИИЦСУ "ЭКОР"
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23, стр. 1
Дата регистрации 8 июня 1994 года
Генеральный директор Новиков Игорь Владимирович
|
73462. |
ГСК №175
614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Ремонтная
Дата регистрации 22 декабря 1995 года
Председатель правления Ожегов Александр Григорьевич
|
73463. |
ГПК №28
141000, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, строение 31
Дата регистрации 29 июля 1980 года
Председатель Лунгулло Игорь Вячеславович
|
73464. |
АК "ШТУЦЕР - 1"
347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Освобождения, д. 6-8
Дата регистрации 13 января 2011 года
Председатель Мамонтова Алла Ивановна
|
73465. |
ГСК "ПИОНЕР"
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Магистральный, ул. Пионерская, д. 8, кв. 7
Дата регистрации 14 апреля 2014 года
Председатель Волошин Кирилл Андреевич
|
73466. |
ФГБУ "ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "ПАТРИОТ" ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА"
690920, Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, ул. Школьная, д. 30, кв. 3
Дата регистрации 22 ноября 2019 года
Директор Гребень Владимир Александрович
|
73467. |
ПГК "ВЫМПЕЛ В"
430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Мордовская, д. 35, к. 59, кв. 4
Дата регистрации 3 февраля 2021 года
Председатель Галактионов Михаил Инокентьевич
|
73468. |
ГК "ПЕГАС"
429336, Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, мкр Восточный, д. 10, кв. 54
Дата регистрации 11 февраля 2015 года
Председатель Максимов Сергей Михайлович
|
73469. |
ГК "КЕРАМИК-АВТО"
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Лесная
Дата регистрации 15 января 2015 года
Председатель кооператива Андреев Сергей Николаевич
|
73470. |
ООО "ЕМ"
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 1 в, кв. 2
Дата регистрации 2 декабря 2016 года
Генеральный директор Колодкин Владислав Владимирович
|
73471. |
ГСК №5
614081, Пермский край, г. Пермь, ул. Плеханова
Дата регистрации 6 сентября 1972 года
Председатель Нечаева Галия Миннихановна
|
73472. |
ГСК №68
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 86
Дата регистрации 13 августа 2014 года
Председатель Матрушенко Олег Всеволодович
|
73473. |
ПГК №248 "А"
656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 7 д
Дата регистрации 17 октября 2012 года
Председатель Яценко Алексей Иванович
|
73474. |
МАУ ФОК "ДЕЛЬФИН"
412421, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Рабочая, зд. 20А
Дата регистрации 24 августа 2009 года
Директор Глотов Андрей Александрович
|
73475. |
ПГСК "ЗЕНИТ"
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Комсомольская, д. 34, кв. 43
Дата регистрации 30 августа 2011 года
Председатель Пирогов Иван Владимирович
|
73476. |
ООО "А+"
150044, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 94, офис 92
Дата регистрации 11 сентября 2015 года
Генеральный директор Чинарин Илья Юрьевич
|
73477. |
ГСК "ТОСЛА" №124
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 3
Дата регистрации 15 декабря 1994 года
Председатель правления Савичев Александр Сергеевич
|
73478. |
ГСК "МАЯК"
620000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, тер. Гск Маяк
Дата регистрации 1 июня 1974 года
Председатель Степанов Андрей Иванович
|
73479. |
"ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №230"
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 2
Дата регистрации 29 декабря 1979 года
Председатель Рябков Анатолий Александрович
|
73480. |
КСО №43
171505, Тверская область, г. Кимры, ул. 50 Лет Влксм, д. 69, кв. 44
Дата регистрации 18 апреля 2014 года
Председатель Габец Николай Павлович
|
73481. |
ГСК "ТИМИРЯЗЕВЕЦ"
692539, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 2Г
Дата регистрации 14 ноября 2001 года
Председатель Пасечник Константин Николаевич
|
73482. |
ГСК "НИВА"
692555, Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Ленинская, д. 55, к.а
Дата регистрации 14 июля 2003 года
Председатель Корчёмкина Наталья Валерьевна
|
73483. |
ГСК "БУРЕВЕСТНИК-1"
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 10-А, кв. 29
Дата регистрации 11 декабря 2017 года
Председатель Дзиндзилевич Дмитрий Анатольевич
|
73484. |
ООО "НОРД БЕТОН"
184381, Мурманская область, г. Кола, Кильдинское шоссе, влд. 18, этаж 2, помещ. 4
Дата регистрации 29 октября 2021 года
Директор Саренко Кирилл Анатольевич
|
73485. |
ГПК №227
443034, Самарская область, г. Самара, пер. Ташкентский, д. 2, кв. 47
Дата регистрации 30 марта 2016 года
Председатель правления Кондратьев Владимир Иванович
|
73486. |
ГСК "УСПЕХ"
634506, Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Солнечная, д. 7
Дата регистрации 23 декабря 2014 года
Председатель Бондарчук Александр Николаевич
|
73487. |
ГСК "ВЕТЕРАН"
141104, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 22, кв. 28
Дата регистрации 29 мая 2007 года
Председатель Макарова Наталья Викторовна
|
73488. |
ГСК "ВЕТЕРАН"
295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Авдет, д. 45
Дата регистрации 22 марта 2017 года
Председатель правления Юнусов Рустем Аметович
|
73489. |
ПГК "ПРОТОН"
660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 33, кв. 18
Дата регистрации 25 апреля 2014 года
Председатель кооператива Константинов Александр Викторович
|
73490. |
ГСПК №59
165300, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12, кв. 6
Дата регистрации 30 декабря 2014 года
Председатель правления Фирсов Константин Алексеевич
|
73491. |
ПГСК "АВТОМОБИЛИСТ 13"
628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Молодежная, корп. 1Б
Дата регистрации 6 июля 2015 года
Председатель Синицын Руслан Геннадьевич
|
73492. |
ГПК "РЭНО"
628681, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, д. 3, корп. 2, кв. 51
Дата регистрации 20 марта 2019 года
Председатель кооператива Потапов Виктор Юрьевич
|
73493. |
ООО "АЗИЯ СУГ ГРУПП"
690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 4/6, офис 13
Дата регистрации 7 августа 2018 года
Генеральный директор Митрофанов Владимир Николаевич
|
73494. |
ООО "СТРОЙТЕК"
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26А, помещ. 1147, помещ. 6
Дата регистрации 29 марта 2021 года
Директор Кильганова Елена Александровна
|
73495. |
ГСПК "МИНЗАГ-АВТО"
108828, г. Москва, пос. Краснопахорское, п. Подсобного Хозяйства Минзаг, д. 2, кв. 54
Дата регистрации 12 ноября 2020 года
Председатель правления кооператива Шустов Анатолий Анатольевич
|
73496. |
АВТОКООПЕРАТИВ "ИСКРА"
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11, к.а
Дата регистрации 11 августа 1989 года
Руководитель юридического лица Амадзиев Али Магомедович
|
73497. |
ТСН "АФИНЕЕВО-ПАРК"
143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, стр. 1Б, ком. 20
Дата регистрации 14 июля 2022 года
Председатель правления товарищества Тиунов Андрей Владимирович
|
73498. |
ООО "ЭКИПАЖ ДВ"
690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 4, кв. 26
Дата регистрации 12 апреля 2019 года
Директор Щеглова Елена Валентиновна
|
73499. |
ГСК "КАСКАД-25"
690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Корнилова, д. 8, кв. 32
Дата регистрации 2 августа 2013 года
Председатель правления Еремкин Юрий Александрович
|
73500. |
ООО "ВЛАДКОЛОР"
601293, Владимирская область, Суздальский район, г. Суздаль, ул. Транспортная, д. 3
Дата регистрации 25 января 2000 года
Директор Кобалия Нино Валериевна
|