Регион
Компании с 68851 по 68900 из 76887
68851. |
ООО "КАТ"
111396, г. Москва, пр-кт Зелёный, д. 62А, этаж 3, пом. 3Б
Дата регистрации 5 апреля 1993 года
Генеральный директор Хачатрян Вардан Арцрунович
|
68852. |
ООО "МЕТСЕРВИС"
123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45 комната 10 офис 304
Дата регистрации 5 июля 2016 года
Генеральный директор Шевченко Евгений Александрович
|
68853. |
ООО "КУРНИКОФ"
606260, Нижегородская область, Воротынский район, рп. Воротынец, ул. Коммунаров, д. 44
Дата регистрации 27 апреля 2006 года
Генеральный директор Курникова Оксана Константиновна
|
68854. |
ГК "МАРЬИНСКИЙ ПАРК-1"
109469, г. Москва, бульвар Мячковский, д. 23, пом. III, ком. 1, эт. 1
Дата регистрации 12 февраля 2002 года
Председатель правления Смирнов Андрей Владимирович
|
68855. |
ДОАО "УДМУРТСКАЯ МК-4"
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 1
Дата регистрации 11 декабря 1998 года
Директор Черников Олег Александрович
|
68856. |
ООО "МОСКВА КАРГО"
141432, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, влд. 28
Дата регистрации 10 ноября 2009 года
Генеральный директор Федоренко Владимир Анатольевич
|
68857. |
ГАРАЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАЗОВИК"
142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Береговая
Дата регистрации 14 мая 1982 года
Председатель Соломатин Сергей Анатольевич
|
68858. |
ООО "УК "БОРОДИНО"
121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 16, к. 1, помещ. 1/1
Дата регистрации 26 февраля 2010 года
Генеральный директор Фанталов Филипп Станиславович
|
68859. |
ПК "КАРКАС"
196654, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 24, литера А, офис 209
Дата регистрации 26 июля 1990 года
Председатель Чащин Сергей Владимирович
|
68860. |
ЗАО "РСУ-23"
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 32"а"
Дата регистрации 15 марта 1999 года
Генеральный директор Уханов Алексей Валентинович
|
68861. |
АО "ПОГАРСКОЕ АТП"
243550, Брянская область, Погарский район, пгт Погар, ул. Ленина, д. 174
Дата регистрации 26 июня 1997 года
Генеральный директор Гавриленко Николай Михайлович
|
68862. |
ООО "ТАКСИ 7000000"
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 38, к. 3, литера А, помещ. 13-Н №1, 4 (БЫВШЕЕ помещение 6-Н)
Дата регистрации 11 августа 2008 года
Генеральный директор Павленко Олег Иосифович
|
68863. |
ГСК "СВЯЗИСТ"
214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева
Дата регистрации 18 апреля 1991 года
Председатель Загалевич Николай Аксентьевич
|
68864. |
ООО "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ"
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, этаж 1, помещ. VII, комн. 7
Дата регистрации 30 апреля 2013 года
Конкурсный управляющий Романова Юлия Алексеевна
|
68865. |
ГСК "ВИРАЖ"
432012, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Инзенская, д. 42, к.а
Дата регистрации 19 января 1991 года
Председатель Захаров Николай Иванович
|
68866. |
ООО "САХАДОРСТРОЙ"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 23, кв. 78
Дата регистрации 4 апреля 2023 года
Генеральный директор Алексеев Артур Алексеевич
|
68867. |
АО "КРЫМТУР"
295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, зд. 9, литера Д
Дата регистрации 28 января 1992 года
Генеральный директор Михайлов Евгений Анатольевич
|
68868. |
ООО "ФИШ КОМПАНИ"
181370, Псковская область, Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 13А
Дата регистрации 23 декабря 2009 года
Директор Алексеев Андрей Викторович
|
68869. |
ООО "АЙСБЕРГ"
663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 38, кв. 32
Дата регистрации 18 марта 2019 года
Генеральный директор Муруев Андрей Алексеевич
|
68870. |
ООО "СМАРТ СЕВЕР-ЗАПАД"
123060, г. Москва, ул. Маршала Конева, д. 14, помещ. х, комната 4
Дата регистрации 17 августа 2016 года
Генеральный директор Федорин Олег Вениаминович Управляющая организация АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СМАРТ СЕРВИС"
|
68871. |
ООО "ТЕХСЕРВИС"
309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр Макаренко, д. 38
Дата регистрации 30 июня 2015 года
Генеральный директор Мацнева Нина Николаевна
|
68872. |
ООО "МИЛЕНА"
450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 2, корп. 1, офис 203
Дата регистрации 6 мая 1995 года
Директор Сафин Раис Масхутович
|
68873. |
ООО "ШАНТИ"
450097, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Николая Дмитриева, д. 11, кв. 67
Дата регистрации 30 октября 2003 года
Директор Даминов Вадим Наилевич
|
68874. |
ООО "УРАЛИНФРАИНВЕСТ"
454052, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургов шоссе, д. 70, к.б, кв. 25
Дата регистрации 30 ноября 2010 года
Директор Тырлова Екатерина Евгеньевна
|
68875. |
АО "ЛОТТЕ РУС"
121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 8, стр. 2
Дата регистрации 27 апреля 2002 года
Генеральный директор Андерсен Мортен Бундгорд
|
68876. |
ООО СК "РЕСУРСТРАНЗИТ"
664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 208, помещ. 38
Дата регистрации 20 апреля 2016 года
Директор Ким Никита Сергеевич
|
68877. |
ООО "АРТТЕХНОПРОЕКТ"
119121, г. Москва, МО Хамовники, ул. Плющиха, д. 10, эт/пом./каб 3/1/311
Дата регистрации 6 сентября 2016 года
Генеральный директор Ростов Виталий Юрьевич
|
68878. |
ГСК "ДОМЕНЩИК-1"
294201, Луганская Народная Республика, г. Алчевск, ул. Щорса, д. 3
Дата регистрации 3 августа 2017 года
Председатель Литкевич Олег Владимирович
|
68879. |
ООО "СВТРАНС"
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 26, блок 3, помещ. 6
Дата регистрации 5 декабря 2006 года
Генеральный директор Сивцев Александр Михайлович
|
68880. |
ООО "АПРЕЛЬ"
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 11, корп. 1, лит. а-1, пом. 37Н
Дата регистрации 22 апреля 2009 года
Генеральный директор Шемякина Мария Александровна
|
68881. |
ООО "БОСИКОМ"
121471, г. Москва, МО Можайский, ш. Можайское, д. 29, кв. 48
Дата регистрации 13 сентября 2016 года
Директор Брысина Евгения Александровна
|
68882. |
ЗАО "АГАПА"
346506, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, зд. 87
Дата регистрации 22 октября 1999 года
Генеральный директор Войнов Илья Феофанович
|
68883. |
ООО "РАДУГА"
432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10А, офис 1
Дата регистрации 5 декабря 2002 года
Директор Сафиуллин Рафаэль Фагильевич
|
68884. |
ООО "ТРИУМФ"
353451, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Объездная, д. 31, помещ. 12
Дата регистрации 20 июля 2018 года
Директор Сидоренко Владимир Рубенович
|
68885. |
ГСК №8
694020, Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 10, кв. 10
Дата регистрации 24 января 2002 года
Председатель Рудиков Виталий Николаевич
|
68886. |
АО "УК ИНТЦ "СИРИУС"
354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Олимпийский, д. 1
Дата регистрации 22 июля 2019 года
Генеральный директор Комолов Александр Николаевич
|
68887. |
ООО "МИТСАН КОНСАЛТИНГ"
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литера А, часть, пом. 19-Н, офис 316, каб. 1
Дата регистрации 13 декабря 2011 года
Генеральный директор Желнин Дмитрий Александрович
|
68888. |
ООО "МЕТРОПОЛИС"
680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 47
Дата регистрации 13 августа 2004 года
Директор Сергеева Ирина Анатольевна
|
68889. |
ООО "КИПЕР-АЛЬП"
115533, г. Москва, ул. Высокая, д. 3, помещ. 4П
Дата регистрации 30 сентября 2016 года
Генеральный директор Оглоблин Александр Петрович
|
68890. |
ООО "УК ПРАВИЛО КОМФОРТА"
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 53-Н, р.м. 7
Дата регистрации 22 августа 2022 года
Генеральный директор Домрачева Анна Владиславовна
|
68891. |
ООО "ОЙЛТЕХПРЕМИУМ"
662150, Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 8-Й, д. 20, кв. 23
Дата регистрации 11 сентября 2015 года
Директор Чужинов Сергей Иванович
|
68892. |
ООО "ЗЕЛЕНЫЙ 2"
142452, Московская область, г. Ногинск, п. Зеленый, ул. Школьная, д. 2, стр. 11, ком. 54
Дата регистрации 21 мая 2013 года
Генеральный директор Кулиев Сапар Темур-Оглы
|
68893. |
ООО "ТОРГСЕРВИС 178"
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, к. 6, литера С, помещ. 229, офис 603
Дата регистрации 6 февраля 2023 года
Директор Иманова Ирина Алексеевна
|
68894. |
ООО "СПЕКТР"
630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, д. 57, этаж/помещ. 6/602А
Дата регистрации 28 сентября 2011 года
Директор Антипин Максим Валентинович
|
68895. |
ООО "ЛИФТТРЭЙД"
196247, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 153, пом. 221-Н офис 744
Дата регистрации 25 февраля 2016 года
Генеральный директор Тихомиров Дмитрий Анатольевич
|
68896. |
ГСК "ПЕРСПЕКТИВА-2"
630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 28А
Дата регистрации 14 августа 2009 года
Председатель кооператива Снагин Валерий Алексеевич
|
68897. |
ООО "ПСР"
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Взлётная, д. 7, корп. 1 литер А, помещ. 4Н, комната №4
Дата регистрации 2 марта 2016 года
Генеральный директор Чадаев Олег Игоревич
|
68898. |
ООО "ЛАКОНИКУМ"
410064, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В. И., д. 72Б, кв. 13
Дата регистрации 10 июля 2024 года
Директор Харланов Дмитрий Васильевич
|
68899. |
ООО "АСТ КОНТРОЛЬ"
414045, Астраханская область, г. Астрахань, пер. 1-й Таманский, д. 4, кв. 8
Дата регистрации 14 октября 2016 года
Директор Хапугин Сергей Александрович
|
68900. |
ГСК "ШУВАЛОВСКИЙ - 5"
197350, г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, ул. Лидии Зверевой, д. 9, к. 1, стр. 1, помещ. 22Н (13)
Дата регистрации 19 мая 2016 года
Управляющая организация ООО "ГАРАЖИ И СТОЯНКИ"
|