Регион
Компании с 113751 по 113800 из 120560
113751. |
ООО "БИГ - СТРОЙ"
420087, республика Татарстан, г. Казань, ул. Бухарская, здание 2, офис 307
Дата регистрации 3 декабря 2009 года
Директор Павлова Татьяна Александровна
|
113752. |
ООО "АЙГЛОБАЛ24"
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 10
Дата регистрации 18 мая 2009 года
Директор Михальчук Илья Александрович
|
113753. |
ООО "ТА ТРАНС"
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 12, к. 1, помещ. 5Н
Дата регистрации 30 декабря 2021 года
Генеральный директор Курбанов Тагир Абдусаламович
|
113754. |
ООО "МНК"
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, зд. 91, помещ. 1114
Дата регистрации 3 февраля 2022 года
Директор Шептуха Николай Евгеньевич
|
113755. |
ООО "СИБСТРОЙГРУПП"
652971, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Шерегеш, ул. Кедровая, д. 29
Дата регистрации 31 мая 2022 года
Директор Махамханов Азраил Адамович
|
113756. |
ООО "ГРИНЫЧ"
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, зд. 31А, литера З, помещ. 4
Дата регистрации 24 августа 2023 года
Директор Корольчук Алексей Николаевич
|
113757. |
ЗАО "СПЕЦТРАНС"
115088, г. Москва, 1-й Угрешский проезд, д. 11
Дата регистрации 13 декабря 2013 года
Генеральный директор Сухова Мария Евгеньевна
|
113758. |
ООО "ЕСТРА"
620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, стр. 3Д, офис 311
Дата регистрации 24 сентября 2012 года
Директор Исаков Егор Владимирович
|
113759. |
ООО "ТЕХНОЮГСТРОЙ"
298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, д. 17А
Дата регистрации 4 сентября 2023 года
Директор Мазманян Армен Ваганович
|
113760. |
ООО "ДЕКОРАТОР"
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, к. 1, этаж 1 помещ. XV офис 1
Дата регистрации 10 июня 2022 года
Генеральный директор Демидов Андрей Сергеевич
|
113761. |
ООО "ВИСПРО"
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 2, кв. 91
Дата регистрации 26 ноября 2014 года
Генеральный директор Пахолков Виталий Андреевич
|
113762. |
ООО "ВИКТОРИЯ ЭКСПРЕСС ПЛЮС"
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 79
Дата регистрации 12 марта 2008 года
Генеральный директор Колесов Дмитрий Александрович
|
113763. |
ООО "СИМПРОМ"
295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луначарского, зд. 2/25, пом. 3
Дата регистрации 10 октября 2023 года
Генеральный директор Кочканов Шухрат Шавкатович
|
113764. |
ООО "МАЙЯ"
142439, Московская область, г. Ногинск, с. Мамонтово, территория бывшего зао "мамонтово", стр. 16
Дата регистрации 25 февраля 2009 года
Генеральный директор Корнеев Никита Сергеевич
|
113765. |
ООО "МТС"
423232, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Александра Радищева, д. 8
Дата регистрации 19 июля 2010 года
Директор Латыпов Тимур Асфанович
|
113766. |
ООО "СКИ"
105120, г. Москва, пер. Мрузовский, д. 12А, стр. 1
Дата регистрации 23 сентября 2010 года
Генеральный директор Перфилова Светлана Викторовна
|
113767. |
ООО "ПРОСПЕКТ-АВТО"
680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-кт 60-Летия Октября, д. 170, офис 14
Дата регистрации 30 марта 2020 года
Генеральный директор Малофеев Иван Владимирович
|
113768. |
ООО "ЭЛСЕРВИС"
143080, Московская область, г. Одинцово, дп. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 2, кв. 129
Дата регистрации 20 июля 2020 года
Генеральный директор Никольский Сергей Николаевич
|
113769. |
ООО ТК "СПУТНИК"
300028, Тульская область, г. Тула, ул. Сурикова, д. 18
Дата регистрации 20 апреля 2012 года
Генеральный директор Очеретин Максим Олегович
|
113770. |
ООО "МП - ЮГ"
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, помещение 12, комната 77 офис 320
Дата регистрации 25 ноября 2020 года
Генеральный директор Пашков Георгий Игоревич
|
113771. |
ООО "ГРАНД"
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литер А, помещ. 6-Н
Дата регистрации 19 февраля 2014 года
Директор Семенов Александр Валерьевич
|
113772. |
ООО "ГАЗСТРОЙ"
Орловская область, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 31, литер ААА1А4, помещ. 1, офис 5
Дата регистрации 2 октября 2020 года
Генеральный директор Юдкин Алексей Игоревич
|
113773. |
ООО "СТРОЙДОМ"
162482, Вологодская область, г. Бабаево, пер. Производственный, д. 2Б, стр. 1
Дата регистрации 20 апреля 2012 года
Директор Цапилов Дмитрий Владимирович
|
113774. |
ООО "НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ"
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 7
Дата регистрации 18 февраля 2014 года
Директор Михайдаров Вадим Закирович
|
113775. |
ООО "МОДУЛЬ"
127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 169, к. 1, помещ./ком. 6Н/11
Дата регистрации 16 декабря 2022 года
Директор Поляков Александр Олегович
|
113776. |
ООО "ПЕРЕВОЗКИ ФАСТ"
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 4, помещ. 8
Дата регистрации 16 декабря 2022 года
Генеральный директор Костин Антон Владимирович
|
113777. |
ООО "АВТОЗНАК"
124498, г. Москва, г. Зеленоград, к. 239, кв. 80
Дата регистрации 23 апреля 2012 года
Генеральный директор Бабаев Александр Александрович
|
113778. |
ООО "ТЕХПРОМ"
Россия
Дата регистрации 2 сентября 2015 года
Генеральный директор Ахсанов Марат Марселевич
|
113779. |
ООО "УМ "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Полевая (Байкальск мкр.), д. 29, офис 12
Дата регистрации 18 мая 2015 года
Директор Константинов Андрей Владимирович
|
113780. |
ООО "ТРАНСПОВОЛЖЬЕ"
Россия
Дата регистрации 2 апреля 2018 года
Директор Зарипов Марат Хатипович
|
113781. |
ООО "РЕСТАРТ"
400059, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Турбинная, д. 108
Дата регистрации 6 ноября 2013 года
Директор Малимонов Павел Сергеевич
|
113782. |
ООО "ВИТАХИМЛАБ"
640001, Курганская область, г. Курган, ул. Рихарда Зорге, д. 32А
Дата регистрации 12 марта 2013 года
Генеральный директор Токарев Сергей Владимирович
|
113783. |
ООО "АЛЬПСТРОЙ"
652980, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Спасск, ул. Октябрьская, д. 8
Дата регистрации 3 декабря 2014 года
Генеральный директор Куртигешев Дмитрий Васильевич
|
113784. |
ООО "УК МВС"
628609, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 75, корп. 5
Дата регистрации 23 июля 2014 года
Генеральный директор Столяров Михаил Васильевич
|
113785. |
ООО "ИНТЕРСТАР"
125627, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 27, кв. 129
Дата регистрации 5 марта 2014 года
Генеральный директор Миколаевский Валерий Иванович
|
113786. |
ООО "ТД "ЧЕРНОМОР"
297408, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Товарный, д. 9А
Дата регистрации 17 ноября 2014 года
Директор Посметный Евгений Александрович
|
113787. |
ООО "РЕНОВАЦИО"
660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 21, пом/оф 1/2-06
Дата регистрации 5 сентября 2017 года
Директор Марышева Лилианна Юрьевна
|
113788. |
ООО "РЕГИОН 76"
150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 3, корп. 2, кв. 124
Дата регистрации 28 мая 2012 года
Генеральный директор Соколов Александр Анатольевич
|
113789. |
ООО "ПАРИТЕТ-ФИНАНС"
150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10, кв. 12 к.2
Дата регистрации 27 января 2012 года
Директор Богданов Евгений Анатольевич
|
113790. |
ООО "БЛЕСК ПРОФИ КРЫМ"
295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 18А, офис 302
Дата регистрации 22 августа 2014 года
Генеральный директор Гайдученко Юрий Юрьевич
|
113791. |
ООО "ПЕРЕВОЗЧИК"
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул. Зайцева, д. 64А, помещ. 7
Дата регистрации 12 мая 2021 года
Директор Фомкин Владимир Викторович
|
113792. |
ООО "КАСКАД"
426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 69, офис 6
Дата регистрации 8 июня 2021 года
Директор Тушов Данил Владимирович
|
113793. |
ООО "РЭМ УРАЛ"
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 5А, кв. 32
Дата регистрации 19 июля 2021 года
Директор Березина Екатерина Александровна
|
113794. |
ООО "БИЗНЕС КЛАБ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 93/1/2П
Дата регистрации 11 февраля 2021 года
Генеральный директор Четвериков Андрей Викторович
|
113795. |
ООО "АБЗ "АЛЬТКОМ"
298637, Республика Крым, г. Ялта, ул. Красных Партизан, д. 14, офис 16-9
Дата регистрации 2 февраля 2023 года
Генеральный директор Даниленков Сергей Анатольевич
|
113796. |
ООО "БАУПЛЕКС"
297100, Республика Крым, пгт Нижнегорский, пер. Строителей, зд. 1Б
Дата регистрации 14 февраля 2024 года
Директор Мосин Игорь Владимирович
|
113797. |
ООО ПК "КРЕПВИЛЛ"
111123, г. Москва, МО Перово, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 24, ком. часть 39, 1 этаж
Дата регистрации 4 октября 2021 года
Генеральный директор Шамашов Сергей Александрович
|
113798. |
ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ"
123007, г. Москва, МО Хорошевский, проезд 3-й Хорошёвский, д. 5, этаж 3, пом. XI, ком. 13
Дата регистрации 25 ноября 2014 года
Генеральный директор Заулочнов Владимир Александрович
|
113799. |
ООО "ТАИДЕС"
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, помещ. 9
Дата регистрации 24 ноября 2017 года
Генеральный директор Панченко Роман Никитович
|
113800. |
ООО "СИРИУС ЛОДЖИСТИКС"
353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Казачья (Цемдолина тер.), д. 19
Дата регистрации 8 июля 2020 года
Генеральный директор Сячин Евгений Алексеевич
|