Регион
Компании с 28851 по 28900 из 32679
28851. |
ООО "ТЕХНИКОН"
123154, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 47, кв. 291
Дата регистрации 16 октября 2023 года
Генеральный директор Никонов Евгений Сергеевич
|
28852. |
ООО "ЛЕГЕНДА"
420025, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 11, кв. 113
Дата регистрации 21 июня 2022 года
Директор Ефремов Руслан Николаевич
|
28853. |
ООО "АСКОС"
117593, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 2, помещ. 1Н
Дата регистрации 16 октября 2023 года
Генеральный директор Асташенков Владислав Александрович
|
28854. |
ООО "КАРГОЛОГИС"
445047, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 39, кв. 280
Дата регистрации 25 апреля 2022 года
Генеральный директор Шалаева Анастасия Олеговна
|
28855. |
ООО "ДОБРЫЙ БАЙКАЛ"
666035, Иркутская область, г. Шелехов, мкр. 1-й, д. 37, кв. 54
Дата регистрации 28 ноября 2013 года
Директор Говорина Елена Васильевна
|
28856. |
ООО "МЕГАСЕРВИС-К"
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 11Б/6
Дата регистрации 16 октября 2023 года
Генеральный директор Воробьев Владимир Геннадьевич
|
28857. |
ООО "ДВИЖЕНИЕ"
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 28, кв. 71
Дата регистрации 2 сентября 2019 года
Директор Носов Виктор Егорович
|
28858. |
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС-НН"
603141, Нижегородская область, п. Черепичный, д. 14Л, помещ. 2
Дата регистрации 11 сентября 2017 года
Генеральный директор Родионов Дмитрий Владимирович
|
28859. |
ООО "ЗУБНОЙ ДОКТОР"
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Школьная, д. 2, помещ. 2
Дата регистрации 26 июля 2018 года
Генеральный директор Морозова Мария Владимировна
|
28860. |
ООО "РБД ЛОГИСТИКА"
140143, Московская область, г. Раменское, дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, корп. 4 литер Б, комната 207
Дата регистрации 28 августа 2018 года
Генеральный директор Ножкин Антон Андреевич
|
28861. |
ООО "ТК ГАЛАКТИКА"
614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Боровая, д. 6, кв. 1
Дата регистрации 26 января 2017 года
Генеральный директор Коростин Андрей Владимирович
|
28862. |
ООО "СКС-ГРУПП"
423465, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Фатыха Карима, д. 8
Дата регистрации 17 июня 2022 года
Генеральный директор Сагдиев Марат Рафаилович
|
28863. |
ООО "АРТСТРОЙ"
660118, Красноярский край, г. Красноярск, Связистов проезд, д. 9, помещ. 6
Дата регистрации 17 июня 2022 года
Генеральный директор Плаксина Анастасия Алексеевна
|
28864. |
ООО "НОРД РАЗВИТИЕ"
Архангельская область, д. Бычье, стр. 1
Дата регистрации 12 сентября 2018 года
Директор Яковлев Юрий Александрович
|
28865. |
ООО "ПРАГМА"
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 52, офис 12
Дата регистрации 29 июня 2022 года
Директор Галкин Олег Николаевич
|
28866. |
ООО "АЛЬЯНС"
125445, г. Москва, МО Ховрино, ул. Беломорская, д. 40, этаж 3, пом. 19
Дата регистрации 19 апреля 2019 года
Генеральный директор Шмаков Валерий Александрович
|
28867. |
ООО "АЙ КЬЮ ДОМ"
198332, г. Санкт-Петербург, пр-кт Кузнецова, д. 11, к. 3, литера А, кв. 91
Дата регистрации 7 мая 2020 года
Генеральный директор Кудрявцев Алексей Владимирович
|
28868. |
ООО УК "ИМПЕРИЯ"
353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, д. 161, офис 312
Дата регистрации 14 декабря 2022 года
Генеральный директор Трусов Олег Васильевич
|
28869. |
ООО "ЛИДЕР"
123290, г. Москва, МО Хорошево-Мневники, проезд Причальный, д. 8, к. 1, помещ. 804
Дата регистрации 13 мая 2015 года
Генеральный директор Успенская Ольга Абдурахмановна
|
28870. |
ООО "ИНВЕСТГРУПП"
302027, Орловская область, г. Орёл, ул. Матвеева, д. 8, помещ. 1, офис 2А
Дата регистрации 24 октября 2016 года
Генеральный директор Чаплыгина Ольга Николаевна
|
28871. |
ООО "ЦЕМИНВЕСТ ПЛЮС"
305018, Курская Область, г. Курск, ул. Привокзальная, д. 1-А, офис 12
Дата регистрации 18 июля 2018 года
Директор Бывшева Екатерина Сергеевна
|
28872. |
ООО "КОНСЕНСУС"
143903, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 48, помещ. I, офис 24
Дата регистрации 17 мая 2022 года
Генеральный директор Азарян Араик Хачикович
|
28873. |
ООО "КРОНОССТРОЙГРУПП"
298602, Республика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская, д. 15, кв. 37
Дата регистрации 27 мая 2019 года
Директор Лапусев Евгений Борисович
|
28874. |
ООО "НОРД БАС"
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, этаж/помещ. 7/I, ком. 4
Дата регистрации 25 ноября 2020 года
Генеральный директор Сажинова Ирина Александровна
|
28875. |
ООО "ЧЕБАРКУЛЬ-АВТО"
456438, Челябинская область, д. Малково, ул. Куйбышева, д. 40
Дата регистрации 17 мая 2022 года
Директор Левенков Владимир Викторович
|
28876. |
ООО "АБОРДАЖ"
111399, г. Москва, ул. Мартеновская, д. 7, помещ. 45, офис 127Г
Дата регистрации 17 мая 2022 года
Генеральный директор Круглов Максим Олегович
|
28877. |
ООО "УК ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА"
600023, Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 65, помещ. 1
Дата регистрации 23 сентября 2019 года
Директор Журавлев Николай Владимирович
|
28878. |
ООО "АМЕТИСТ"
602332, Владимирская область, Селивановский район, п Красная Горбатка, ул. Новая, д. 108, кв. 102
Дата регистрации 6 ноября 2019 года
Генеральный директор Вальганова Наталья Александровна
|
28879. |
ООО "ТЕХНОДИЗЕЛЬ"
344064, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Вавилова, зд. 56/4, стр. 3, офис 309
Дата регистрации 12 июля 2019 года
Генеральный директор Шейн Денис Владимирович
|
28880. |
ООО "СКИФ-КАРГО"
236008, Калининградская область, г. Калининград, ул. Некрасова, д. 18, кв. 4
Дата регистрации 17 января 2019 года
Генеральный директор Гвоздев Станислав Сергеевич
|
28881. |
ООО "ПОЛИМЕР"
236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, д. 21, этаж 1, кабинет 2
Дата регистрации 18 июля 2019 года
Генеральный директор Селюгин Александр Николаевич
|
28882. |
ООО "АЛЬДЕРА"
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 11, офис 10
Дата регистрации 16 августа 2022 года
Директор Зарипов Айрат Ильгизович
|
28883. |
ООО "3Т-ГРУПП"
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 2, помещ. 28А
Дата регистрации 6 декабря 2016 года
Генеральный директор Олейников Александр Викторович
|
28884. |
ООО "СТРОЙПЛОЩАДКА73"
432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 47, кв. 50
Дата регистрации 17 мая 2022 года
Генеральный директор Шишикин Дмитрий Валерьевич
|
28885. |
ООО "НЛ ТЕЛЕКОМ"
105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 16/2, стр. 1, пом. II, ком. 4Е
Дата регистрации 1 ноября 2017 года
Генеральный директор Айтов Евгений Васильевич
|
28886. |
ООО "АВТОКОЛОННА 17"
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 55
Дата регистрации 24 апреля 2019 года
Генеральный директор Отчурчап Айдын Мергенович
|
28887. |
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 29, кв. 57
Дата регистрации 24 мая 2019 года
Директор Марукян Карине Амрастановна
|
28888. |
ООО "СТИЛ"
192283, г. Санкт-Петербург, бульвар Загребский, д. 39, к. 2, литера А, кв. 121
Дата регистрации 16 июня 2022 года
Генеральный директор Красовский Алексей Александрович
|
28889. |
МБОУ "СОШ С. ЕЗДОЧНОЕ"
309572, Белгородская область, Чернянский район, с. Ездочное, ул. Центральная, д. 18
Дата регистрации 9 июня 1995 года
Директор Боев Андрей Романович
|
28890. |
ООО "СПУТНИК-РАЙЗЕН"
236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Берлинская, д. 25
Дата регистрации 15 июня 2000 года
Генеральный директор Турчин Андрей Григорьевич
|
28891. |
ООО "ВТОРАЯ ЛИНИЯ"
690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 135, кабинет 24
Дата регистрации 10 февраля 2022 года
Генеральный директор Голятина Татьяна Владимировна
|
28892. |
ООО "ВЕГА"
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, пом. 18Н
Дата регистрации 17 ноября 2011 года
Генеральный директор Панахова Анна Владимировна
|
28893. |
ООО "КОНТАКТ"
445044, Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 15, пом/оф 4125/33А
Дата регистрации 5 августа 2020 года
Директор Федоров Дмитрий Максимович
|
28894. |
ООО "ГОСТ"
623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Красногорская, влд. 11
Дата регистрации 8 декабря 2020 года
Директор Логиновских Сергей Александрович
|
28895. |
ООО "ПАТРИОТ"
628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 3 Кедровый, ул. Романа Кузоваткина, д. 8, офис 402
Дата регистрации 28 июля 2021 года
Директор Цурикова Ирина Сергеевна
|
28896. |
ООО "ХИТ ТЕСТ"
125459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7, помещ. 3/1
Дата регистрации 22 июня 2022 года
Генеральный директор Утина Мария Сергеевна
|
28897. |
ООО "СК "ГАРАНТ-СТРОЙ"
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Северный, д. 2А, офис 502
Дата регистрации 17 октября 2019 года
Директор Мамакаев Иса Усамович
|
28898. |
ООО "РГТ"
117292, г. Москва, МО Академический, ул. Кедрова, д. 15, этаж/помещ. 3/IV, ком. 28
Дата регистрации 20 июня 2022 года
Генеральный директор Тетекин Дмитрий Вячеславович
|
28899. |
ООО "АВС"
105005, г. Москва, пер. Елизаветинский, д. 10/2, стр. 3, офис 7
Дата регистрации 5 октября 2020 года
Генеральный директор Лебедев Андрей Анатольевич
|
28900. |
ООО "Е-ЛОГИСТИК"
623105, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бажова, д. 10А
Дата регистрации 24 октября 2019 года
Директор Сунцова Кристина Сергеевна
|