Регион
Компании с 7501 по 7550 из 9087
7501. |
ООО "ФРЕГАТ"
191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, литер С, пом. 2-Н офис 4
Дата регистрации 12 марта 2018 года
Директор Нажмудинова Лейсан Адгамовна
|
7502. |
ООО "СБР-ХОЛДИНГ"
141544, Московская область, д. Брёхово, мкр. Школьный, к. 5, кв. 127
Дата регистрации 15 июня 2021 года
Генеральный директор Саидов Баходур Разикович
|
7503. |
ООО "ПЕРВАЯ"
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 48, офис 74
Дата регистрации 26 августа 2021 года
Генеральный директор Барыльник Андрей Викторович
|
7504. |
ООО "БАКАЛЕЯ-ГРУПП"
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, помещ. 1
Дата регистрации 31 марта 2022 года
Директор Федорина Елена Николаевна
|
7505. |
ООО "ИНТЕРСТРОЙРАЗВИТИЕ"
423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 119, помещ. 1
Дата регистрации 24 августа 2023 года
Генеральный директор Потапов Дмитрий Сергеевич
|
7506. |
ООО "КРАСЛИДЕР"
660111, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 22, к.а
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Генеральный директор Алекберов Вугар Паша Оглы
|
7507. |
ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
662205, Красноярский Край, г. Назарово, ул. Железнодорожная, д. 27
Дата регистрации 30 мая 2006 года
Директор Сергеев Александр Федорович
|
7508. |
ООО "РУС-АГРО"
140301, Московская область, г. Егорьевск, пер. Нечаевский, д. 2А
Дата регистрации 6 марта 2017 года
Генеральный директор Хеймиц Павел Григорьевич
|
7509. |
ООО "САЯНЫ"
352633, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Шевченко, д. 6
Дата регистрации 29 декабря 1998 года
Директор Дорофеева Елена Георгиевна
|
7510. |
ООО ПКФ "ТОРГАВТОСЕРВИС"
Красноярский край, тер. Енисейский Тракт, 21-Й километр, зд. 2
Дата регистрации 7 августа 1992 года
Генеральный директор Иванов Михаил Дмитриевич
|
7511. |
ООО "РУЗА-ХЛЕБ"
143103, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15
Дата регистрации 10 апреля 2017 года
Генеральный директор Буколов Игорь Владимирович
|
7512. |
ООО "АРЕН ГРУПП"
143441, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корп. 1 этаж 1, пом. 029
Дата регистрации 13 сентября 2017 года
Генеральный директор Сарикян Артур Володяевич
|
7513. |
ООО "УРАЛЕЦ"
624947, Свердловская область, г. Карпинск, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 2
Дата регистрации 18 июля 2007 года
Директор Башарин Александр Владимирович
|
7514. |
ООО "БАМТИЧ"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беркутова (Чебакса), д. 39
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Директор Баширов Амир Тагирович
|
7515. |
ООО "СОКОЛ"
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 5, помещение 101 (бывшее I)
Дата регистрации 6 мая 1992 года
Директор Агили Абдулла Асадулла Оглы
|
7516. |
ООО "КАКТУС"
299004, г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, д. 19, кв. 5
Дата регистрации 2 марта 2017 года
Директор Селиверстов Александр Анатольевич
|
7517. |
ООО "ОПТИМАТРЕЙД"
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 1, этаж цок пом. VI комната 20
Дата регистрации 13 августа 2019 года
Генеральный директор Борисова Татьяна Викторовна
|
7518. |
ООО "КАПСУЛЕТТО"
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, офис 301
Дата регистрации 30 августа 2019 года
Генеральный директор Тупицын Глеб Юрьевич
|
7519. |
ООО "ИНИЦИАТИВА"
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 29, кв. 99
Дата регистрации 20 марта 2008 года
Директор Кадашов Шахин Мухтар Оглы
|
7520. |
ООО "БАРРАКУДА"
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1 литер А, помещ. 3-Н часть 504
Дата регистрации 15 марта 2006 года
Генеральный директор Никитина Марина Юрьевна
|
7521. |
ООО "ТРОСТНИК"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7, этаж 1, комн. б1
Дата регистрации 10 ноября 2017 года
Генеральный директор Цэрэндаш Илья Ганболдович
|
7522. |
ООО "ТЕКЛОН"
117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 5А, этаж 2, офис 6
Дата регистрации 21 декабря 2000 года
Генеральный директор Парыгин Александр Викторович
|
7523. |
ООО "СЛАДА НАЛЬЧИК"
360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, зд. 23, офис 1
Дата регистрации 1 декабря 2020 года
Генеральный директор Абазова Марина Хаутовна
|
7524. |
ООО "ЛАУРИТА"
385020, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Курганная, д. 344
Дата регистрации 19 декабря 2006 года
Ликвидатор Докумов Адам Байзетович
|
7525. |
ООО "АЛИНА"
452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Энергетиков, д. 40
Дата регистрации 26 мая 2006 года
Директор Гайниахметов Фарит Вафинурович
|
7526. |
ООО "АВТОМИР"
453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 113, кв. 51
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Директор Рахимьянов Фанил Амирьянович
|
7527. |
ООО "ЧИНАР"
663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Декабристов, д. 6, стр. 3
Дата регистрации 28 января 2020 года
Генеральный директор Гумбатов Самир Сагбаддинович
|
7528. |
ООО "ТЭЙН"
662521, Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Трактовая, д. 4, помещ. 3
Дата регистрации 7 мая 2020 года
Директор Лукин Валентин Михайлович
|
7529. |
ООО "СЕМЬ НОТ"
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, стр. 15, офис 1
Дата регистрации 11 августа 2014 года
Директор Потехин Николай Анатольевич
|
7530. |
ООО "БИНОЛ"
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, помещ. 11/3
Дата регистрации 11 июля 2024 года
Генеральный директор Монахов Никита Сергеевич
|
7531. |
ООО "ГАРМОНИЯ"
680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 19, кв. 1
Дата регистрации 9 ноября 2005 года
Генеральный директор Савилова Анна Викторовна
|
7532. |
ООО "АГРОТЕХ-ГАРАНТ" РУБАШЕВСКИЙ
396222, Воронежская область, Аннинский район, п. Рубашевка, ул. Советская, д. 22
Дата регистрации 11 мая 2005 года
Директор Губанов Александр Васильевич
|
7533. |
ООО "РУДФАРМ"
141895, Московская область, с. Озерецкое, стр. 52А, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 8 сентября 2015 года
Генеральный директор Осипова Мария Валерьевна
|
7534. |
КГБУ "КП "КРАСНОЯРСКИЙ"
660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 110
Дата регистрации 22 августа 2024 года
Руководитель Ковалева Ульяна Анатольевна
|
7535. |
ООО "РНГС"
141068, Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Южная, д. 3, часть помещения 10
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Генеральный директор Яблоков Олег Викторович
|
7536. |
ООО "ПРИАНГАРЬЕ"
665412, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 166, офис 36Б
Дата регистрации 21 июня 2007 года
Генеральный директор Ягомост Марина Александровна
|
7537. |
ООО "РВ ГРУПП"
143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, помещ. 15
Дата регистрации 11 марта 2020 года
Генеральный директор Базайкин Владислав Геннадьевич
|
7538. |
ООО "ИМПЕРИЯ"
140127, Московская область, г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 175
Дата регистрации 21 июля 2020 года
Директор Ануфриев Андрей Робертович
|
7539. |
ООО "СПАР-СЕРВИС"
141825, Московская область, с. Орудьево, тер. Объединения Сокол, д. 18
Дата регистрации 29 сентября 2020 года
Генеральный директор Горбачёв Игорь Владимирович
|
7540. |
ООО "ЯСИНА"
143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 47, к. 1, офис 107
Дата регистрации 3 декабря 2020 года
Генеральный директор Дадуев Руслан Хусейнович
|
7541. |
ООО "ИРБИС"
403025, Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий, ул. Мира, д. 19
Дата регистрации 28 февраля 2006 года
Директор Попов Александр Владимирович
|
7542. |
ООО "МАЯК"
652310, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский район, п. Шишино, ул. Совхозная, д. 10, кв. 9
Дата регистрации 2 ноября 2005 года
Генеральный директор Соловова Людмила Владимировна
|
7543. |
ООО "ЛИГА"
665259, Иркутская Область, г. Тулун, ул. Солнечная, д. 3, помещение 31
Дата регистрации 24 декабря 1999 года
Директор Чупрова Любовь Александровна
|
7544. |
ООО "КИМ"
443035, Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 3, литера а, помещение 47
Дата регистрации 28 января 2020 года
Директор Митлин Дмитрий Александрович
|
7545. |
ООО "ЛИКАМ"
443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, д. 13Б, офис 505/1
Дата регистрации 12 марта 2020 года
Директор Волынкин Александр Дмитриевич
|
7546. |
ООО "КОФЕ АЛЬЯНС"
Россия
Дата регистрации 22 июня 2012 года
Генеральный директор Солдатов Михаил Сергеевич
|
7547. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУБЕРНАТОРСКИЙ"
663029, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мкр. Геолог, д. 9, кв. 3
Дата регистрации 27 ноября 2006 года
Директор Беляева Ольга Анатольевна
|
7548. |
ООО "МК 88"
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 16, офис 7
Дата регистрации 25 марта 2020 года
Директор Малышев Олег Константинович
|
7549. |
ООО "САЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, д. 70
Дата регистрации 29 января 2007 года
Директор Зубенко Артем Викторович
|
7550. |
ООО "Д И М"
665841, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 18, д. 13, кв. 74
Дата регистрации 2 сентября 2008 года
Директор Чирков Денис Сергеевич
|