Регион
Компании с 6201 по 6250 из 7556
6201. |
ООО "КАМНЕВА"
141656, Московская область, г. Клин, д. Елгозино, д. 46
Дата регистрации 19 июля 2006 года
Генеральный директор Камнева Валентина Павловна
|
6202. |
ООО "КОНТИНЕНТ"
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 1/1
Дата регистрации 11 октября 2019 года
Генеральный директор Кабышева Лариса Евгеньевна
|
6203. |
ООО "ИРИДА"
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 7-й, д. 15, помещение 88
Дата регистрации 4 ноября 1997 года
Директор Ивасишина Виктория Викторовна
|
6204. |
ООО "ЦВЕТУЩИЙ"
650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 60, офис 305
Дата регистрации 4 августа 2017 года
Директор Конюков Алексей Васильевич
|
6205. |
ООО "ПЕРВАЯ"
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 48, офис 74
Дата регистрации 26 августа 2021 года
Генеральный директор Барыльник Андрей Викторович
|
6206. |
ООО "БАКАЛЕЯ-ГРУПП"
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 200, помещ. 1
Дата регистрации 31 марта 2022 года
Директор Федорина Елена Николаевна
|
6207. |
ООО "ИНТЕРСТРОЙРАЗВИТИЕ"
423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 119, помещ. 1
Дата регистрации 24 августа 2023 года
Генеральный директор Потапов Дмитрий Сергеевич
|
6208. |
ООО "КРАСЛИДЕР"
660111, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 22, к.а
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Генеральный директор Алекберов Вугар Паша Оглы
|
6209. |
ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
662205, Красноярский Край, г. Назарово, ул. Железнодорожная, д. 27
Дата регистрации 30 мая 2006 года
Директор Сергеев Александр Федорович
|
6210. |
ООО ПКФ "ТОРГАВТОСЕРВИС"
Красноярский край, тер. Енисейский Тракт, 21-Й километр, зд. 2
Дата регистрации 7 августа 1992 года
Генеральный директор Иванов Михаил Дмитриевич
|
6211. |
ООО "УРАЛЕЦ"
624947, Свердловская область, г. Карпинск, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 2
Дата регистрации 18 июля 2007 года
Директор Башарин Александр Владимирович
|
6212. |
ООО "БАМТИЧ"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беркутова (Чебакса), д. 39
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Директор Баширов Амир Тагирович
|
6213. |
ООО "СОКОЛ"
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 5, помещение 101 (бывшее I)
Дата регистрации 6 мая 1992 года
Директор Агили Абдулла Асадулла Оглы
|
6214. |
ООО "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
396041, Воронежская область, с. Большая Верейка, ул. Солнечная, д. 26
Дата регистрации 26 августа 2024 года
Директор Эргашев Тимур Таджалиевич
|
6215. |
ООО "АЛЬФАРД"
236013, Калининградская область, г. Калининград, ул. Карташева, д. 46 а, кв. 40
Дата регистрации 27 октября 2016 года
Директор Офутин Алексей Петрович
|
6216. |
ООО "ТРОСТНИК"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7, этаж 1, комн. б1
Дата регистрации 10 ноября 2017 года
Генеральный директор Цэрэндаш Илья Ганболдович
|
6217. |
ООО "АМБЕР"
238756, Калининградская область, г. Советск, ул. Калининградское Шоссе, д. 50
Дата регистрации 17 июня 1999 года
Генеральный директор Филиппов Алексей Викторович
|
6218. |
ООО "РЕВОЛЮШЕН ВАЙНС"
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 20, литер А, пом. 11-Н к.1, 2, 3
Дата регистрации 11 ноября 2019 года
Генеральный директор Ефимов Савва Вадимович
|
6219. |
ООО "СЛАДА НАЛЬЧИК"
360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, зд. 23, офис 1
Дата регистрации 1 декабря 2020 года
Генеральный директор Абазова Марина Хаутовна
|
6220. |
ООО "ЛАУРИТА"
385020, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Курганная, д. 344
Дата регистрации 19 декабря 2006 года
Ликвидатор Докумов Адам Байзетович
|
6221. |
ООО "АЛИНА"
452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Энергетиков, д. 40
Дата регистрации 26 мая 2006 года
Директор Гайниахметов Фарит Вафинурович
|
6222. |
ООО "АВТОМИР"
453430, республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 113, кв. 51
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Директор Рахимьянов Фанил Амирьянович
|
6223. |
ПК "ТАТАРСКИЙ ДВОРИК"
423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Николаева, д. 10, офис 4
Дата регистрации 22 января 2020 года
Председатель правления Шафигуллин Булат Фаатович
|
6224. |
ООО "РУС - АФРО"
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 13, к. 3, кв. 78
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Генеральный директор Вершкова Ева Владиславовна
|
6225. |
ООО "ФУДКРАФТ"
420100, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 139, к. 1, кв. 191
Дата регистрации 19 октября 2020 года
Директор Чайковская Вероника Владимировна
|
6226. |
ООО "ТЭЙН"
662521, Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Трактовая, д. 4, помещ. 3
Дата регистрации 7 мая 2020 года
Директор Лукин Валентин Михайлович
|
6227. |
СКПК "ДАРЫ БЕРЁЗОВКИ"
Красноярский край, д. Лопатино, ул. Урожайная, стр. 5
Дата регистрации 25 мая 2020 года
Председатель Джалилов Турал Исмаил Оглы
|
6228. |
ООО "МОЛОЧНЫЙ РАЙ"
660098, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 23, кв. 80
Дата регистрации 7 октября 2020 года
Генеральный директор Вуккерт Анна Александровна
|
6229. |
ООО "СЕМЬ НОТ"
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, стр. 15, офис 1
Дата регистрации 11 августа 2014 года
Директор Потехин Николай Анатольевич
|
6230. |
ООО "ГАРМОНИЯ"
680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 19, кв. 1
Дата регистрации 9 ноября 2005 года
Генеральный директор Савилова Анна Викторовна
|
6231. |
ООО "АГРОТЕХ-ГАРАНТ" РУБАШЕВСКИЙ
396222, Воронежская область, Аннинский район, п. Рубашевка, ул. Советская, д. 22
Дата регистрации 11 мая 2005 года
Директор Губанов Александр Васильевич
|
6232. |
ООО "ТОРГТРАНС"
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1, помещ. 13, 5 этаж
Дата регистрации 24 апреля 2015 года
Генеральный директор Ныров Максим Павлович
|
6233. |
ООО "РУДФАРМ"
141895, Московская область, с. Озерецкое, стр. 52А, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 8 сентября 2015 года
Генеральный директор Осипова Мария Валерьевна
|
6234. |
ООО "РНГС"
141068, Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Южная, д. 3, часть помещения 10
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Генеральный директор Яблоков Олег Викторович
|
6235. |
ООО "ПНК"
141892, Московская область, г. Дмитров, п. Филимоново, ул. Солнечная, д. 62
Дата регистрации 20 мая 2020 года
Генеральный директор Терентьев Илья Евгеньевич
|
6236. |
ООО "ИМПЕРИЯ"
140127, Московская область, г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 175
Дата регистрации 21 июля 2020 года
Директор Ануфриев Андрей Робертович
|
6237. |
ООО "СПАР-СЕРВИС"
141825, Московская область, с. Орудьево, тер. Объединения Сокол, д. 18
Дата регистрации 29 сентября 2020 года
Генеральный директор Горбачёв Игорь Владимирович
|
6238. |
ООО "ЯСИНА"
143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 47, к. 1, офис 107
Дата регистрации 3 декабря 2020 года
Генеральный директор Дадуев Руслан Хусейнович
|
6239. |
ООО "АЛЬГРОСС"
346840, Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, сад Прибой, д. 358
Дата регистрации 25 февраля 2020 года
Директор Гроссу Ольга Ивановна
|
6240. |
ООО "ЮКМП"
614534, Пермский край, п. Юг, тер. Юкмп, Осинский тракт, зд. 3
Дата регистрации 27 апреля 2004 года
Генеральный директор Хазов Сергей Юрьевич
|
6241. |
ООО НПК "ЛАРИКС"
630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серебряные Ключи, д. 4, кв. 49
Дата регистрации 22 июня 2006 года
Директор Силко Юрий Алексеевич
|
6242. |
ООО "МАЯК"
652310, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский район, п. Шишино, ул. Совхозная, д. 10, кв. 9
Дата регистрации 2 ноября 2005 года
Генеральный директор Соловова Людмила Владимировна
|
6243. |
ООО "ЖИТНИЦА"
350900, Краснодарский край, г. Краснодар, 2-й Раздельный проезд, д. 15
Дата регистрации 29 ноября 2007 года
Директор Зайшлый Юрий Николаевич
|
6244. |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУБЕРНАТОРСКИЙ"
663029, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, мкр. Геолог, д. 9, кв. 3
Дата регистрации 27 ноября 2006 года
Директор Беляева Ольга Анатольевна
|
6245. |
ООО "МК 88"
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 16, офис 7
Дата регистрации 25 марта 2020 года
Директор Малышев Олег Константинович
|
6246. |
ООО "САЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, д. 70
Дата регистрации 29 января 2007 года
Директор Зубенко Артем Викторович
|
6247. |
ООО "Д И М"
665841, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 18, д. 13, кв. 74
Дата регистрации 2 сентября 2008 года
Директор Чирков Денис Сергеевич
|
6248. |
ООО "ОТЕЛЬ "СМИРНОВЪ"
624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 4
Дата регистрации 30 декабря 2020 года
Директор Тюленева Ольга Владимировна
|
6249. |
ООО "КОТОК"
634009, Томская область, г. Томск, ул. Пролетарская, д. 18, кв. 73
Дата регистрации 25 декабря 2020 года
Генеральный директор Мельникова Оксана Сергеевна
|
6250. |
ООО "ФРЭШ"
121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 7
Дата регистрации 31 августа 2010 года
Генаральный директор Градобоев Дмитрий Валерьевич
|