Регион
Компании с 10051 по 10100 из 11936
10051. |
ООО "САЯНЫ"
352633, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Шевченко, д. 6
Дата регистрации 29 декабря 1998 года
Директор Дорофеева Елена Георгиевна
|
10052. |
ООО "РУЗА-ХЛЕБ"
143103, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15
Дата регистрации 10 апреля 2017 года
Генеральный директор Буколов Игорь Владимирович
|
10053. |
ООО "АРЕН ГРУПП"
143441, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корп. 1 этаж 1, пом. 029
Дата регистрации 13 сентября 2017 года
Генеральный директор Сарикян Артур Володяевич
|
10054. |
ООО "УРАЛЕЦ"
624947, Свердловская область, г. Карпинск, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 2
Дата регистрации 18 июля 2007 года
Директор Башарин Александр Владимирович
|
10055. |
ООО "БАМТИЧ"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беркутова (Чебакса), д. 39
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Директор Баширов Амир Тагирович
|
10056. |
ООО "К-ТРЕЙД"
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 24, магазин XVII
Дата регистрации 23 марта 2017 года
Генеральный директор Халтушин Александр Михайлович
|
10057. |
ООО "ТД ЛЮКС ТАМБОВ"
392029, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 23, литер В
Дата регистрации 10 июня 2019 года
Генеральный директор Мякишева Альбина Вячеславовна
|
10058. |
ООО "СОКОЛ"
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 5, помещение 101 (бывшее I)
Дата регистрации 6 мая 1992 года
Директор Агили Абдулла Асадулла Оглы
|
10059. |
ООО "КАКТУС"
299004, г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, д. 19, кв. 5
Дата регистрации 2 марта 2017 года
Директор Селиверстов Александр Анатольевич
|
10060. |
АННИНСКИЙ РПТК
396250, Воронежская область, Аннинский район, пгт Анна, ул. Советская, д. 13
Дата регистрации 13 августа 2002 года
Председатель совета Пысенкова Галина Михайловна
|
10061. |
ООО "ОПТИМАТРЕЙД"
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 1, этаж цок пом. VI комната 20
Дата регистрации 13 августа 2019 года
Генеральный директор Борисова Татьяна Викторовна
|
10062. |
ООО "ИНИЦИАТИВА"
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 29, кв. 99
Дата регистрации 20 марта 2008 года
Директор Кадашов Шахин Мухтар Оглы
|
10063. |
ООО "РОДНИК"
428027, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, офис 717
Дата регистрации 28 декабря 2016 года
Директор Черыков Александр Александрович
|
10064. |
ООО "МАСТЕР ФРАНШИЗЫ"
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 8, эт. 1, пом. I, оф. 80
Дата регистрации 14 ноября 2016 года
Генеральный директор Аксенов Николай
|
10065. |
ООО "ТРОСТНИК"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7, этаж 1, комн. б1
Дата регистрации 10 ноября 2017 года
Генеральный директор Цэрэндаш Илья Ганболдович
|
10066. |
ООО "ВОСТОК-ЭН"
109439, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 101
Дата регистрации 12 мая 2004 года
Генеральный директор Бонина Наталия Васильевна
|
10067. |
ООО "ТДД"
167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 189
Дата регистрации 3 октября 2005 года
Директор Глазко Ирина Ивановна
|
10068. |
ООО "МАРИЯ ПЛЮС"
295000, республика Крым, Симферопольский район, с. Красная Зорька, ул. Комсомольский Массив, д. 7
Дата регистрации 20 мая 2019 года
Генеральный директор Радзиевский Николай Анатольевич
|
10069. |
ООО АГРО ХОЛДИНГ "ЮЖНЫЙ УРАЛ"
453391, республика Башкортостан, Зианчуринский район, д. Юлдыбаево, ул. Центральная, д. 52
Дата регистрации 28 апреля 2020 года
Директор Овчинников Станислав Юрьевич
|
10070. |
ООО "ЛАУРИТА"
385020, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Курганная, д. 344
Дата регистрации 19 декабря 2006 года
Ликвидатор Докумов Адам Байзетович
|
10071. |
ООО "БРИАР"
677015, республика Саха (Якутия) , г. Якутск, ул. Якутская, д. 2/15, кв. 83
Дата регистрации 21 сентября 2020 года
Генеральный директор Васильева Мария Руслановна
|
10072. |
ООО "УСПЕХ"
305003, Курская область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 182
Дата регистрации 16 мая 2006 года
Директор Шумакова Наталия Юрьевна
|
10073. |
ООО "ПРИОРИТЕТ"
428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 24, кв. 30
Дата регистрации 13 октября 2020 года
Генеральный директор Сапрыкин Павел Владимирович
|
10074. |
ООО "ЭПОХА"
628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, д. 29/2, кв. 3
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Генеральный директор Чередняков Антон Максимович
|
10075. |
ООО "МЕРКУРИЙ"
623637, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Восток, д. 1А, кв. 1
Дата регистрации 6 апреля 2006 года
Директор Андреева Олеся Олеговна
|
10076. |
СКПК "ДАРЫ БЕРЁЗОВКИ"
Красноярский край, д. Лопатино, ул. Урожайная, стр. 5
Дата регистрации 25 мая 2020 года
Председатель Джалилов Турал Исмаил Оглы
|
10077. |
СКПК "ЕЛИСЕЕВСКИЙ"
663664, Красноярский край, д. Елисеевка, ул. Кирова, д. 15, кв. 1
Дата регистрации 8 сентября 2020 года
Председатель Васильев Антон Андреевич
|
10078. |
ООО "СЕМЬ НОТ"
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, стр. 15, офис 1
Дата регистрации 11 августа 2014 года
Директор Потехин Николай Анатольевич
|
10079. |
ООО "МЕДСТАНДАРТ"
603040, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Союзный, д. 18, кв. 13
Дата регистрации 26 июля 2017 года
Генеральный директор Воробьева Светлана Валерьевна
|
10080. |
ООО "ГАРМОНИЯ"
680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 19, кв. 1
Дата регистрации 9 ноября 2005 года
Генеральный директор Савилова Анна Викторовна
|
10081. |
ООО "ЛЕТО"
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 16/14, литер А, помещ. 16-Н, комната 5
Дата регистрации 11 октября 2018 года
Генеральный директор Талыбханлы Шахрияр Тахир Оглы
|
10082. |
ООО "ЛИГА СНАБЖЕНИЯ"
428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д. 21, помещ. 14, офис 22
Дата регистрации 9 ноября 2021 года
Директор Макаров Валерий Александрович
|
10083. |
ООО "КАЛИНА"
396252, Воронежская область, Аннинский район, пгт Анна, ул. Суворова, д. 32-А
Дата регистрации 2 декабря 2005 года
Директор Глазков Виктор Дмитриевич
|
10084. |
ООО "ВИНОГРАД"
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. М. Горького, д. 62/1, помещ. 5
Дата регистрации 21 февраля 2020 года
Директор Небелова Екатерина Владиславовна
|
10085. |
ООО "РУДФАРМ"
141895, Московская область, с. Озерецкое, стр. 52А, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 8 сентября 2015 года
Генеральный директор Осипова Мария Валерьевна
|
10086. |
ООО "ЛИОН"
683038, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15, кв. 46
Дата регистрации 17 марта 2020 года
Генеральный директор Боброва Елена Валерьевна
|
10087. |
ООО "РНГС"
141068, Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Южная, д. 3, часть помещения 10
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Генеральный директор Яблоков Олег Викторович
|
10088. |
ООО "ВИКТОРИЯ"
628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пр-кт Победы, д. 14
Дата регистрации 23 марта 2006 года
Директор Алиев Этибар Джамал Оглы
|
10089. |
ООО "СНАБОСС"
670003, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 975
Дата регистрации 3 июля 2006 года
Директор Василенко Наталья Анатольевна
|
10090. |
ООО "ВОРОНА И СЫР"
143081, Московская область, г. Одинцово, д. Трубачеевка, тер. Гп, участок 73
Дата регистрации 20 февраля 2020 года
Генеральный директор Караев Михаил Шахинович
|
10091. |
ООО "РВ ГРУПП"
143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б, офис 18
Дата регистрации 11 марта 2020 года
Генеральный директор Базайкин Владислав Геннадьевич
|
10092. |
ООО "ОЛЛАКВА"
117628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 12, кв. 44
Дата регистрации 15 октября 2015 года
Генеральный директор Дзиоев Сослан Казбекович
|
10093. |
ООО "ИМПЕРИЯ"
140127, Московская область, г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 175
Дата регистрации 21 июля 2020 года
Директор Ануфриев Андрей Робертович
|
10094. |
ООО "СПАР-СЕРВИС"
141825, Московская область, с. Орудьево, тер. Объединения Сокол, д. 18
Дата регистрации 29 сентября 2020 года
Генеральный директор Горбачёв Игорь Владимирович
|
10095. |
ООО "АГАТ"
143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 24, помещ. IV
Дата регистрации 19 октября 2020 года
Генеральный директор Губченко Елена Александровна
|
10096. |
ООО "САНТЕКС"
141410, Московская область, г. Химки, ул. М. Рубцовой, д. 3, кв. 310
Дата регистрации 21 октября 2020 года
Генеральный директор Абдуллаева Гюлшан Мурад Кызы
|
10097. |
ООО "ЯСИНА"
143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 47, к. 1, офис 107
Дата регистрации 3 декабря 2020 года
Генеральный директор Дадуев Руслан Хусейнович
|
10098. |
ООО "МОЛМИКС"
630063, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, зд. 205, корп. 3, офис 5
Дата регистрации 17 февраля 2020 года
Генеральный директор Рязанова Инна Анатольевна
|
10099. |
ООО "ПИЩЕВЫЕ РЕШЕНИЯ"
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 44, к. 1, литера И, помещ. 8-Н
Дата регистрации 21 августа 2023 года
Генеральный директор Сухов Алексей Сергеевич
|
10100. |
ООО "ТАШКИЧУ"
423421, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Чупаево, ул. Советская, д. 69
Дата регистрации 13 апреля 2004 года
Директор Владимиров Сергей Владимирович
|