Регион
Компании с 9151 по 9200 из 11018
9151. |
ООО "КОНТИНЕНТ"
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 1/1
Дата регистрации 11 октября 2019 года
Генеральный директор Кабышева Лариса Евгеньевна
|
9152. |
ООО "ИРИДА"
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 7-й, д. 15, помещение 88
Дата регистрации 4 ноября 1997 года
Директор Ивасишина Виктория Викторовна
|
9153. |
ООО "ФУД-МАСТЕР"
654080, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти (Центральный р-н) , д. 44, пом. 130
Дата регистрации 26 мая 2017 года
Директор Шмидт Владимир Викторович
|
9154. |
ООО "ПЕРВАЯ"
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 48, офис 74
Дата регистрации 26 августа 2021 года
Генеральный директор Барыльник Андрей Викторович
|
9155. |
ООО "КРАСЛИДЕР"
660111, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 22, к.а
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Генеральный директор Алекберов Вугар Паша Оглы
|
9156. |
ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
662205, Красноярский Край, г. Назарово, ул. Железнодорожная, д. 27
Дата регистрации 30 мая 2006 года
Директор Сергеев Александр Федорович
|
9157. |
ООО "ЭЛИТА-ХЛЕБ"
400067, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Никитина, д. 119А
Дата регистрации 3 марта 2006 года
Директор Кескин Метин
|
9158. |
ООО "КОФЕ ФАНАТ"
428001, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Максима Горького, д. 10, помещ. 10
Дата регистрации 3 декабря 2019 года
Генеральный директор Пушкова Ольга Олеговна
|
9159. |
ООО "ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ ПЛЮС"
428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, помещ. 31
Дата регистрации 5 февраля 2020 года
Генеральный директор Трофимов Игорь Станиславович
|
9160. |
ООО "МЕТРОПОЛИС"
352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 86
Дата регистрации 29 июля 1999 года
Генеральный директор Шахназарян Владик Сергеевич
|
9161. |
ООО "САЯНЫ"
352633, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Шевченко, д. 6
Дата регистрации 29 декабря 1998 года
Директор Дорофеева Елена Георгиевна
|
9162. |
ООО ПКФ "ТОРГАВТОСЕРВИС"
Красноярский край, тер. Енисейский Тракт, 21-Й километр, зд. 2
Дата регистрации 7 августа 1992 года
Генеральный директор Иванов Михаил Дмитриевич
|
9163. |
ООО "РУЗА-ХЛЕБ"
143103, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15
Дата регистрации 10 апреля 2017 года
Генеральный директор Буколов Игорь Владимирович
|
9164. |
ООО "АРЕН ГРУПП"
143441, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корп. 1 этаж 1, пом. 029
Дата регистрации 13 сентября 2017 года
Генеральный директор Сарикян Артур Володяевич
|
9165. |
ООО "БАМТИЧ"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беркутова (Чебакса), д. 39
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Директор Баширов Амир Тагирович
|
9166. |
ООО "СОКОЛ"
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 5, помещение 101 (бывшее I)
Дата регистрации 6 мая 1992 года
Директор Агили Абдулла Асадулла Оглы
|
9167. |
ООО "КАКТУС"
299004, г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, д. 19, кв. 5
Дата регистрации 2 марта 2017 года
Директор Селиверстов Александр Анатольевич
|
9168. |
ООО "ИНМИР"
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 2Б, офис 26
Дата регистрации 28 сентября 2022 года
Генеральный директор Дегтярев Максим Львович
|
9169. |
ООО "ТД "ФИТО-ЛАЙН"
428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. 50 Лет Октября, д. 1, помещ. 2
Дата регистрации 25 октября 2002 года
Генеральный директор Федорова Ольга Геннадьевна
|
9170. |
ООО "АРТЕМИДА"
Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 1Б, литер Л, помещ. 6
Дата регистрации 16 августа 2007 года
Директор Иванова Елена Юрьевна
|
9171. |
ООО "СОЮЗ"
350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Хлебная, д. 18, кв. 3
Дата регистрации 9 июля 2018 года
Генеральный директор Маргарян Розана Григорьевна
|
9172. |
ООО "КОФЕ ТРЕЙД"
121087, г. Москва, МО Филевский Парк, пр-д. Багратионовский, д. 7, к. 30, этаж 1, пом. 9, ком. 28
Дата регистрации 31 июля 2019 года
Генеральный директор Черепанов Илья Борисович
|
9173. |
ООО "ОПТИМАТРЕЙД"
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 1, этаж цок пом. VI комната 20
Дата регистрации 13 августа 2019 года
Генеральный директор Борисова Татьяна Викторовна
|
9174. |
ООО "ЮНОНА ПЛЮС"
630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 76, этаж подвал 1
Дата регистрации 18 октября 2000 года
Директор Бакарев Вячеслав Геннадьевич
|
9175. |
ООО "МАКСИМ-РЕСТОРАНЫ"
625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 59/12
Дата регистрации 3 декабря 2008 года
Директор Барманжеев Александр Леонидович
|
9176. |
ООО "РК "МАКСИМ"
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 9
Дата регистрации 5 июня 2008 года
Директор Буторин Вячеслав Геннадьевич
|
9177. |
ООО "ТРОСТНИК"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7, этаж 1, комн. б1
Дата регистрации 10 ноября 2017 года
Генеральный директор Цэрэндаш Илья Ганболдович
|
9178. |
ООО "ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ"
428034, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 3, помещ. 31
Дата регистрации 20 марта 2017 года
Генеральный директор Трофимов Игорь Станиславович
|
9179. |
ООО "АЛЬБА"
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 50, литер А, помещ. 3Н
Дата регистрации 7 марта 2019 года
Генеральный директор Шевцова Екатерина Павловна
|
9180. |
ООО "ДОВОЛИТИ КОНСАЛТ"
196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 91, литер А, кв. 58
Дата регистрации 12 ноября 2019 года
Генеральный директор Троицкий Виктор Сергеевич
|
9181. |
ООО "ВМЕСТО СЛОВ"
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 37, литер А, пом. 1-Н
Дата регистрации 24 декабря 2019 года
Генеральный директор Завалишина Муяссар Фуркатовна
|
9182. |
ООО "ТДД"
167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 189
Дата регистрации 3 октября 2005 года
Директор Глазко Ирина Ивановна
|
9183. |
ООО "МАРИЯ ПЛЮС"
297513, Республика Крым, Симферопольский район, с. Красная Зорька, ул. Комсомольский Массив, д. 7
Дата регистрации 20 мая 2019 года
Генеральный директор Радзиевский Николай Анатольевич
|
9184. |
ООО "СВОЯ ЕДА"
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98А
Дата регистрации 10 декабря 2013 года
Директор Маслова Анна Владимировна
|
9185. |
ООО "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ ТРЕСТ"
664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 96
Дата регистрации 28 февраля 2005 года
Директор Ким Ольга Юрьевна
|
9186. |
ООО "М-ТОРГ"
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, помещ. 6/17
Дата регистрации 7 декабря 2022 года
Генеральный директор Малеванный Иван Андреевич
|
9187. |
ООО "АЛИНА"
452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Энергетиков, д. 40
Дата регистрации 26 мая 2006 года
Директор Гайниахметов Фарит Вафинурович
|
9188. |
ООО "РУС - АФРО"
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 13, к. 3, кв. 78
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Генеральный директор Вершкова Ева Владиславовна
|
9189. |
ООО "СТ"
423258, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Лермонтова, зд. 52А
Дата регистрации 26 марта 2007 года
Ликвидатор Кашефразов Радэль Мнирович
|
9190. |
ООО "ПРАЙД"
429335, Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 14
Дата регистрации 14 декабря 2020 года
Директор Портнов Александр Геннадьевич
|
9191. |
ООО "МЭЙТ ГРУПП"
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 44/10, эт. мансарда, пом. I, ком. 1.2, 3, 4
Дата регистрации 23 октября 2014 года
Генеральный директор Богданов Александр Васильевич
|
9192. |
ООО "СОБОЛЕВ"
660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 51А, стр. 7, пом. 5
Дата регистрации 3 июня 2020 года
Директор Соболев Дмитрий Игоревич
|
9193. |
ООО "КУЛЬТУРА ОТДЫХА"
Россия
Дата регистрации 21 июля 2020 года
Директор Павлюченко Виталий Игоревич
|
9194. |
ООО "ЛЕОН"
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54/2, литер А, помещ. 1-6
Дата регистрации 26 мая 2017 года
Генеральный директор Кулик Екатерина Алексеевна
|
9195. |
ООО "СЕМЬ НОТ"
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, стр. 15, офис 1
Дата регистрации 11 августа 2014 года
Директор Потехин Николай Анатольевич
|
9196. |
ООО "ГАРМОНИЯ"
680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 19, кв. 1
Дата регистрации 9 ноября 2005 года
Генеральный директор Савилова Анна Викторовна
|
9197. |
ООО "ГЕЛИОН"
400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Братьев Толмачевых, д. 21
Дата регистрации 14 сентября 2015 года
Директор Портнов Дмитрий Игоревич
|
9198. |
ООО "ТОРГТРАНС"
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1, помещ. 13, 5 этаж
Дата регистрации 24 апреля 2015 года
Генеральный директор Ныров Максим Павлович
|
9199. |
ООО "РУДФАРМ"
141895, Московская область, с. Озерецкое, стр. 52А, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 8 сентября 2015 года
Генеральный директор Осипова Мария Валерьевна
|
9200. |
ООО "ЛАСТОЧКА"
355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, д. 8/1, кв. 108
Дата регистрации 21 августа 2024 года
Директор Арутюнян Инна Владиковна
|