Регион
Компании с 7901 по 7950 из 9629
7901. |
ООО ИСК
453211, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 17, офис 4
Дата регистрации 16 января 2018 года
Генеральный директор Яруллин Эдуард Римович
|
7902. |
ООО "АСКАРД"
453213, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Гайдара, д. 13, кв. 21
Дата регистрации 10 февраля 2015 года
Директор Семенова Татьяна Валерьевна
|
7903. |
ООО "МАРС"
664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Покрышкина, д. 74
Дата регистрации 31 марта 2017 года
Директор Могилев Николай Алексеевич
|
7904. |
ООО "ВНЕДРЕНИЕ"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 53, офис 208
Дата регистрации 20 декабря 2017 года
Директор Лесков Олег Валерьевич
|
7905. |
ООО "КАРИНА - АГРО"
347760, Ростовская область, Целинский район, х. Свободный, ул. Зеленая, д. 66
Дата регистрации 25 декабря 2006 года
Директор Казарян Ара Коляевич
|
7906. |
ООО "АВТОМАСТЕР+"
452960, Республика Башкортостан, с. Бураево, ул. Северная, д. 4
Дата регистрации 17 октября 2022 года
Генеральный директор Давлетханов Эльвир Альфиртович
|
7907. |
ООО "ЛИДЕРЫ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ"
443031, Самарская область, г. Самара, ул. Молодежная, д. 8Б, помещ. H3
Дата регистрации 15 декабря 2020 года
Директор Голин Илья Иванович
|
7908. |
ООО "КОНТИНЕНТ"
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, д. 1/1
Дата регистрации 11 октября 2019 года
Генеральный директор Кабышева Лариса Евгеньевна
|
7909. |
ООО "ИРИДА"
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 7-й, д. 15, помещение 88
Дата регистрации 4 ноября 1997 года
Директор Ивасишина Виктория Викторовна
|
7910. |
ООО "ПЕРВАЯ"
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 48, офис 74
Дата регистрации 26 августа 2021 года
Генеральный директор Барыльник Андрей Викторович
|
7911. |
ООО "ТПК ХАНТЕР"
141031, Московская область, п. Вешки, ул. Архитектора Жолтовского, стр. 1А/1, офис 4
Дата регистрации 19 сентября 2022 года
Генеральный директор Зарипов Руслан Рамильевич
|
7912. |
ООО "КРАСЛИДЕР"
660111, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 22, к.а
Дата регистрации 7 июля 2006 года
Генеральный директор Алекберов Вугар Паша Оглы
|
7913. |
ООО "ГРАНД"
662150, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, кв-л 3-й, д. 28, кв. 38
Дата регистрации 15 июня 2006 года
Директор Рябичев Антон Валерьевич
|
7914. |
ООО "ФОРТУНА ПЛЮС"
662205, Красноярский Край, г. Назарово, ул. Железнодорожная, д. 27
Дата регистрации 30 мая 2006 года
Директор Сергеев Александр Федорович
|
7915. |
ООО "БРОЙЛЕР ЧЕРНОЗЕМЬЯ"
398533, Липецкая область, Липецкий район, с. Сырское, ул. Советская, д. 131Б
Дата регистрации 25 августа 2017 года
Директор Паничкин Илья Владимирович
|
7916. |
ООО "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИМОХИНО"
140318, Московская область, г. Егорьевск, д. Тимохино, строение 100
Дата регистрации 2 мая 2017 года
Генеральный директор Козюлин Владимир Васильевич
|
7917. |
ООО ПКФ "ТОРГАВТОСЕРВИС"
Красноярский край, тер. Енисейский Тракт, 21-Й километр, зд. 2
Дата регистрации 7 августа 1992 года
Генеральный директор Иванов Михаил Дмитриевич
|
7918. |
ООО "АРЕН ГРУПП"
143441, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корп. 1 этаж 1, пом. 029
Дата регистрации 13 сентября 2017 года
Генеральный директор Сарикян Артур Володяевич
|
7919. |
ООО "БАМТИЧ"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беркутова (Чебакса), д. 39
Дата регистрации 11 октября 2023 года
Директор Баширов Амир Тагирович
|
7920. |
ООО "СОКОЛ"
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 5, помещение 101 (бывшее I)
Дата регистрации 6 мая 1992 года
Директор Агили Абдулла Асадулла Оглы
|
7921. |
ООО "КАКТУС"
299004, г. Севастополь, ул. Адмирала Макарова, д. 19, кв. 5
Дата регистрации 2 марта 2017 года
Директор Селиверстов Александр Анатольевич
|
7922. |
ООО "МНОГО МЯСА"
Московская область, рп. Дрожжино, Новое шоссе, д. 2, к. 3, кв. 26
Дата регистрации 9 октября 2023 года
Генеральный директор Иовко Максим Геннадьевич
|
7923. |
ООО "СОЮЗ"
350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Хлебная, д. 18, кв. 3
Дата регистрации 9 июля 2018 года
Генеральный директор Маргарян Розана Григорьевна
|
7924. |
ООО "ОПТИМАТРЕЙД"
105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 1, этаж цок пом. VI комната 20
Дата регистрации 13 августа 2019 года
Генеральный директор Борисова Татьяна Викторовна
|
7925. |
ООО "АМ"
109240, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 2, эт/пом/ком 1/I/16, 19, 20
Дата регистрации 27 сентября 2019 года
Генеральный директор Мишанов Максим Вадимович
|
7926. |
ООО "ВЕКТОР"
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А, стр. 6, под 1 этаж 2 комната 2
Дата регистрации 24 мая 2017 года
Генеральный директор Аванесов Сергей Михайлович
|
7927. |
ООО "ЕСП-М"
119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 9, эт, пом, ком 2, I, 20
Дата регистрации 20 ноября 2019 года
Генеральный директор Ледовская Виктория Витальевна
|
7928. |
ООО "ТРОСТНИК"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7, этаж 1, комн. б1
Дата регистрации 10 ноября 2017 года
Генеральный директор Цэрэндаш Илья Ганболдович
|
7929. |
ООО "ЖСМ-ГРУПП"
670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Автомобилистов, д. 16А, офис 1
Дата регистрации 29 июня 2020 года
Генеральный директор Дамбиев Лубсан Владимирович
|
7930. |
ООО "РЕВОЛЮШЕН ВАЙНС"
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 20, литер А, пом. 11-Н к.1, 2, 3
Дата регистрации 11 ноября 2019 года
Генеральный директор Ефимов Савва Вадимович
|
7931. |
ООО "ТДД"
167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 189
Дата регистрации 3 октября 2005 года
Директор Глазко Ирина Ивановна
|
7932. |
ООО "СВОЯ ЕДА"
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98А
Дата регистрации 10 декабря 2013 года
Директор Маслова Анна Владимировна
|
7933. |
СППССОК "ОВОЩИ КРЫМА"
296052, Республика Крым, Красноперекопский район, с. Ильинка, ул. Курчатова, д. 1
Дата регистрации 26 декабря 2019 года
Председатель кооператива Ибраимов Тимур Рамисович
|
7934. |
ООО "ЛАУРИТА"
385020, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Курганная, д. 344
Дата регистрации 19 декабря 2006 года
Ликвидатор Докумов Адам Байзетович
|
7935. |
ООО "АЛИНА"
452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Энергетиков, д. 40
Дата регистрации 26 мая 2006 года
Директор Гайниахметов Фарит Вафинурович
|
7936. |
ПК "ТАТАРСКИЙ ДВОРИК"
423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Николаева, д. 10, офис 4
Дата регистрации 22 января 2020 года
Председатель правления Шафигуллин Булат Фаатович
|
7937. |
ООО "МАР ЛИН"
625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, д. 3, стр. 28, офис 22
Дата регистрации 12 октября 2022 года
Директор Цой Любовь Андреевна
|
7938. |
ООО "МДМ-ТРАНС"
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 12, офис 303
Дата регистрации 3 апреля 2020 года
Генеральный директор Федорченко Анастасия Андреевна
|
7939. |
ООО "СОБОЛЕВ"
660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 51А, стр. 7, пом. 5
Дата регистрации 3 июня 2020 года
Директор Соболев Дмитрий Игоревич
|
7940. |
ООО "АГАТ"
692922, Приморский край, г. Находка, ул. Советская, д. 9А, помещ. 11
Дата регистрации 25 февраля 2020 года
Директор Капуста Игорь Владимирович
|
7941. |
ООО "СЕМЬ НОТ"
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, стр. 15, офис 1
Дата регистрации 11 августа 2014 года
Директор Потехин Николай Анатольевич
|
7942. |
ООО "ГАРМОНИЯ"
680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 19, кв. 1
Дата регистрации 9 ноября 2005 года
Генеральный директор Савилова Анна Викторовна
|
7943. |
СПСК "ШОТОЙ"
669212, Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. 60 Лет Октября, д. 9, кв. 2
Дата регистрации 25 августа 2020 года
Председатель Пилунова Наталья Викторовна
|
7944. |
ООО "РУДФАРМ"
141895, Московская область, с. Озерецкое, стр. 52А, этаж 1, помещ. 3
Дата регистрации 8 сентября 2015 года
Генеральный директор Осипова Мария Валерьевна
|
7945. |
КГБУ "КП "КРАСНОЯРСКИЙ"
660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 110
Дата регистрации 22 августа 2024 года
Руководитель Ковалева Ульяна Анатольевна
|
7946. |
ООО "БРИАЛ"
101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 9, стр. 1, офис 6
Дата регистрации 1 февраля 2006 года
Генеральный директор Щеголь Михаил Сергеевич
|
7947. |
ООО "РНГС"
141068, Московская область, г. Королёв, мкр. Текстильщик, ул. Южная, д. 3, часть помещения 10
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Генеральный директор Яблоков Олег Викторович
|
7948. |
ООО "МАЯК-КЛИН"
141601, Московская область, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 24, стр. 1, офис 2 (этаж 1)
Дата регистрации 3 февраля 2020 года
Генеральный директор Кизиченко Наталья Александровна
|
7949. |
ООО "ИМПЕРИЯ"
140127, Московская область, г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 175
Дата регистрации 21 июля 2020 года
Директор Ануфриев Андрей Робертович
|
7950. |
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
143904, Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина (Западная Промзона Тер), д. 2, лит б, эт., комн. 1, 86
Дата регистрации 23 сентября 2020 года
Генеральный директор Григорьев Вячеслав Петрович
|