Регион
Компании с 8101 по 8150 из 89218
8101. |
ООО "ОКЕАН"
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 11, помещ. 16Н
Дата регистрации 9 января 2023 года
Генеральный директор Васильева Ольга Ивановна
|
8102. |
ООО "СМ"
107023, г. Москва, МО Соколиная Гора, пер. Семёновский, д. 15, помещ. 1, ком. 8, 8А
Дата регистрации 29 июня 2022 года
Генеральный директор Плясов Павел Андреевич
|
8103. |
ООО "БИЗНЕС ПРАЙД"
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 21, кв. 46
Дата регистрации 24 октября 2023 года
Генеральный директор Кабанов Дмитрий Сергеевич
|
8104. |
ООО "МЕРИДИАН"
143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, корп. 1, кв. 121
Дата регистрации 21 ноября 2014 года
Генеральный директор Китаев Павел Сергеевич
|
8105. |
ООО "ТОВТОП"
109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 48, помещ. 1Н
Дата регистрации 7 октября 2024 года
Генеральный директор Бобров Артём Константинович
|
8106. |
ООО "ТЕХГИР"
119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, помещ. 2/1/4
Дата регистрации 7 октября 2024 года
Генеральный директор Крючкова Людмила Николаевна
|
8107. |
ООО "КЛЁН"
426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им. Сабурова А. Н., д. 59, кв. 8
Дата регистрации 2 ноября 2020 года
Директор Рекутова Ксения Алексеевна
|
8108. |
ООО "СВАП-МОТОРС"
653024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Орджоникидзе, д. 1
Дата регистрации 18 июля 2014 года
Генеральный директор Агейкина Виктория Владимировна
|
8109. |
ООО "СПЕЦКРАНСТРОЙ"
125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 25, помещ. 7/1
Дата регистрации 7 октября 2024 года
Генеральный директор Полянский Алексей Николаевич
|
8110. |
ООО "МАСТЕРА-СУРГУТА"
628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 67, корп. 4, кв. 52
Дата регистрации 5 июня 2014 года
Директор Горшков Сергей Викторович
|
8111. |
ООО "ВАЛЕРИЯ"
287450, Донецкая Народная Республика, пгт Ялта, ул. Донбасская, д. 5А
Дата регистрации 22 ноября 2023 года
Генеральный директор Орел Валерия Викторовна
|
8112. |
ООО "КОМПАНИЯ ТАЖЕ"
Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пр-кт Ленина, д. 99А
Дата регистрации 24 ноября 2023 года
Генеральный директор Тосхопаран Евгений Савельевич
|
8113. |
ООО ТД "РОМАНИШИН"
214518, Смоленская область, Смоленский район, д. Ковалевка, ул. Мясницкая, д. 1, офис 10
Дата регистрации 22 октября 2020 года
Директор Романишин Владислав Дмитриевич
|
8114. |
ООО "ВЛАД"
286121, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Давыденко, д. 113/22, кв. 29
Дата регистрации 22 декабря 2023 года
Генеральный директор Семенюк Владимир Витальевич
|
8115. |
ООО "ТЕССА"
Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Раздольная, д. 15А
Дата регистрации 22 декабря 2023 года
Генеральный директор Штельмах Сергей Григорьевич
|
8116. |
ООО "УДАЧА И Н"
283077, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Туманяна, д. 16
Дата регистрации 28 декабря 2023 года
Директор Пенкина Наталья Николаевна
|
8117. |
ООО "СЕРДЮКОВ"
Донецкая Народная Республика, г. Горловка, ул. Макухи, д. 50А
Дата регистрации 29 декабря 2023 года
Директор Сердюков Валентин Евгеньевич
|
8118. |
ООО "НАР"
Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Кутузова, д. 17А
Дата регистрации 29 декабря 2023 года
Директор Мамедов Шамистан Машади Оглы
|
8119. |
ООО "КАШПОР"
285703, Донецкая Народная Республика, г. Волноваха, ул. 2 Гвардейской Армии, д. 93А
Дата регистрации 29 декабря 2023 года
Директор Кашпор Сергей Николаевич
|
8120. |
ООО "СЛЁЗЫ БЫВШИХ"
299026, г. Севастополь, ул. Софьи Перовской, зд. 85, помещ. III-2
Дата регистрации 7 октября 2024 года
Генеральный директор Дзядевич Анатолий Анатольевич
|
8121. |
ООО "ВКУСНЫЕ РЕСТОРАНЫ"
283004, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Артема, д. 138А, офис 303
Дата регистрации 1 августа 2024 года
Генеральный директор Корженко Виталий Станиславович
|
8122. |
ООО "Д-ОТЕЛЬ"
119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 9, помещ. 3/А
Дата регистрации 22 июня 2018 года
Директор Гуляев Александр Сергеевич
|
8123. |
ООО "СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ"
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 1, кв. 167
Дата регистрации 25 января 2012 года
Генеральный директор Соколова Наталья Владимировна
|
8124. |
ООО "МАКДОШ"
364022, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Коперника (Шейх-Мансуровский р-н), д. 3
Дата регистрации 26 февраля 2015 года
Генеральный директор Хаджиев Лечи Русланович
|
8125. |
ООО "ВКУС МОРЯ"
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. 3-И Бутырки, д. 3, кв. 107
Дата регистрации 29 июля 2022 года
Директор Обухова Наталья Александровна
|
8126. |
ООО АЛК111 "КАРАВАН"
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, зд. 26Л-9, офис 301
Дата регистрации 30 сентября 2015 года
Директор Босанков Максим Викторович
|
8127. |
ООО "ТОРГРЕЗЕРВ"
Херсонская область, пгт Новотроицкое, ул. Дружбы, д. 98Б
Дата регистрации 4 апреля 2023 года
Генеральный директор Фролов Михаил Анатольевич
|
8128. |
ООО "МТПК"
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11Б, этаж/офис 3/4
Дата регистрации 19 апреля 2002 года
Директор Попов Дмитрий Александрович
|
8129. |
ООО "ПТИЦЕВОД"
157512, Костромская область, Шарьинский район, д. Павлово
Дата регистрации 30 апреля 2015 года
Генеральный директор Игнашов Алексей Геннадьевич
|
8130. |
ООО "ПЕННАЯ БУХТА"
398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. 50 лет Нлмк, д. 13А
Дата регистрации 29 августа 2024 года
Генеральный директор Миронов Артем Александрович
|
8131. |
ООО "ЭСВ"
143969, Московская область, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 72, помещ. 27
Дата регистрации 15 мая 2014 года
Генеральный директор Белеков Урматбек
|
8132. |
ООО "АНМЕДИАПРОДАКШН"
603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, помещение п1, оф. 527
Дата регистрации 22 мая 2014 года
Генеральный директор Ускова Ирина Алексеевна
|
8133. |
ООО "ЛЮДМИЛА"
142117, Московская область, г. Подольск, бульвар 65-Летия Победы (Кузнечики мкр.), д. 8/2, кв. 101
Дата регистрации 14 ноября 2013 года
Генеральный директор Кузьмичева Ольга Владимировна
|
8134. |
ООО "ЯРМАРКА"
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 115А, офис 28
Дата регистрации 7 ноября 2013 года
Директор Одинцов Николай Александрович
|
8135. |
ООО "ВЕСТА"
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5/2, литер А, пом. 1-Н
Дата регистрации 27 октября 2014 года
Генеральный директор Соловьева-Романеску Елена Валерьевна
|
8136. |
ООО "ГОРНЫЕ ВИТАМИНЫ"
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 13Н/3
Дата регистрации 13 апреля 2023 года
Генеральный директор Давидян Роберт Иванович
|
8137. |
ООО "САКЛАУ"
423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 18, этаж 2, помещ. 26
Дата регистрации 8 ноября 2013 года
Директор Саттаров Нияз Альбертович
|
8138. |
ООО ТД "ФАРМ МИТ ГРУПП"
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 13, этаж подвал, пом. 3, ком. 4
Дата регистрации 16 декабря 2018 года
Генеральный директор Михайлов Максим Михайлович
|
8139. |
ООО "ЭКСПРИМЭРЭ"
107113, г. Москва, пл. Сокольническая, д. 4А, эт. 3, пом. IV, ком. 11 (рми4)
Дата регистрации 26 ноября 2015 года
Генеральный директор Захарова Дарья Андреевна
|
8140. |
ООО "АЛГОРИТМ"
109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 8А, стр. 14, помещ. 1Б/15
Дата регистрации 30 июня 2016 года
Директор Нефедова Анжелика Сергеевна
|
8141. |
ООО "РИХ ПРОМ"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д. 35, офис 13
Дата регистрации 21 декабря 2022 года
Директор Туктаров Ильнур Рамилович
|
8142. |
ООО "ЛЮКС"
353475, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, д. 22, помещ. 56
Дата регистрации 24 сентября 1993 года
Директор Прилепская Ирина Владимировна
|
8143. |
ООО "БЛК ТОРГ"
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, зд. 3А, офис 1
Дата регистрации 11 января 2024 года
Генеральный директор Шапошников Владимир Васильевич
|
8144. |
ООО "БИЗНЕС ГРУПП АУТСОРСИНГ"
614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 60, офис 224
Дата регистрации 24 мая 2010 года
Генеральный директор Ведерников Дмитрий Владимирович
|
8145. |
ООО "НОВОЯМСКОЕ"
664044, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, д. 67/6, кв. 3
Дата регистрации 22 декабря 2021 года
Генеральный директор Ашуров Мехрубон Давлатмахмадович
|
8146. |
ООО "ПРОМУЮТ"
214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, офис 1
Дата регистрации 23 декабря 2008 года
Директор Гондорова Ирина Семеновна
|
8147. |
ООО "ВЭД ГРУПП"
420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, д. 48А, кв. 124
Дата регистрации 7 апреля 2022 года
Директор Яруллина Эльвира Атласовна
|
8148. |
ООО "КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТОВ"
125040, г. Москва, ул. Новая Башиловка, д. 16, помещ. I, комната 21
Дата регистрации 31 октября 2014 года
Генеральный директор Абушов Расим Илхам Оглы
|
8149. |
ООО "МЕРКУРИЙ"
195277, г. Санкт-Петербург, пер. Крапивный, д. 5, литера А, секция 23-Н помещ. 24, офис 402
Дата регистрации 8 июня 2023 года
Генеральный директор Николаев Владимир Дмитриевич
|
8150. |
ООО "ИСАЕВ И ПАРТНЕРЫ"
368601, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, д. 89, кв. 37
Дата регистрации 17 ноября 2014 года
Генеральный директор Гаджиев Гаджи Эмирагаевич
|