Регион
Компании с 7801 по 7850 из 21931
7801. |
ООО "БК66"
620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский Тракт 9 километр, д. 105, кв. 47
Дата регистрации 2 ноября 2015 года
Генеральный директор Гордюшев Илья Борисович
|
7802. |
ООО "МАНЧЕСТЕР"
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 102, кв. 138
Дата регистрации 27 октября 2020 года
Директор Синячкин Алексей Николаевич
|
7803. |
ООО "ТПК "ПРОТЕК СТАНДАРТ"
141290, Московская область, г. Пушкино, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 1, корп. котельная, комната 33/этаж 3
Дата регистрации 2 сентября 2020 года
Генеральный директор Чеппа Дмитрий Владимирович
|
7804. |
ООО "СОКОЛ"
283048, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр-кт Освобождения Донбасса, д. 11
Дата регистрации 12 февраля 2024 года
Директор Мамедова Нелли Дмитриевна
|
7805. |
ООО "ФУНДАМЕНТ"
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 40, помещ. 4
Дата регистрации 12 марта 2008 года
Директор Питеряков Олег Алексеевич
|
7806. |
ООО "ГУДВИН"
119618, г. Москва, ул. Татьянин Парк, д. 19, к. 3, помещ. 61Н
Дата регистрации 10 августа 2022 года
Генеральный директор Стародубцев Владимир Сергеевич
|
7807. |
ООО "РОСТ-ЮР"
680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96А, офис 314
Дата регистрации 8 октября 2018 года
Директор Ростовский Юрий Николаевич
|
7808. |
ООО "СОЗВЕЗДИЕ 14"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 30, к. 4, кв. 10
Дата регистрации 22 апреля 2022 года
Генеральный директор Степанов Михаил Михайлович
|
7809. |
ООО "САРМАТ"
109469, г. Москва, бульвар Марьинский, д. 11, помещ. 4/1 ком. 2
Дата регистрации 16 августа 2022 года
Генеральный директор Стародубцев Владимир Сергеевич
|
7810. |
ООО "ТИЗЕН"
121087, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 4, помещ. 4Н, ком. 1
Дата регистрации 22 августа 2022 года
Генеральный директор Джавадов Расим Микаилович
|
7811. |
ООО "АТМ"
396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Авдеева, д. 2, ком. 7
Дата регистрации 28 октября 2003 года
Директор Зимин Денис Юрьевич
|
7812. |
ООО "АРМ ДЖИНС"
108811, г. Москва, ш. Киевское, 22-Й километр, двлд. 4, стр. 5, блок Е, этаж 4
Дата регистрации 13 декабря 2019 года
Директор Закарян Лилит Юрьевна
|
7813. |
ООО "КОЛОС"
390023, Рязанская область, г. Рязань, Яблочкова проезд, д. 6, помещ./офис Н67/824
Дата регистрации 11 июля 2022 года
Директор Савченко Сергей Викторович
|
7814. |
ООО "РЕХОЛД"
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, к. 1, помещ. 19/3/6
Дата регистрации 12 февраля 2020 года
Генеральный директор Бодяк Юлия Александровна
|
7815. |
ООО "АНЛИТ"
199178, г. Санкт-Петербург, линия 5-я В. О., д. 70, литера А, помещ. 10/116Н
Дата регистрации 13 апреля 2023 года
Генеральный директор Бакланов Никита Андреевич
|
7816. |
ООО "ШАГ-2"
143316, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Головеньки
Дата регистрации 17 апреля 2001 года
Директор Шепель Александр Григорьевич
|
7817. |
ООО "ТИМШИ"
191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 19, к. 1, лит. А, помещ. 111-Н, оф. 1
Дата регистрации 18 июня 2021 года
Генеральный директор Хоу Цзе
|
7818. |
ООО "ЛОГАНКОРП"
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 4, помещ. 5/1, ком. 4
Дата регистрации 21 сентября 2022 года
Генеральный директор Абаскулиев Богдан Юрьевич
|
7819. |
ООО "КАЛИПСО"
109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 10, стр. 2, этаж 4, пом. VI, ком. 12 (рм1)
Дата регистрации 2 августа 2019 года
Генеральный директор Казимир Светлана Петровна
|
7820. |
ООО "АБСОЛЮТ"
105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3
Дата регистрации 28 сентября 2022 года
Генеральный директор Шкильный Владимир Иванович
|
7821. |
ООО "СНАБГРУПП 65"
694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Ленина, д. 20
Дата регистрации 1 августа 2023 года
Генеральный директор Гуров Сергей Викторович
|
7822. |
ООО "ПАРКОВКА"
630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр Горский, д. 10, офис 3
Дата регистрации 22 октября 2003 года
Директор Коберидзе Леван Ушангевич
|
7823. |
ООО "КОСМО"
127206, г. Москва, Астрадамский проезд, д. 9, помещ. 2Н
Дата регистрации 11 октября 2022 года
Директор Дубинина Вера Александровна
|
7824. |
ООО "АЗУР"
108850, г. Москва, ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 9, помещ. 4Н
Дата регистрации 11 октября 2022 года
Директор Дубинина Вера Александровна
|
7825. |
ООО "ГРИЗЛИ"
117452, г. Москва, бульвар Черноморский, д. 17, к. 1, помещ. 3/1/5
Дата регистрации 13 октября 2022 года
Генеральный директор Фадин Константин Михайлович
|
7826. |
ООО "ШАХОВ"
396333, Воронежская область, Новоусманский район, п. 1-Го Отделения Совхоза "Масловский", ул. Школьная, д. 8, кв. 1
Дата регистрации 7 декабря 2016 года
Директор Шахов Михаил Юрьевич
|
7827. |
ООО "РАПОСТ"
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. 203, д. 25, кв. 37
Дата регистрации 1 ноября 2017 года
Генеральный директор Игнатьева Алевтина Ивановна
|
7828. |
ООО "ЭГО"
143001, Московская область, п. Трехгорка, ул. Трехгорная, д. 4, офис 414.2
Дата регистрации 8 апреля 2024 года
Генеральный директор Радченко Максим Робертинович
|
7829. |
ООО "СДС"
195279, г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д. 26/24, литера А, помещ. 4Н
Дата регистрации 19 сентября 2008 года
Генеральный директор Гордеев Сергей Анатольевич
|
7830. |
ООО "АДС"
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, стр. 3
Дата регистрации 21 июня 2023 года
Генеральный директор Бородин Денис Николаевич
|
7831. |
ООО "ВЕЛЕС АВТО"
117588, г. Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 9, кв. 345
Дата регистрации 22 июня 2023 года
Генеральный директор Лылина Инна Михайловна
|
7832. |
ООО "СИРЕНЬ"
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 2, помещ. 1/2/2, ком. 5
Дата регистрации 20 октября 2022 года
Директор Кутырев Игорь Алексеевич
|
7833. |
ООО "ОРТЕКС-2"
127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 14
Дата регистрации 17 марта 1992 года
Директор Науменко Николай Викторович
|
7834. |
ООО "ПРОФИНСТРУМЕНТ ПЛЮС"
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Никольская, д. 7, к. 1
Дата регистрации 8 февраля 2024 года
Директор Аншуков Олег Петрович
|
7835. |
ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА"
160000, Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Советский, д. 35А, помещ. 8
Дата регистрации 6 февраля 2024 года
Генеральный директор Пономарев Александр Андреевич
|
7836. |
ООО "НАШМАРКЕТ"
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 3А
Дата регистрации 9 октября 2020 года
Генеральный директор Нестеренко Евгений Вячеславович
|
7837. |
ООО "СЕРИОСГРУПП"
396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 70/2
Дата регистрации 18 марта 2024 года
Генеральный директор Баранов Сергей Александрович
|
7838. |
ООО "ЗИДАНИС"
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, к. 3, помещ. 104
Дата регистрации 2 ноября 2022 года
Генеральный директор Браилко Дмитрий Юрьевич
|
7839. |
ООО "АРТ-ГУНИБЪ"
368340, Республика Дагестан, с. Хиндах, ул. Хиндахская, д. 105
Дата регистрации 10 января 2023 года
Генеральный директор Абдурахманова Кумсият Мавлидмагомедовна
|
7840. |
ООО "ЭПИЛОГ"
123022, г. Москва, ул. Ходынская, д. 2, помещ. 17Г/1
Дата регистрации 1 ноября 2023 года
Генеральный директор Орлов Никита Алексеевич
|
7841. |
ООО "БАФФЛЗ"
142034, Московская область, г. Видное, п. Мещерино, ул. 1-Ый Квартал (Южные Горки мкр. , д. 206, пом. 7
Дата регистрации 8 апреля 2019 года
Генеральный директор Иванов Андрей Дмитриевич
|
7842. |
ООО "МИВЕН"
150054, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 61А, офис 606
Дата регистрации 2 мая 2023 года
Директор Згуров Илья Александрович
|
7843. |
ООО "ОДИНГРАД"
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 1, пом. 12, 16
Дата регистрации 9 августа 2016 года
Генеральный директор Одинцова Елена Александровна
|
7844. |
ООО "ГК СМП"
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 52-54, литер Б, пом. 101-Н
Дата регистрации 29 декабря 2015 года
Генеральный директор Гераськин Максим Александрович
|
7845. |
ООО "СВАРТОН ГРУПП"
195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 1 лит а, пом. 2Н
Дата регистрации 26 июля 2017 года
Генеральный директор Новиков Андрей Алексеевич
|
7846. |
ООО "ГЕЛИОКС"
105005, г. Москва, пер. Старокирочный, д. 6, ком. 3, офис 58
Дата регистрации 14 сентября 2022 года
Генеральный директор Бачурина Ирина Викторовна
|
7847. |
ООО "ЛКМ ПАРТНЁР"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Парковый, д. 4, кв. 57
Дата регистрации 25 марта 2021 года
Генеральный директор Кузьмина Анна Игоревна
|
7848. |
ООО "ДИН СИСТЕМС"
192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 116, к. 1, литера Е, помещ./офис 24Н/702А
Дата регистрации 23 марта 2022 года
Генеральный директор Налимов Денис Сергеевич
|
7849. |
ООО "ТЕМП"
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 9-11, литера А, помещ. 2-Н, раб.м. 2
Дата регистрации 29 июня 2022 года
Генеральный директор Кокорева Екатерина Александровна
|
7850. |
ООО "ГАРВА"
603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 4, кв. 45
Дата регистрации 26 октября 2023 года
Генеральный директор Гаврин Илья Александрович
|