Регион
Компании с 1951 по 2000 из 23384
1951. |
ООО "БОЮС"
299057, г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, д. 21Д, кв. 9
Дата регистрации 18 июня 1993 года
Директор Андрющенко Евгения Игоревна
|
1952. |
ООО "АЛЬЯНС"
452453, Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Советская, д. 46
Дата регистрации 2 июня 2020 года
Директор Амирханнян Генрих Оганесович
|
1953. |
ООО "УФО-М"
115563, г. Москва, бульвар Ореховый, д. 25, помещ. 9А/97
Дата регистрации 28 августа 2023 года
Генеральный директор Баландин Дмитрий Михайлович
|
1954. |
ООО "УНО-ПРОЕКТ"
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 12/8, помещ. 2/2
Дата регистрации 28 августа 2023 года
Генеральный директор Баландин Дмитрий Михайлович
|
1955. |
ООО "ХВ"
143402, Московская область, г. Красногорск, пер. Оптический, влд. 1А, помещ. 9
Дата регистрации 7 апреля 2023 года
Генеральный директор Альтамиров Артур Михайлович
|
1956. |
ООО "АРОМАТНЫЙ ДЛМ"
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3, помещ. 3/2
Дата регистрации 11 сентября 2023 года
Генеральный директор Корнилюк Александр Арнольдович
|
1957. |
ООО "ЛАЗУРЬ"
414038, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Карпатская, д. 6
Дата регистрации 28 мая 2015 года
Генеральный директор Кабанюк Надежда Анатольевна
|
1958. |
ООО "ВРАТА В ЖИЗНЬ"
127287, г. Москва, пер. 2-й Хуторской, д. 4/13, помещ. 1П
Дата регистрации 21 сентября 2023 года
Директор Курицын Григорий Викторович
|
1959. |
ООО "УРАЛЬСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 50, пом. 2
Дата регистрации 22 января 2014 года
Директор Тимошенко Сергей Владимирович
|
1960. |
ООО "ИНВЕСТИЦИЯ-23"
125375, г. Москва, пер. Старопименовский, д. 4, стр. 1, помещ. 3П
Дата регистрации 25 декабря 2023 года
Генеральный директор Соскинов Александр Минжурович
|
1961. |
ООО "ЛССТРОЙМОНТАЖ"
414009, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дальняя, д. 3, кв. 128
Дата регистрации 14 июля 2015 года
Директор Суржикова Линара Рафаильевна
|
1962. |
ООО "СТАНДАРТ"
414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, д. 67, корп. а
Дата регистрации 16 июля 2015 года
Генеральный директор Касютин Юрий Николаевич
|
1963. |
ООО "ЕВРОСЕВЕРГРУПП"
628417, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 33, кв. 228
Дата регистрации 19 декабря 2023 года
Генеральный директор Сафина Ангелина Ашуровна
|
1964. |
ООО "ВКУСЫ МИРА"
630526, Новосибирская область, тер. снт. Элитное-М Сад N11, д. 43
Дата регистрации 29 декабря 2023 года
Директор Ганбаров Галиб Джафар Оглы
|
1965. |
ООО "БОНУСМОЛЛ"
614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12А, офис 306
Дата регистрации 22 мая 2015 года
Генеральный директор Костюкович Наталья Леонидовна
|
1966. |
ООО "ПА"
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 9, к. 3, помещ. 1/6
Дата регистрации 9 июня 2023 года
Генеральный директор Пуссер Никита Арсеньевич
|
1967. |
ООО "НЕЙКЕД СКИН"
344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 108, помещ. бывшая квартира 3, ком. 4, 5, 8-9, 22, 23-24, 25, 4Х
Дата регистрации 11 мая 2023 года
Директор Ивашков Сергей Алексеевич
|
1968. |
ООО "ЗВЕЗДА"
390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 10, к. 1, кв. 9
Дата регистрации 27 декабря 2023 года
Генеральный директор Остащенко Надежда Витальевна
|
1969. |
ООО "ВЕКТОР"
390035, Рязанская область, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 48, кв. 22
Дата регистрации 27 декабря 2023 года
Генеральный директор Панина Юлия Александровна
|
1970. |
ООО "ЛИЛОК"
115191, г. Москва, МО Даниловский, пер. Гамсоновский, д. 2, этаж 02, помещ. 113
Дата регистрации 29 сентября 2014 года
Генеральный директор Пономарева Руфина Рафиковна
|
1971. |
ООО "АЛИБИ"
644010, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 72, корп. 1, офис 708
Дата регистрации 29 апреля 2020 года
Директор Сидоров Андрей Сергеевич
|
1972. |
ООО "САНТАХЭЛП"
620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 93, кв. 8
Дата регистрации 21 декабря 2023 года
Генеральный директор Бородулин Владимир Александрович
|
1973. |
ПО "КОРФСКИЙ РЫБКООП"
688800, Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Школьная, д. 12
Дата регистрации 14 апреля 1993 года
Председатель правления Кривобедрюк Виктор Борисович
|
1974. |
ПО "УМБСКИЙ РЫБКООП"
184703, Мурманская область, Терский район, пгт Умба, ул. Горная, д. 45
Дата регистрации 31 августа 2012 года
Председатель совета Чиликина Марина Васильевна
|
1975. |
ООО "МАГАЗИН "МОСКВОРЕЧЬЕ "
140206, Московская область, г. Воскресенск, ул. Калинина, д. 50
Дата регистрации 30 декабря 1998 года
Директор Грузинская Вера Федоровна
|
1976. |
ООО "РОМЕО"
127253, г. Москва, ул. Псковская, д. 9, к. 2, помещ. 2Н
Дата регистрации 21 февраля 2023 года
Директор Шарыкин Роман Викторович
|
1977. |
ООО "НАТЭКО"
660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, д. 17 "в", стр. 1
Дата регистрации 22 июля 2016 года
Директор Таймулин Александр Михайлович
|
1978. |
ООО "СК СТРОЙ ЛАД"
414022, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная, д. 43, кв. 27
Дата регистрации 27 января 2016 года
Генеральный директор Волынец Дмитрий Александрович
|
1979. |
ООО "ГИЛЬДИЯ"
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 284А, офис 506
Дата регистрации 13 апреля 2017 года
Генеральный директор Радионов Дмитрий Олегович
|
1980. |
ООО "ЧМПЗ "ВЮРСТ"
454036, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 12А
Дата регистрации 17 декабря 2009 года
Конкурсный управляющий Русинов Александр Васильевич
|
1981. |
ООО "ДД ГРУПП"
Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 8, стр. 1
Дата регистрации 2 апреля 2024 года
Генеральный директор Даминов Умеджон Уктамович
|
1982. |
ООО МАГАЗИН №44 "ПРОДТОВАРЫ"
111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 18, корп. 1
Дата регистрации 8 мая 1992 года
Генеральный директор Смотрова Лолита Эдуардовна
|
1983. |
ООО "ЛИЛИЯ"
121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 12, помещ. 170
Дата регистрации 16 февраля 2023 года
Директор Зюзина Ирина Николаевна
|
1984. |
ООО "АДАРАН"
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, стр. 25, помещ. 4/1
Дата регистрации 8 июня 2023 года
Генеральный директор Орлова Ольга Андреевна
|
1985. |
ООО "АСТРА+"
414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, литера строения 10, помещение 1, офис 147
Дата регистрации 24 января 2017 года
Генеральный директор Бузычкин Роман Сергеевич
|
1986. |
ООО "ПОЛАРИС С"
630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58 а, помещ. 18
Дата регистрации 23 января 2003 года
Директор Чалов Дмитрий Андреевич
|
1987. |
ООО "ЖИРАФ"
296550, Республика Крым, Сакский район, с. Поповка, ул. Рыбалко, д. 40А
Дата регистрации 20 апреля 2018 года
Генеральный директор Попонин Николай Анатольевич
|
1988. |
ООО "ГРАДСИБ"
630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 16, кв. 150
Дата регистрации 9 июня 2023 года
Директор Мкртчян Егише Варосович
|
1989. |
ООО "ИСМА"
400094, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Толбухина, влд. 31А
Дата регистрации 9 июня 2023 года
Директор Исмаилов Исмаил Азерович
|
1990. |
ООО "САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"
653009, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Запарковая, д. 53
Дата регистрации 20 августа 2002 года
Генеральный директор Батурин Дмитрий Александрович
|
1991. |
ООО "ФИРМА "ЧИТАТУРИСТ"
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 42, к.а
Дата регистрации 17 января 2000 года
Генеральный директор Кряжев Олег Николаевич
|
1992. |
ООО "БАРМИНАН"
195271, г. Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, д. 40, корп. 12, кв. 50
Дата регистрации 20 декабря 2013 года
Генеральный директор Миндра Алексей Андреевич
|
1993. |
ООО "ЭЛЕГАНТ"
160028, Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 12, помещ. 1
Дата регистрации 15 мая 2017 года
Директор Шароян Ромик Фаградович
|
1994. |
ООО "ТПК"АРКАДА"
111020, г. Москва, пер. Юрьевский, д. 11, помещ. 2/4
Дата регистрации 20 марта 2015 года
Генеральный директор Китастый Станислав Игоревич
|
1995. |
ООО "23 ВЕК"
117513, г. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 2, кв. 389
Дата регистрации 11 декабря 2023 года
Президент Пупынин Владимир Олегович
|
1996. |
ООО "КИТ ТРАНС"
603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Октября, д. 4А, помещ. 29/1
Дата регистрации 15 сентября 2021 года
Директор Тлизамов Резуан Хасанбиевич
|
1997. |
ЗАО АГРОКОМБИНАТ "НИКОЛАЕВСКИЙ"
396204, Воронежская область, Аннинский район, с. Николаевка, ул. Юбилейная, д. 36
Дата регистрации 5 марта 2010 года
Конкурсный управляющий Азарова Анастасия Олеговна
|
1998. |
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, д. 2
Дата регистрации 27 января 2004 года
Директор Чурин Олег Владимирович
|
1999. |
ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
344001, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Ставского, д. 8/19, литер А, офис 2А
Дата регистрации 24 января 2017 года
Генеральный директор Ваниславский Александр Олегович
|
2000. |
ООО "ХОРСОЛ"
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 33, к. 6, кв. 3
Дата регистрации 27 октября 2021 года
Генеральный директор Соболева Лариса Алексеевна
|