Регион
Компании с 8151 по 8200 из 23366
8151. |
ООО "АРГО"
403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Колхозная, д. 73
Дата регистрации 14 июня 1995 года
Генеральный директор Страхов Анатолий Иванович
|
8152. |
ООО ПКФ "РУСЬ"
403533, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Воровского, д. 100
Дата регистрации 5 марта 2003 года
Директор Бабкин Юрий Михайлович
|
8153. |
ООО "СТОНСОФТ"
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 7, стр. 3, помещ./ком. III/1/3
Дата регистрации 25 июля 2022 года
Генеральный директор Хазиев Линар Фагимович
|
8154. |
ООО "АЙС"
141140, Московская область, рп. Свердловский, ул. Молодежная, д. 3, кв. 59
Дата регистрации 2 мая 2023 года
Генеральный директор Рамазанов Тимур Магомедович
|
8155. |
ООО "СОКОЛ"
283048, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр-кт Освобождения Донбасса, д. 11
Дата регистрации 12 февраля 2024 года
Директор Мамедова Нелли Дмитриевна
|
8156. |
ООО "ГРЕБЕНЬ"
141327, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Березняки, д. придорожный комплекс 1 очереди
Дата регистрации 12 марта 2015 года
И. о. конкурсного управляющего Барченко Валерия Геннадьевна
|
8157. |
ООО "АГАТ"
655700, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Красноармейская, д. 14, офис 101
Дата регистрации 17 октября 2005 года
Генеральный директор Такпешев Аркадий Васильевич
|
8158. |
ООО "СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБ АА"
109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 10
Дата регистрации 8 июня 1992 года
Генеральный директор Вирабян Аршак Альбертович
|
8159. |
ООО "СТРЕЛЬНИКОФФ"
124482, г. Москва, г. Зеленоград, к. 311, кв. 36
Дата регистрации 16 августа 2021 года
Генеральный директор Стрельников Андрей Андреевич
|
8160. |
ООО "ТИЗЕН"
121087, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 4, помещ. 4Н, ком. 1
Дата регистрации 22 августа 2022 года
Генеральный директор Джавадов Расим Микаилович
|
8161. |
ООО "СУПЕРМАРКЕТ "САДКО"
390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 33
Дата регистрации 13 декабря 1995 года
Директор Макушин Андрей Анатольевич
|
8162. |
ООО "ДЕФА"
390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Татарская, д. 55
Дата регистрации 28 февраля 1997 года
Директор Максимов Дмитрий Викторович
|
8163. |
ООО "ИРЕМЕЛЬ-ТАУ-ПЛЮС
450075, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 17
Дата регистрации 16 апреля 1999 года
Директор Жилина Татьяна Валентиновна
|
8164. |
ООО "АЛЬБЕРТ"
690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 28Д
Дата регистрации 29 декабря 1999 года
Директор Мицкус Альберт Петрасович
|
8165. |
ООО "ТОРГМАСТЕР"
443077, Самарская область, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 21А, кв. 40
Дата регистрации 17 июня 2022 года
Директор Василенко Елена Сергеевна
|
8166. |
ООО "ВЕЛИКИЙ ДВОР"
141508, Московская Область, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 1а/1, офис 13
Дата регистрации 15 мая 2003 года
Генеральный директор Бабинкин Александр Александрович
|
8167. |
ООО "ЛОГАНКОРП"
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 4, помещ. 5/1, ком. 4
Дата регистрации 21 сентября 2022 года
Генеральный директор Абаскулиев Богдан Юрьевич
|
8168. |
ООО ФИРМА "ЦЕФЕИД"
141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 16
Дата регистрации 13 июня 1997 года
Генеральный директор Фенчак Владимир Андреевич
|
8169. |
ООО "ПАЛЬМИРА"
141196, Московская область, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи, д. 5А, офис 1
Дата регистрации 30 июня 1997 года
Генеральный директор Павлова Светлана Владимировна
|
8170. |
ООО "РЫБПРОМ"
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, д. 12, помещение 2, офис 9
Дата регистрации 27 марта 2018 года
Генеральный директор Майоров Дмитрий Александрович
|
8171. |
ООО "ПОЛЁТ"
119421, г. Москва, ул. Эльдара Рязанова, д. 4, помещ. 240Н
Дата регистрации 26 июля 2023 года
Генеральный директор Вертельникова Нина Николаевна
|
8172. |
ООО "АБСОЛЮТ"
105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3
Дата регистрации 28 сентября 2022 года
Генеральный директор Шкильный Владимир Иванович
|
8173. |
ООО "АЙС - ТЕХ"
109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 31, стр. 1, помещ. Х, ком. 13
Дата регистрации 29 сентября 2022 года
Директор Тарабыкин Илья Вячеславович
|
8174. |
ООО "АЗУР"
108850, г. Москва, ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 9, помещ. 4Н
Дата регистрации 11 октября 2022 года
Директор Дубинина Вера Александровна
|
8175. |
ООО "ГРИЗЛИ"
117452, г. Москва, бульвар Черноморский, д. 17, к. 1, помещ. 3/1/5
Дата регистрации 13 октября 2022 года
Генеральный директор Фадин Константин Михайлович
|
8176. |
СХПК "РАССВЕТ"
614527, Пермский край, Пермский район, с. Рождественское, пер. Заречный, д. 3
Дата регистрации 15 марта 2003 года
Председатель Иткинина Ильгиза Насиховна
|
8177. |
ООО "АЭЛИТА"
660095, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 4, помещ. 2
Дата регистрации 30 мая 2006 года
Директор Азизов Княз Азиз Оглы
|
8178. |
ООО "МИР ХАЛЯЛЬ"
396302, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, д. 1/1, офис 13
Дата регистрации 13 марта 2019 года
Генеральный директор Або Ал Шаер Абдуалим Ахмад
|
8179. |
ООО "ЭЛВАРЛИ"
127083, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 5-13, помещ. 1П
Дата регистрации 19 октября 2022 года
Директор Храмушина Татьяна Андреевна
|
8180. |
ООО "СИРЕНЬ"
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 16, стр. 2, помещ. 1/2/2, ком. 5
Дата регистрации 20 октября 2022 года
Директор Кутырев Игорь Алексеевич
|
8181. |
ООО "НЕВАДА РУС"
198330, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 3, корп. 3 литер А, пом. 7Н
Дата регистрации 16 января 2012 года
Генеральный директор Никола Жорж Никола
|
8182. |
ООО "СЕРИОСГРУПП"
396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 70/2
Дата регистрации 18 марта 2024 года
Генеральный директор Баранов Сергей Александрович
|
8183. |
ООО "АЙ ЭЙЧ ПИ АППЛАЕНСЕС"
398005, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Дата регистрации 31 июля 2024 года
Генеральный директор Достэль Онур
|
8184. |
ООО "ЗИДАНИС"
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, к. 3, помещ. 104
Дата регистрации 2 ноября 2022 года
Генеральный директор Браилко Дмитрий Юрьевич
|
8185. |
ООО "МИГ"
125008, г. Москва, б-р Матроса Железняка, д. 18/12, кв. 44
Дата регистрации 29 июля 2016 года
Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич
|
8186. |
ООО "НОЧНАЯ ФОРМУЛА"
646883, Омская область, д. Сереброполье, ул. Мира, д. 26
Дата регистрации 29 июля 2024 года
Директор Лукьянцев Игорь Александрович
|
8187. |
ООО "БАФФЛЗ"
142034, Московская область, г. Видное, п. Мещерино, ул. 1-Ый Квартал (Южные Горки мкр. , д. 206, пом. 7
Дата регистрации 8 апреля 2019 года
Генеральный директор Иванов Андрей Дмитриевич
|
8188. |
ООО "ПРАКТИКА ОПС"
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 2
Дата регистрации 7 ноября 2013 года
Генеральный директор Закиров Ренат Рафикович
|
8189. |
ООО "ГК СМП"
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 52-54, литер Б, пом. 101-Н
Дата регистрации 29 декабря 2015 года
Генеральный директор Гераськин Максим Александрович
|
8190. |
ООО "ВИСТА"
107258, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39, к. 1, помещ. 3/1
Дата регистрации 14 марта 2024 года
Генеральный директор Туманова Наталья Васильевна
|
8191. |
ООО "КИВАП"
142121, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 15, кв. 37
Дата регистрации 26 июля 2023 года
Генеральный директор Ватаманюк Павел Андреевич
|
8192. |
ВАРНЕНСКОЕ ОПО
457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Гагарина, д. 108
Дата регистрации 20 июля 1998 года
Председатель совета Ловчикова Екатерина Витальевна
|
8193. |
ООО "АГРОТЕХСЕРВИС-ПЛЮС"
413092, Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 98А
Дата регистрации 23 апреля 2008 года
Директор Ивчук Людмила Викторовна
|
8194. |
ООО "СПЕКТР"
660078, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 45
Дата регистрации 16 сентября 2003 года
Генеральный директор Попов Геннадий Станиславович
|
8195. |
ГБУЗ "ККБ №2"
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 6, корп. 2
Дата регистрации 26 марта 1992 года
Главный врач Габриэль Сергей Александрович
|
8196. |
ГБУ ЯО "ЯРОБЛТРАНСКОМ"
150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 80, к.а
Дата регистрации 14 мая 1997 года
Директор Григорьева Ксения Владимировна
|
8197. |
ООО "ДЮЙМОВОЧКА"
692911, Приморский край, г. Находка, ул. Павлова, д. 15, помещ. 1
Дата регистрации 25 ноября 1992 года
Генеральный директор Иващенко Анастасия Павловна
|
8198. |
ООО "АРБАТ"
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 18, кв. 85
Дата регистрации 21 ноября 2005 года
Директор Ватажок Елена Анатольевна
|
8199. |
ООО "АГРОТЕХСЕРВИС"
403770, Волгоградская область, рп. Линево, ул. Степная, стр. 1, помещ. 1
Дата регистрации 4 октября 2001 года
Директор Мустафаев Юсиб Орудж Оглы
|
8200. |
ООО "ЛИКА ПЛЮС"
196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23
Дата регистрации 26 декабря 2003 года
Генеральный директор Шагиахметова Римма Фаргатовна
|