Регион
Компании с 2851 по 2900 из 4605
2851. |
ООО "АУРУМ ТС"
121170, г. Москва, пл. Победы, д. 1, корп. д
Дата регистрации 15 апреля 2014 года
Генеральный директор Чесноков Виталий Сергеевич
|
2852. |
ООО "МЕТ-ИНДУСТРИЯ"
386102, Республика Ингушетия, тер. Центральный Округ, ул. Московская, зд. 13А
Дата регистрации 13 августа 2013 года
Генеральный директор Гражданкин Павел Игоревич
|
2853. |
ООО "ЭЛЬГАРТ-ГОЛД"
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, помещ. 18/66
Дата регистрации 7 апреля 2023 года
Генеральный директор Петросян Тигран Грачевич
|
2854. |
ООО "СКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ"
350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аксайская, д. 63
Дата регистрации 3 мая 2024 года
Генеральный директор Александров Владимир Владимирович
|
2855. |
ООО "ТОРНАДО"
686230, Магаданская область, пгт Ягодное, ул. Спортивная, д. 21, кв. 59
Дата регистрации 18 января 2010 года
Директор Подвигин Дмитрий Иванович
|
2856. |
ООО "ДОГОР"
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 20
Дата регистрации 1 ноября 2022 года
Директор Рогов Александр Васильевич
|
2857. |
ООО "ИНДЕВОР"
156011, Костромская область, г. Кострома, б-р Михалевский, д. 28А, кв. 4
Дата регистрации 29 марта 2019 года
Директор Горчавкин Александр Викторович
|
2858. |
ООО "ГЕММАНИЯ"
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 3К/1П
Дата регистрации 15 апреля 2022 года
Генеральный директор Довгалёв Михаил Павлович
|
2859. |
ООО "РУБКОМ"
125057, г. Москва, ул. Алабяна, д. 3, кв. 327
Дата регистрации 19 июля 1999 года
Генеральный директор Рублев Валерий Александрович
|
2860. |
ООО "ПБК"
121099, г. Москва, пер. Карманицкий, д. 4, стр. 2, офис 5
Дата регистрации 11 мая 2022 года
Генеральный директор Цыбуков Евгений Анатольевич
|
2861. |
ООО "ВТОРМЕТ"
620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, стр. 55, офис 12
Дата регистрации 28 октября 2022 года
Директор Макаров Роман Викторович
|
2862. |
ООО "СКА-СТРОЙ"
420029, республика Татарстан, г. Казань, ул. Заря, д. 17, пом. 45
Дата регистрации 4 апреля 2017 года
Директор Кочетов Сергей Александрович
|
2863. |
ООО "ТСК "ТОН-М"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 131
Дата регистрации 9 июля 2015 года
Генеральный директор Кардонов Алексей Викторович
|
2864. |
ООО "ДИВА ЮВЕЛИР"
428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 3, офис 304
Дата регистрации 25 мая 2017 года
Генеральный директор Варламов Алексей Геннадиевич
|
2865. |
ООО "ЭКСПЕРТБЮРО"
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Механическая, д. 29, кв. 11
Дата регистрации 5 августа 2003 года
Директор Годунова Ирина Борисовна
|
2866. |
ООО "ЦЕНТР ГАЛОТЕРАПИИ ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ"
603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, д. 1, кабинет 4
Дата регистрации 10 февраля 2016 года
Директор Радионов Вадим Михайлович
|
2867. |
ООО "БЛЭК ДЬЮС"
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, к. 7, помещ. 1/Ч
Дата регистрации 8 апреля 2024 года
Генеральный директор Ваганов Дмитрий Николаевич
|
2868. |
ООО "ТИКАРУС"
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 40, помещ. 34/3
Дата регистрации 25 апреля 2024 года
Генеральный директор Бородина Татьяна Ивановна
|
2869. |
ООО "СКРАП ДВ"
680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, офис 807
Дата регистрации 31 октября 2016 года
Генеральный директор Конюхов Александр Геннадьевич
|
2870. |
ООО "ЧАСОВОЙ ДОМ СКРИНГО"
119313, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 95, помещ. 10Ц
Дата регистрации 12 сентября 2023 года
Генеральный директор Воробьев Александр Владимирович
|
2871. |
ООО "ЛАК КАПИТАЛ"
119296, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 67, подв., пом. XI, ком. 11
Дата регистрации 6 февраля 2018 года
Генеральный директор Мазаев Ансар Казбекович
|
2872. |
ПК "РАЗГУЛЯЙ"
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, к. 9
Дата регистрации 24 июня 1997 года
Председатель Заварзин Юрий Владимирович
|
2873. |
ООО "ДК И ДМ"
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 53/8, литера А, помещ. 22-Н, место 9
Дата регистрации 11 сентября 2023 года
Генеральный директор Борисова Елена Владимировна
|
2874. |
ООО "ТД "РУССКИЙ ЮВЕЛИР"
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, офис 1042
Дата регистрации 17 ноября 2005 года
Генеральный директор Кевченков Игорь Евгеньевич
|
2875. |
ООО "КООПЕРАТИВНЫЙ МОДУЛЬ"
115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 1, помещ. 1Н
Дата регистрации 28 декабря 2023 года
Генеральный директор Петров Алексей Валерьевич
|
2876. |
ООО "ТРАСТ ОИЛ ЭНД ГАС КЕМИКАЛС ДИСТРИБЬЮШН"
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, помещ. 60Е/11/2
Дата регистрации 25 мая 2023 года
Генеральный директор Князев Станислав Александрович
|
2877. |
ООО КОМПАНИЯ "ЛТК"
394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 71, литер А, офис 1
Дата регистрации 14 апреля 2017 года
Директор Соколов Евгений Николаевич
|
2878. |
ООО "АКТИВ РЕСУРС ПЛЮС"
630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 57, кв. 289
Дата регистрации 12 сентября 2024 года
Генеральный директор Максимова Юлия Вячеславовна
|
2879. |
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
129337, г. Москва, ул. Дудинка, д. 1, пом. I комната 19 подвал
Дата регистрации 7 сентября 2012 года
Генеральный директор Колышева Татьяна Вячеславовна
|
2880. |
ООО "АУДЖА"
107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 2
Дата регистрации 25 августа 2008 года
Генеральный директор Литвинова Надежда Олеговна
|
2881. |
ООО "ДЕВЕС-ИНВЕСТ"
119180, г. Москва, пер. 4-й Голутвинский, д. 1/8, стр. 4, этаж 1 комната 5
Дата регистрации 5 сентября 2013 года
Генеральный директор Николаев Сергей Глебович
|
2882. |
ООО "ФОРМАТ"
117042, г. Москва, ул. Горчакова, д. 11, помещ. 12/2
Дата регистрации 3 июня 2024 года
Генеральный директор Костушевич Кирилл Витальевич
|
2883. |
ООО "ДАЙМОНД ТРЕЙД ЛИМИТЕД"
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, эт. 4, пом. 451БВ
Дата регистрации 9 февраля 2017 года
Генеральный директор Ваширон Константин Александрович
|
2884. |
ООО "СВС"
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Эдварда Станкевича, д. 53А
Дата регистрации 26 июля 2018 года
Генеральный директор Мкртумян Вираб Камоевич
|
2885. |
ООО "ПРОМИНЖИНИРИНГ"
350089, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, д. 6, кв. 83
Дата регистрации 29 августа 2014 года
Генеральный директор Заболотний Алексей Васильевич
|
2886. |
ООО "ЭЛ ЭНД ТИ ТРЕЙДИНГ"
117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, к. 4, помещ. 1415
Дата регистрации 11 ноября 2014 года
Генеральный директор Сингх Таниш
|
2887. |
ООО "АТРИКС"
125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, эт. 1, офис 114
Дата регистрации 11 декабря 2006 года
Генеральный директор Прудников Анатолий Петрович
|
2888. |
ООО "ВТОРМЕТ"
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, помещ. 601
Дата регистрации 13 апреля 2010 года
Генеральный директор Катермин Андрей Владимирович
|
2889. |
ООО "ВЕКТОР"
142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 139
Дата регистрации 25 июля 2012 года
Генеральный директор Жукова Анна Львовна
|
2890. |
ООО "ЕКАТЕРИНБУРГЮВЕЛИРПРОМ"
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 7, кв 13
Дата регистрации 11 марта 2019 года
Директор Мороз Тамара Александровна
|
2891. |
ООО "СИТИСЕРВИСГРУПП"
354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 150, кв. 10
Дата регистрации 5 августа 2013 года
Генеральный директор Гирин Игорь Владимирович
|
2892. |
ООО "ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ"
414022, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная, д. 41, к. 3, кв. 34
Дата регистрации 8 ноября 2021 года
Управляющая организация ООО "САМУЭЛЬ ГОЛДМАН"
|
2893. |
ООО "РБА"
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1105
Дата регистрации 7 июня 2004 года
Директор Гавриков Дмитрий Вадимович
|
2894. |
ООО "БОРСЕК"
165390, Архангельская область, Котласский район, д. Ядриха
Дата регистрации 7 октября 2004 года
Генеральный директор Крусь Дмитрий Владимирович
|
2895. |
ООО "ГРАНД-СЕРВИС"
169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 8/2
Дата регистрации 21 февраля 2005 года
Директор Байда Александр Владимирович
|
2896. |
ООО "МК ВЕКТОР"
101000, г. Москва, ул. Макаренко, д. 9, стр. 2, помещ. 2/1, ком. 1 офис 13
Дата регистрации 7 июня 2017 года
Генеральный директор Хондокар Расель Вахид
|
2897. |
ООО "РУСЛАНДИАМАНТ"
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 37/3, помещ. 117
Дата регистрации 18 ноября 2021 года
Директор Сулейманова Гульсина Альбертовна
|
2898. |
ООО "ДАРТ МОЛ"
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 56, офис 703/2
Дата регистрации 12 марта 2024 года
Директор Бельков Павел Валерьевич
|
2899. |
ООО "ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЛИТВИНОВЫХ"
300012, Тульская область, г. Тула, пер. Шевченко, д. 9
Дата регистрации 29 февраля 2024 года
Генеральный директор Литвинов Алексей Геннадьевич
|
2900. |
ООО "АРВЕСТ"
624055, Свердловская область, с. Косулино, ул. Умельцев, д. 1
Дата регистрации 20 сентября 2024 года
Генеральный директор Геворгян Гегуш Юрьевна
|