Регион
Компании с 5151 по 5200 из 20344
5151. |
ООО СКЗ "СОВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ"
214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 2
Дата регистрации 14 октября 2009 года
Директор Ващенко Сергей Николаевич
|
5152. |
ООО ГК "РАЗВИТИЕ"
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 10, офис 201
Дата регистрации 21 июля 2014 года
Конкурсный управляющий Леонов Георгий Пантелеевич
|
5153. |
ООО "ПРОТОН"
344068, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Ларина, д. 41/19
Дата регистрации 16 сентября 2013 года
Директор Крамской Дмитрий Владимирович
|
5154. |
ООО "ТЕХНОТОРГ"
456317, Челябинская область, г. Миасс, ул. Степана Разина, д. 12
Дата регистрации 31 октября 2003 года
Директор Горелова Надежда Григорьевна
|
5155. |
ООО "ФАРМСЕРВИС"
117186, г. Москва, пр-кт Нахимовский, д. 22, помещ. 4/1
Дата регистрации 3 мая 2023 года
Генеральный директор Сурат Владимир Дмитриевич
|
5156. |
ООО "ПЕРВЫЙ СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР СМП"
117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 34, стр. 2, этаж 4, помещ./ком. V/7, 7А
Дата регистрации 9 февраля 2016 года
Генеральный директор Мысливцев Владимир Александрович
|
5157. |
ООО "ЛИДЕР"
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 26, стр. 9
Дата регистрации 16 февраля 2016 года
Генеральный директор Енгибарян Вартан Владимирович
|
5158. |
ООО "СТРОЙ-ЭКСПО"
603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 139Б, помещ. п3, офис 201
Дата регистрации 12 августа 2008 года
Директор Брызгалов Александр Владимирович
|
5159. |
ООО "ТОЧКА СВАРКИ"
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 29Д, помещ. 2.32
Дата регистрации 19 февраля 2016 года
Генеральный директор Коростелев Дмитрий Владимирович
|
5160. |
ООО "ЦМШИ"
456621, Челябинская область, г. Копейск, ул. Октябрьская (Бывший Рп Вахрушево), д. 61
Дата регистрации 11 мая 2006 года
Директор Крюгер Виктор Андреевич
|
5161. |
ООО "ЭНЕРГОСНАБ"
456323, Челябинская область, г. Миасс, ул. Октябрьская, д. 17
Дата регистрации 9 октября 2006 года
Директор Севостьянов Александр Андреевич
|
5162. |
ООО "ТРИО"
456783, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 54, помещ. 2
Дата регистрации 20 февраля 2006 года
Директор Мухина Ирина Васильевна
|
5163. |
ООО "МЕРКУРИЙ"
678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. К. Миллера, д. 61/1, оф. 51
Дата регистрации 12 марта 2002 года
Директор Маковеев Дмитрий Юрьевич
|
5164. |
ООО "МТО"
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67, пом. 44
Дата регистрации 19 марта 2015 года
Генеральный директор Степанян Ваге Гагикович
|
5165. |
ООО "СК "ГОРОД"
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 1, помещ. I, ком. 18, офис 1
Дата регистрации 22 июля 2014 года
Генеральный директор Панков Владимир Александрович
|
5166. |
ООО "ФОРЭСТ-МАГ"
455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 144, кв. 12
Дата регистрации 19 сентября 2006 года
Директор Биктемиров Альберт Камильевич
|
5167. |
ООО "ЛЕВЕНТАЛЬ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5, эт/неж.пом 3/59, 88
Дата регистрации 12 ноября 2012 года
Генеральный директор Демин Роман Сергеевич
|
5168. |
ООО "БАСТИОН"
109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 35, помещ. 3/2
Дата регистрации 29 августа 2024 года
Генеральный директор Никанов Виталий Алексеевич
|
5169. |
ООО "АЛЬФА ПОЛЮС"
108826, г. Москва, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 4, к. 4, помещ. 1, офис 28
Дата регистрации 2 апреля 2002 года
Генеральный директор Григорян Армен Навикович
|
5170. |
ООО "ПЕНЗЭКСПОТРЕЙД"
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Урицкого, влд. 123
Дата регистрации 18 сентября 2007 года
Генеральный директор Галёва Ирина Анатольевна
|
5171. |
ООО "АЭМ СЕРВИС"
344013, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, зд. 35А, помещ. 1
Дата регистрации 21 мая 2015 года
Генеральный директор Плотников Александр Александрович
|
5172. |
ООО "Т.Д.ДСМ"
440018, Пензенская область, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 4
Дата регистрации 11 апреля 2007 года
Генеральный директор Павлючик Михаил Михайлович
|
5173. |
ООО "ОПТОВИК"
423602, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 7А
Дата регистрации 29 апреля 2003 года
Генеральный директор Ахмадуллин Азамат Фанилович
|
5174. |
ООО "ЭЛИТТЕХСТРОЙ"
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, эт. 7, оф. 720 з
Дата регистрации 2 апреля 2015 года
Генеральный директор Гертик Руслан Александрович
|
5175. |
ООО "ДВЕРИ ПЛЮС"
454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 39, кв. 29
Дата регистрации 25 мая 2012 года
Директор Богатова Людмила Григорьевна
|
5176. |
ООО "ТРИ ШУРУПА"
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 207
Дата регистрации 11 мая 2016 года
Директор Сафиуллин Рустем Зуфарович
|
5177. |
ООО "МИНИН-СТРОЙ"
109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 21А, стр. 1, помещ. 74
Дата регистрации 7 декабря 2023 года
Генеральный директор Минин Евгений Александрович
|
5178. |
ООО "ОНИКС"
108834, г. Москва, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 10, к. 2, этаж/офис ПОДВАЛ №ПОДВАЛ/7
Дата регистрации 29 декабря 2020 года
Генеральный директор Веденеев Андрей Романович
|
5179. |
ООО "СТС"
456918, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Парковая, д. 24, кв. 15
Дата регистрации 15 августа 2007 года
Директор Пресняков Сергей Александрович
|
5180. |
ООО "ФЛАГМАН"
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 45, офис 128, ком. 2
Дата регистрации 10 декабря 2021 года
Директор Афонин Илья Эдуардович
|
5181. |
ООО " УРАЛСНАБ"
455016, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 1, кв. 6
Дата регистрации 7 сентября 2007 года
Директор Латыпов Альберт Фаритович
|
5182. |
ООО "УРАЛ ГИДРОФОРС"
456912, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. 50 Лет Влксм, д. 1А
Дата регистрации 24 октября 2007 года
Генеральный директор Сунцев Игорь Валериевич
|
5183. |
ООО "ОРМИС-В"
394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30, офис 314
Дата регистрации 18 ноября 2015 года
Генеральный директор Юрова Татьяна Викторовна
|
5184. |
ООО "ИНТЕРПАЙП СПБ"
198095, г. Санкт-Петербург, МО Нарвский Округ, ул. Маршала Говорова, д. 35, литера А, часть помещ. 3-Н, офис 122-1
Дата регистрации 30 ноября 2021 года
Генеральный директор Батыршин Дамир Камилевич
|
5185. |
ООО "КОМПАНИЯ РУСТАЙЛ"
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 34, кв. 86
Дата регистрации 11 марта 2015 года
Директор Минасян Ара Акоби
|
5186. |
ООО "АКТАЙ"
614097, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Парковый, д. 22/1, кв. 183
Дата регистрации 12 марта 2024 года
Директор Кучумова Ольга Николаевна
|
5187. |
ООО "СПАРТА ДВ"
679016, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Техническая, д. 29, офис 14
Дата регистрации 22 мая 2008 года
Генеральный директор Фадеев Александр Анатольевич
|
5188. |
ООО "ВИКРАМ"
140073, Московская область, рп. Томилино, тер. Логистический Центр, ш. 23-й Км Новорязанского, к. 17, стр. 1, ком. 1
Дата регистрации 7 ноября 2019 года
Генеральный директор Мягков Евгений Михайлович
|
5189. |
ООО "ПРОМСТАЛЬ"
456216, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Большая Балашиха, д. 6
Дата регистрации 12 февраля 2008 года
Директор Замятлева Марина Вениаминовна
|
5190. |
ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН БИЛД"
456206, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Лесная, д. 2, офис 28
Дата регистрации 10 октября 2008 года
Директор Глинина Анастасия Михайловна
|
5191. |
ООО "СПЕЦОБЕСПЕЧЕНИЕ"
142703, Московская область, г. Видное, ул. Донбасская, д. 75, офис 212
Дата регистрации 21 апреля 2014 года
Генеральный директор Савин Сергей Анатольевич
|
5192. |
ООО "СПЕЦ-МОНТАЖ 74"
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102, офис 34
Дата регистрации 11 сентября 2023 года
Генеральный директор Шайгасумов Сергей Мухоматович
|
5193. |
ООО "ПРЕСТИЖ-2"
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Победы, д. 16, кв. 52
Дата регистрации 8 июля 2008 года
Директор Абрамов Дмитрий Владимирович
|
5194. |
ООО "РСК АМУРСКИЙ ВЕТЕР"
680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 85, кв. 96
Дата регистрации 18 июля 2023 года
Директор Шило Сергей Иванович
|
5195. |
ООО "НПФ "Р.О.С.МЕРА"
454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 63, офис 3
Дата регистрации 14 апреля 2016 года
Генеральный директор Лобканов Дмитрий Алексеевич
|
5196. |
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"
450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 24/1, стр. 3, офис 2
Дата регистрации 20 февраля 2017 года
Директор Халилов Рустем Радикович
|
5197. |
ООО "МВЦ"
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 10, стр. 2
Дата регистрации 30 августа 2016 года
Генеральный директор Барткевич Наталия Геннадиевна
|
5198. |
ООО "РУД ЛИФТИНГ"
190031, г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 9/24, литер А, помещение 11-Н
Дата регистрации 9 марта 2010 года
Генеральный директор Данилов Владимир Игоревич
|
5199. |
ООО "АКРА"
454004, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 44, кв. 82
Дата регистрации 20 июля 2016 года
Директор Граф Кирилл Валерьевич
|
5200. |
ООО "ОРАНТА"
123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр. 1, этаж 2 помещ. VII офис 7А
Дата регистрации 13 октября 2022 года
Генеральный директор Новикова Анастасия Дмитриевна
|