Регион
Компании с 5151 по 5200 из 49653
5151. |
ООО "РЕЗЕРВ"
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 Лет Октября, д. 8, кв. 27
Дата регистрации 4 апреля 2011 года
Директор Савватеев Игорь Игоревич
|
5152. |
ООО РАБОТАЕМ24
620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 70, кв. 59
Дата регистрации 20 декабря 2021 года
Генеральный директор Барышников Александр Николаевич
|
5153. |
ООО "ВАК"
692943, Приморский край, Партизанский район, с. Хмыловка, ул. Ручейная, д. 1Б
Дата регистрации 14 марта 2002 года
Директор Син Ми Дя
|
5154. |
ООО "ДМД ВУД"
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 68, корп. 2 литер А, пом. 3-Н, каб. 2
Дата регистрации 26 июня 2020 года
Генеральный директор Шереметьева Виктория Игоревна
|
5155. |
ООО "ЖИЛСТРОЙМОНТАЖ"
603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43В, помещ., пом. 13
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Конкурсный управляющий Кузьминых Владимир Васильевич
|
5156. |
ООО "ТОЛЭДО"
172840, Тверская область, Торопецкий район, г. Торопец, ул. Карла Маркса, зд. 44
Дата регистрации 29 июля 2008 года
Генеральный директор Трошенков Сергей Михайлович
|
5157. |
ООО "ИНАУТ"
111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 16, помещ./ком. 8/44, офис 302
Дата регистрации 20 сентября 2022 года
Генеральный директор Зайцев Кирилл Алексеевич
|
5158. |
ООО "БИЗНЕССТРОЙ"
662159, Красноярский край, г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный Район, д. 50, помещение 77, офис 67, 68
Дата регистрации 22 сентября 2005 года
Директор Романович Михаил Михайлович
|
5159. |
ООО "РАНТЕК НК"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 14, помещ. 37
Дата регистрации 21 апреля 2022 года
Директор Козлов Кирилл Юрьевич
|
5160. |
ООО "ДИАР"
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 103, пом. х, эт3, ком 33, оф33
Дата регистрации 18 июля 2012 года
Генеральный директор Дегтярев Владимир Анатольевич
|
5161. |
ООО "ЭКОЛЕС"
385782, Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, ст-ца Курджипская, ул. Подлесная, д. 50
Дата регистрации 1 февраля 2018 года
Генеральный директор Шемчук Игорь Виленович
|
5162. |
ООО "СИБФОРЕСТ"
660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 66, кв. 390
Дата регистрации 18 августа 2023 года
Генеральный директор Новикова Анастасия Васильевна
|
5163. |
ООО "СТРОЙТЕХСЕРВИС"
453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная, влд. 12А, офис 1
Дата регистрации 14 декабря 2018 года
Директор Андреев Андрей Георгиевич
|
5164. |
ООО "ТОПОЛЬ"
612380, Кировская область, пгт Санчурск, ул. Космонавтов, д. 12А, помещ. 3
Дата регистрации 19 июня 2001 года
Директор Пасанаев Александр Николаевич
|
5165. |
ООО "БФПК"
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 91, корп. 93, офис 606
Дата регистрации 7 июня 2018 года
Конкурсный управляющий Ахтямов Дамир Абдуллович
|
5166. |
ООО "ДРЕМУЧИЙ ЛЕС"
195297, г. Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, д. 66, литер А, пом/офис 19-н/1
Дата регистрации 19 января 2018 года
Генеральный директор Бандюков Роман Александрович
|
5167. |
ООО "ПРИОРИТЕТ"
301261, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, тер. Бывшей Слюдяной
Дата регистрации 1 ноября 2007 года
Генеральный директор Приймак Денис Валерьевич
|
5168. |
ООО "МАСТЕР Г.В."
Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 12Б
Дата регистрации 20 апреля 2000 года
Директор Карагезян Валерий Леонидович
|
5169. |
ООО "МК"
140411, Московская область, г. Коломна, ул. Овражная, д. 34
Дата регистрации 1 февраля 2021 года
Генеральный директор Данилов Денис Владимирович
|
5170. |
ООО "СОЮЗ"
656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, д. 38, кв. 22
Дата регистрации 14 ноября 2012 года
Директор Князев Ярослав Николаевич
|
5171. |
ООО "ТСК"
295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Грэсовский, ул. Монтажная, д. 11-Б, литера а, помещение 8
Дата регистрации 13 июля 2018 года
Генеральный директор Добровольский Сергей Валентинович
|
5172. |
ООО "ЭСТЕТ-СПБ"
197350, г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, ул. Лидии Зверевой, д. 9, к. 1, стр. 1, кв. 227
Дата регистрации 7 августа 2012 года
Генеральный директор Сафонова Вероника Сергеевна
|
5173. |
ООО "ЛЕСПРОМ"
420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, зд. 10, этаж 3, помещ. 306
Дата регистрации 12 августа 2019 года
Директор Петрова Елена Федоровна
|
5174. |
ООО "А-СТРОЙ"
454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 9А, офис 2
Дата регистрации 19 января 2021 года
Директор Варшавский Денис Валерьевич
|
5175. |
ООО "СИБИРСКИЙ ТЕРЕМ"
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, д. 12, к. 4, кв. 55
Дата регистрации 30 апреля 2015 года
Директор Панин Владислав Владимирович
|
5176. |
ООО "ЭВЕРЕСТ"
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Энергетиков, д. 3Б
Дата регистрации 1 апреля 2013 года
Директор Кузьмин Павел Сергеевич
|
5177. |
ООО "ИВА-ТРЕЙД"
162677, Вологодская область, Череповецкий район, д. Войново, д. 10
Дата регистрации 5 апреля 2010 года
Генеральный директор Игнатьев Василий Александрович
|
5178. |
АО ЛХК "ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС"
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
Дата регистрации 6 июля 1994 года
Генеральный директор Степин Илья Вячеславович
|
5179. |
ООО МП "ТЕХПРОММАРКЕТ"
162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 26, кв. 30
Дата регистрации 26 января 1999 года
Директор Жаравин Николай Яковлевич
|
5180. |
ООО МПП "ИВА"
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 92/315, офис 1
Дата регистрации 28 февраля 1995 года
Директор Рогов Петр Александрович
|
5181. |
ООО "ИРК"
390026, Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 13, офис 45
Дата регистрации 1 февраля 2012 года
Директор Шкапров Виталий Алексеевич
|
5182. |
ООО "ПРИВОЛЖСКОЕ СМУ №99"
413211, Саратовская область, Советский район, рп. Степное, ул. Кутузова, д. 7, корп. 1
Дата регистрации 11 декабря 2014 года
Директор Кабалин Дмитрий Владиславович
|
5183. |
ООО "СОЛНЫШКО"
162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Западная, д. 8, офис 1
Дата регистрации 8 февраля 1996 года
Генеральный директор Иванов Игорь Акиндинович
|
5184. |
ООО "СЛОВО И ДЕЛО"
111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 4
Дата регистрации 26 июня 2007 года
Генеральный директор Титякова Алёна Сергеевна
|
5185. |
ООО "СНАБСБЫТСЕРВИС"
394028, Воронежская область, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/5, офис 48
Дата регистрации 17 апреля 2019 года
Директор Чернышова Ольга Сергеевна
|
5186. |
ООО "ФИРМА "ДЕКО"
162624, Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 13, кв. 30
Дата регистрации 30 июня 1999 года
Директор Паседько Николай Сергеевич
|
5187. |
ООО "РЕНОВАЦИО"
630530, Новосибирская область, п. Восход, ул. Ростовская, д. 27/1
Дата регистрации 30 июля 2012 года
Директор Ростов Дмитрий Владиславович
|
5188. |
ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД"
142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Каширское Шоссе, д. 7, офис 311
Дата регистрации 7 июля 2016 года
Генеральный директор Полухин Андрей Андреевич
|
5189. |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "РАБИЦА"
162611, Вологодская область, г. Череповец, пр-кт Строителей, д. 31, кв. 7
Дата регистрации 16 ноября 1999 года
Директор Соловьев Павел Витальевич
|
5190. |
ООО "СТРОЙПРОМИНВЕСТ"
150019, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Краснохолмская, д. 21
Дата регистрации 18 октября 2005 года
Директор Вальяников Вадим Олегович
|
5191. |
КОЛХОЗ "АКСЕНОВО"
162663, Вологодская область, Череповецкий район, д. Аксеново
Дата регистрации 28 июня 1999 года
Председатель правления Вишнякова Татьяна Борисовна
|
5192. |
ГУ "ЦБУ"
672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 2
Дата регистрации 22 мая 2003 года
Исполняющая обязанности директора Орлова Екатерина Геннадьевна
|
5193. |
ООО "ГРАНФЕСТ ДВ"
680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Спортивный, д. 4, к.а, офис 111
Дата регистрации 5 февраля 2014 года
Генеральный директор Сухов Антон Александрович
|
5194. |
ООО "МИР МЕБЕЛИ"
162604, Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 52, офис 38
Дата регистрации 18 января 2011 года
Генеральный директор Заргарян Гарлем Григорьевич
|
5195. |
ООО "ПРОМ ИНСТРАХ"
117447, г. Москва, ул. Винокурова, д. 12, к. 1, помещ. 2/1, ком. 4
Дата регистрации 27 июля 2022 года
Генеральный директор Соломенников Сергей Федорович
|
5196. |
ООО "ДЕЛЬТАСТРОЙ"
117570, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 18Б, эт, пом 2, 2.40
Дата регистрации 20 сентября 2018 года
Генеральный директор Лукша Виталий Владимирович
|
5197. |
ООО "МАСТЕР ЛЕС"
675004, Амурская область, г. Благовещенск, пл. Ленина, д. 1, офис 307
Дата регистрации 29 июня 2021 года
Генеральный директор Алексеева Юлия Геннадьевна
|
5198. |
ООО "СК"
682462, Хабаровский край, г. Николаевск-На-Амуре, ул. Пригородная, д. 1
Дата регистрации 26 марта 2015 года
Генеральный директор Артамонов Руслан Анатольевич
|
5199. |
ООО "ДРИМС"
119421, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 111, к. 1, помещ. 56Н
Дата регистрации 21 июля 2023 года
Генеральный директор Мацак Даниил Вячеславович
|
5200. |
ООО "СТРОЙ ЖБИ"
422624, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. 9 Мая, д. 20
Дата регистрации 8 апреля 2020 года
Директор Саргандеев Василий Петрович
|