Регион
Компании с 14651 по 14700 из 27649
14651. |
ООО КОМПАНИЯ "МЕДЭЛ"
394005, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шукшина, д. 21, офис 2
Дата регистрации 25 марта 2008 года
Директор Крылов Евгений Викторович
|
14652. |
ООО "ТОПАЗ"
658503, Алтайский край, Баевский район, с. Ситниково, ул. 40 Лет Октября, д. 38
Дата регистрации 21 мая 2002 года
Директор Затульветер Олег Владимирович
|
14653. |
ООО "ТРАНС ОЙЛ"
344066, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Стальского, д. 25
Дата регистрации 29 сентября 2014 года
Генеральный директор Чашин Евгений Васильевич
|
14654. |
АО "НАТОН-76"
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 3, офис 38
Дата регистрации 6 сентября 2013 года
Директор Батов Илья Николаевич
|
14655. |
ООО "ТЮМЕНЬ-ОПТИ"
625059, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 11, офис 6
Дата регистрации 3 июля 2019 года
Генеральный директор Саликова Марина Геннадьевна
|
14656. |
ООО "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДАЙВЕР-КЛУБ"
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 1, этаж 2, офис 5
Дата регистрации 24 апреля 2024 года
Генеральный директор Гасанов Идрис Запирович
|
14657. |
ООО ТК "ЭКСПЕРТ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155, офис 306
Дата регистрации 26 февраля 2014 года
Директор Бывших Глеб Сергеевич
|
14658. |
ООО "РАДЛИН"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Нур Баян, д. 15, кв. 194
Дата регистрации 22 апреля 2024 года
Директор Акмалдинов Радик Наильевич
|
14659. |
ООО "ЕВРОПРОЕКТ24"
660127, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 3А, помещ. 2-14
Дата регистрации 12 октября 2015 года
Директор Шуклина Татьяна Александровна
|
14660. |
ООО "БУМТРЕЙД"
241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 22, кв. 40
Дата регистрации 19 августа 2015 года
Директор Сухарев Денис Владимирович
|
14661. |
ООО "ТСМ"
452173, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Транспортная, д. 6
Дата регистрации 1 ноября 2012 года
Генеральный директор Бибулатов Алхазур Хамзатович
|
14662. |
ООО "ДОЛТАТОН"
Ленинградская область, тер. Кондратьевская, ул. Новинская, д. 20
Дата регистрации 26 февраля 1998 года
Генеральный директор Воронов Сергей Николаевич
|
14663. |
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОКАСИМОВО"
188653, Ленинградская область, д. Касимово, ул. Цветочная, д. 8, кв. 43
Дата регистрации 18 июня 2015 года
Директор Махов Сергей Леонидович
|
14664. |
ООО "ТК ТРАНСВЕСТ"
394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 5, офис 7
Дата регистрации 3 октября 2017 года
Директор Баркалов Роман Владимирович
|
14665. |
ООО "АБН АЭРО"
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 15, стр. 2
Дата регистрации 10 июля 2012 года
Генеральный директор Николаев Борис Алексеевич
|
14666. |
ООО "МК "АНКО"
603107, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 178А, офис 607
Дата регистрации 17 февраля 2015 года
Директор Козлов Андрей Евгеньевич
|
14667. |
ООО "РУСНЕФТЬ"
675520, Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири, пер. Клубничный, д. 3
Дата регистрации 11 сентября 2019 года
Генеральный директор Гублин Евгений Анатольевич
|
14668. |
ООО "ПРОД-ИН"
454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 31, кв. 53
Дата регистрации 24 февраля 2015 года
Директор Киселева Ксения Викторовна
|
14669. |
ООО "ПНМЗ"
614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 133А, литера б, офис 24
Дата регистрации 22 марта 2019 года
Директор Афанасьев Всеволод Викторович
|
14670. |
ООО "НЕФТЕХИМ"
105064, г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 12
Дата регистрации 12 декабря 2014 года
Генеральный директор Касин Руслан Вахаевич
|
14671. |
ООО "НКС"
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 50, лит а, пом. 423
Дата регистрации 7 июня 2016 года
Генеральный директор Смотрилко Николай Валерьевич
|
14672. |
ООО "ГАЗСЕРВИС-МОЖАЙСК"
143200, Московская Область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 29, азс
Дата регистрации 29 января 2001 года
Генеральный директор Зотов Александр Анатольевич
|
14673. |
ООО "СТУ"
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151, корп. 1, офис 1-7
Дата регистрации 26 февраля 2016 года
Директор Сафин Вадим Назирович
|
14674. |
ООО "ПК "ДСА"
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 16, литер А, пом. 3 н, офис 312
Дата регистрации 3 октября 2016 года
Генеральный директор Семенов Денис Васильевич
|
14675. |
ООО "ФЕНИКС ПЛЮС"
362000, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Шота Руставели, д. 36
Дата регистрации 13 января 2017 года
Генеральный директор Будаев Альберт Генадиевич
|
14676. |
ООО "СЕКИЮ"
629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 3
Дата регистрации 16 декабря 2015 года
Директор Лаврищев Максим Павлович
|
14677. |
ООО "ССС"
443079, Самарская область, г. Самара, ул. Мяги, д. 24, кв. 14
Дата регистрации 27 декабря 2012 года
Директор Епишов Андрей Валерьевич
|
14678. |
ООО "СИТИЭС"
125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 59, кв. 22
Дата регистрации 11 июля 2018 года
Генеральный директор Спирин Алексей Анатольевич
|
14679. |
ООО "ТОВАРЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА"
160032, Вологодская область, г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 16 г, кв. 32
Дата регистрации 5 июня 2015 года
Директор Петров Сергей Николаевич
|
14680. |
ООО "ФОРТИЗ"
115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 1, кв. 120
Дата регистрации 27 января 2020 года
Генеральный директор Пархоменко Ирина Евгеньевна
|
14681. |
ООО "АЗИМУТ"
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Сиреневая, д. 19А
Дата регистрации 18 февраля 2008 года
Директор Булах Михаил Владимирович
|
14682. |
ООО "ГРАНД ТРЕЙД-ЭКСПО"
350044, Краснодарский край, г. Краснодар, снт. 1, ул. Яблоневая, д. 654
Дата регистрации 2 марта 2017 года
Генеральный директор Чепига Татьяна Юрьевна
|
14683. |
ООО "МЕЙТ ГРУПП"
675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 3, офис 210
Дата регистрации 12 февраля 2018 года
Генеральный директор Богуш Семен Сергеевич
|
14684. |
ООО "ЮНК"
414044, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Стадионная, д. 9
Дата регистрации 5 июля 2024 года
Генеральный директор Юлинен Алексей Михайлович
|
14685. |
ООО "ПИПЕЛИН И КО"
236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 35-39
Дата регистрации 4 марта 2002 года
Генеральный директор Сычева Светлана Ивановна
|
14686. |
ООО "УРАЛСНАБ"
450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, б-р Славы, д. 18, кв. 52
Дата регистрации 6 марта 2017 года
Директор Шевяков Сергей Геннадьевич
|
14687. |
ООО "ХАРДЭКС"
143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Павшинский, д. 1, кв. 4
Дата регистрации 15 января 2018 года
Генеральный директор Бабченко Сергей Васильевич
|
14688. |
ООО "ИНСАЙДЕРС ГРУПП"
654029, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Вокзальная (Куйбышевский р-н), д. 22, офис 1
Дата регистрации 31 октября 2016 года
Генеральный директор Смирнова Надежда Геннадьевна
|
14689. |
ООО "ГАЗПРАЙЗ"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 8/20, стр. 4, офис 7
Дата регистрации 25 августа 2016 года
Генеральный директор Губаев Радмир Раянович
|
14690. |
ООО "МОДЕРН"
454006, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пермская, д. 58, офис 1
Дата регистрации 27 февраля 2019 года
Директор Чуклина Ольга Сергеевна
|
14691. |
ООО "ЗАМА"
364059, Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Висаитовский, ул. Ладожская, двлд. 113
Дата регистрации 26 марта 2024 года
Генеральный директор Загаев Ильяс Магомедович
|
14692. |
ООО "ГАЛЕОН"
423831, республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д. 46, кв. 26
Дата регистрации 19 января 2016 года
Директор Зиганшина Гулия Магсумовна
|
14693. |
ООО "НЕФТЕПРОМСНАБ"
628671, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Лангепас, тер Западный Промузел, д. 31
Дата регистрации 23 апреля 2010 года
Генеральный директор Корней Василий Николаевич
|
14694. |
ООО ТК "СДС ГРУПП"
603157, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 112, кв. 164
Дата регистрации 21 марта 2018 года
Генеральный директор Смирнов Дмитрий Сергеевич
|
14695. |
ООО "ТРЕЙД АП"
423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Орловская, д. 143Б, офис 6
Дата регистрации 30 марта 2018 года
Генеральный директор Романов Денис Владимирович
|
14696. |
ООО "СФЕРА ТРАНС"
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31, пом./оф. 1021 / 411
Дата регистрации 30 июня 2016 года
Директор Мещанинов Родион Дмитриевич
|
14697. |
АО "СТАРОЩЕРБИНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
353621, Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, д. 141
Дата регистрации 1 декабря 1998 года
Управляющая организация ООО "АГРОКОМПЛЕКС ЛАБИНСКИЙ"
|
14698. |
АО "НК "РОСНЕФТЬ" - КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ"
369115, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, д. 1, к.б
Дата регистрации 17 июня 1994 года
Генеральный директор Тавгазов Андрей Иосифович
|
14699. |
АО "СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ"
164514, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А
Дата регистрации 11 ноября 1993 года
Генеральный директор Порошин Дмитрий Валерьевич
|
14700. |
ООО "АЛЬЯНС"
644092, Омская область, г. Омск, ул. Перелета, д. 4, кв. 56
Дата регистрации 15 августа 2016 года
Директор Геринг Эдуард Андреевич
|