Регион
Компании с 89751 по 89800 из 91334
89751. |
ООО "МИЦЕЛЛАЙН"
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 6, литера АА9, офис 213А/1
Дата регистрации 2 апреля 2021 года
Директор Самофалов Сергей Викторович
|
89752. |
ООО "ПОЛЯР"
121293, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 10/6, помещ. 1/Т
Дата регистрации 23 ноября 2021 года
Генеральный директор Ахметов Даниал Дарханович
|
89753. |
ООО "АГЦЕНТР"
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, влд. 22, стр. 6
Дата регистрации 26 мая 2022 года
Генеральный директор Барсуков Евгений Сергеевич
|
89754. |
ООО "ТПГ"
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 23, офис 19
Дата регистрации 13 октября 2022 года
Директор Васильева Ирина Юрьевна
|
89755. |
ООО "ОРДЕЛ"
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 13, помещ. 5/П
Дата регистрации 23 марта 2022 года
Директор Старчеусов Николай Алексеевич
|
89756. |
ООО "НПФ БХСС"
420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 54, помещ. 138
Дата регистрации 4 апреля 2006 года
Директор Кузьмин Максим Анатольевич
|
89757. |
ООО "ИРБИС-ХТИ"
454103, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 24, кв 80
Дата регистрации 3 августа 2023 года
Генеральный директор Подъяпольский Олег Владиславович
|
89758. |
ООО "ДП-ПРОФ"
111675, г. Москва, ул. Лухмановская, д. 15, к. 4, кв. 326
Дата регистрации 14 июня 2023 года
Генеральный директор Лужаева Светлана Валерьевна
|
89759. |
ООО "МИЛКСЕРВИС"
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. 2-я Форштадская, д. 68
Дата регистрации 26 ноября 2013 года
Директор Шарапова Ирина Александровна
|
89760. |
ООО "СК ТЕМП"
347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 148, помещение 1, офис 1, комната 2
Дата регистрации 1 августа 2013 года
Генеральный директор Антропкин Антон Сергеевич
|
89761. |
ООО ТД "БСТ"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 58
Дата регистрации 26 августа 2015 года
Генеральный директор Астахов Илья Евгеньевич
|
89762. |
ООО "КЛИО"
630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 1, офис 5
Дата регистрации 3 марта 2016 года
Директор Черепанов Вячеслав Витальевич
|
89763. |
ООО "ЕВРОБИЗНЕССТРОЙ"
361532, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр-кт Ленина, д. 1В, кабинет 25
Дата регистрации 5 декабря 2016 года
Генеральный директор Нагорова Наргиза Муаедовна
|
89764. |
ООО "ПИЛИГРИМ"
121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5А, к. 1, помещ. 1/18
Дата регистрации 3 августа 2023 года
Директор Козин Алексей Николаевич
|
89765. |
ООО "ДЕТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
344103, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Доватора, д. 146Н, офис 1
Дата регистрации 17 января 2023 года
Генеральный директор Гусейнов Гаджимурад Магомедбекович
|
89766. |
ООО "СТРОЙМОНТАЖРЕМОНТ"
347323, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Московская, зд. 61Ю
Дата регистрации 6 марта 2023 года
Директор Бурда Александр Владимирович
|
89767. |
ООО "ЧЖЭЦЗЯН СЯОЧУН САНТЕХНИКА"
107553, г. Москва, ул. Амурская, д. 1А, к. 2, помещ. 139
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Управляющая организация ООО "ЭЙ ДЖЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
89768. |
ООО "СК ОРИОН"
634012, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 6А, кв 31
Дата регистрации 18 октября 2018 года
Директор Ван Ицян
|
89769. |
ООО "ВИРАЖ"
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, помещ. 60Е/11/2
Дата регистрации 9 июня 2023 года
Генеральный директор Веденикин Евгений Николаевич
|
89770. |
ООО "ЖИШЕНГ"
117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 22, к. 1, помещ. 6/1
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Цыденешиев Саян Дашицыренович
|
89771. |
ООО "РИДБЕРГ"
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, помещ. 8/1
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Гарусов Михаил Александрович
|
89772. |
ООО "АЗИМУТ"
366034, Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. Дэги Имрановича Багаева, д. 19/71, офис 1/4
Дата регистрации 22 сентября 2022 года
Директор Кикаев Дени Джамбулатович
|
89773. |
ООО "ДСЭМ КОНСТРАКШН"
364047, Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Байсангуровский, пер. Декабристов, двлд. 7
Дата регистрации 3 августа 2023 года
Директор Джанхотов Саид-Эмин Мусаевич
|
89774. |
ООО "ВЛАДСИНТЕЗ"
690048, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 2, помещ. 24
Дата регистрации 3 августа 2023 года
Генеральный директор Труш Дмитрий Владимирович
|
89775. |
ООО "ХБ СТРОЙ"
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 40, помещ. 34/3
Дата регистрации 3 августа 2023 года
Генеральный директор Кысаджыкоглу Хамди Билгетай
|
89776. |
ООО "КСБ"
350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-Летия Победы, д. 97/2, помещ. 6, ком. 2
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Минасян Рима Абисогомовна
|
89777. |
ООО "ПТК ФП"
173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 6, офис 5Н
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Макаров Николай Викторович
|
89778. |
ООО "МЕТАЛЛИСТ"
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Советская, д. 12, офис 14Б
Дата регистрации 19 октября 2022 года
Директор Ковригин Антон Алексеевич
|
89779. |
ООО "ЧЕМПИОН-М"
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 4/6
Дата регистрации 27 декабря 2022 года
Директор Литкин Сергей Владимирович
|
89780. |
ООО "ПРАМАК"
111395, г. Москва, аллея Маёвки Первой, д. 15, стр. 1, помещ. 519В
Дата регистрации 4 июля 2023 года
Генеральный директор Курбашкин Владимир Михайлович
|
89781. |
ООО "ПРОТОН-СБ"
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 24, помещ. 4
Дата регистрации 6 марта 2023 года
Генеральный директор Гредунов Владимир Алексеевич
|
89782. |
ООО "ЛОГ-ПЛЮС"
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 38, помещ. 14/1
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Шилов Александр Сергеевич
|
89783. |
ООО "ПРОМТРЕЙД"
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 3, к. 6, кв. 349
Дата регистрации 31 августа 2023 года
Генеральный директор Кузьмина Юлия Станиславовна
|
89784. |
ООО "ГИК СТРОЙ"
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 27, кв. 64
Дата регистрации 24 марта 2006 года
Генеральный директор Копытов Вячеслав Анатольевич
|
89785. |
ООО "ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ"
127081, г. Москва, Ясный проезд, д. 12, корп. 1, кв. 10
Дата регистрации 15 апреля 2010 года
Генеральный директор Извекова Юлия Валерьевна
|
89786. |
ООО "ЮКИ ГРУПП"
355040, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 52А, к. 1, офис 175
Дата регистрации 22 декабря 2021 года
Генеральный директор Шаповалова Юлия Олеговна
|
89787. |
ООО "ХААД"
123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, помещ. 4П, ком. 2, офис 23
Дата регистрации 23 мая 2017 года
Генеральный директор Алексеевский Дмитрий Владимирович
|
89788. |
ООО "ИМАН"
364024, Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. Татарская, д. 22, этаж 2, помещ. 3
Дата регистрации 25 января 2021 года
Директор Абуева Залина Увайсовна
|
89789. |
ООО "ИНДУСТРИЯ"
366324, Чеченская Республика, Шалинский район, г. Шали, ул. А-Х. Кадырова, д. 92
Дата регистрации 6 декабря 2019 года
Директор Лорсаев Ибрагим Шахахмедович
|
89790. |
ООО "СЕЛЬХОЗ-ПЕРСПЕКТИВА"
111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 28, к. 2, кв. 31
Дата регистрации 14 июля 2023 года
Генеральный директор Володин Сергей Игоревич
|
89791. |
ООО "ПРОГРЕСС-ТРЕЙД"
618202, Пермский край, г. Чусовой, ул. Молодежная, д. 6"б"
Дата регистрации 8 февраля 2017 года
Директор Каримова Светлана Николаевна
|
89792. |
ООО "АВАЛОН"
170008, Тверская область, г. Тверь, ул. Озерная, д. 11А, помещ./раб.м. II/47
Дата регистрации 2 ноября 2022 года
Генеральный директор Леонов Марк Владимирович
|
89793. |
ООО "КРИОС"
368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Владимира Ильича Ленина, д. 7
Дата регистрации 20 января 2022 года
Генеральный директор Зобнин Алексей Александрович
|
89794. |
ООО "МОСЕВРОСТРОЙ"
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, влд. 3, корп. 3, стр. 1
Дата регистрации 22 января 2014 года
Генеральный директор Жданов Станислав Станиславович
|
89795. |
ООО "ПРОМСТРОЙ"
366344, Чеченская Республика, с. Махкеты, ул. С. А. Бисултанова, двлд. 94
Дата регистрации 29 ноября 2018 года
Директор Магамалиев Сайхан Абдулмажидович
|
89796. |
ООО "КОЛАМБИЯ"
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 44, к. 2, этаж 1, помещ. I офис 3
Дата регистрации 6 декабря 2018 года
Генеральный директор Пустовой Максим Евгеньевич
|
89797. |
ООО "АЛЬЯНС"
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 49, кв. 8
Дата регистрации 17 мая 2019 года
Директор Филатова Светлана Витальевна
|
89798. |
ООО "АСТЕРИЯ"
690910, Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 5, оф. 17, ком. 11-12
Дата регистрации 28 октября 2020 года
Генеральный директор Володьков Александр Михайлович
|
89799. |
ООО "ГРАВИЙ ПЛЮС"
366324, Чеченская Республика, Шалинский район, г. Шали, ул. А-Х. Кадырова, д. 92
Дата регистрации 6 декабря 2019 года
Директор Лорсаев Ибрагим Шахахмедович
|
89800. |
ООО "СИ-ЭН-СИ ГРУП"
119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 4, стр. 1
Дата регистрации 30 августа 2022 года
Генеральный директор Захаров Иван Алексеевич
|