Регион
Компании с 4551 по 4600 из 20044
4551. |
ООО "РЕКОРД-СЕРВИС"
109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 21, стр. 9, этаж 2 пом. 1 к. 20
Дата регистрации 21 мая 2020 года
Генеральный директор Заворуев Алексей Алексеевич
|
4552. |
ООО "ТЕХИНВЕСТГАРАНТ-Л"
398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д. 1 "а", помещ. 1
Дата регистрации 13 января 2014 года
Генеральный директор Абрамов Михаил Анатольевич
|
4553. |
ООО "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"
461011, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Палимовка, ул. Нагорная, д. 1
Дата регистрации 27 февраля 2014 года
Директор Куликов Андрей Викторович
|
4554. |
ООО "СТАВ"
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горная, д. 47А, офис 5
Дата регистрации 17 декабря 2021 года
Директор Винокуров Игорь Викторович
|
4555. |
ООО "СЕКТОР 7"
454108, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пограничная, д. 25, кв. 179
Дата регистрации 18 сентября 2015 года
Генеральный директор Туров Михаил Александрович
|
4556. |
ООО "АЛЬЯНС ЮГ"
344079, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Освобождения, д. 196
Дата регистрации 7 июня 2019 года
Генеральный директор Гильденберг Максим Вадимович
|
4557. |
ООО "М.А.М."
140002, Московская область, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 15
Дата регистрации 21 июня 2023 года
Генеральный директор Мишезов Арсен Мухамедович
|
4558. |
ООО "ТРИНИТИ"
153015, Ивановская область, г. Иваново, пер. Торфяной, д. 67, литер А33, помещ. 15
Дата регистрации 5 февраля 2014 года
Директор Рудич Виталий Леонидович
|
4559. |
ООО ПКФ "КОМПЛЕКС-СТРОЙ"
662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Саянская, зд. 8
Дата регистрации 24 января 2008 года
Директор Котегов Игорь Юрьевич
|
4560. |
ООО "КОНЭН"
420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 119, кв. 77
Дата регистрации 15 июня 2021 года
Генеральный директор Киржацких Елена Ринатовна
|
4561. |
ООО "АКВАЛЮКС ПЛАСТ"
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, помещ. IV, офис № 161
Дата регистрации 5 сентября 2014 года
Генеральный директор Кончикова Наталья Андреевна
|
4562. |
ООО "ГИДРОСКЛАД"
143405, Московская область, г. Красногорск, д. Гольево, магазин "автомобили"
Дата регистрации 19 июня 2014 года
Генеральный директор Крюкова Людмила Викторовна
|
4563. |
ООО "СОЮЗКОПИР"
143406, Московская область, г. Красногорск, ул. Георгия Димитрова, д. 3, кв. 88
Дата регистрации 12 сентября 2014 года
Генеральный директор Шубина Элеонора Валентиновна
|
4564. |
ООО "ОПТЭКОСТРОЙ"
141006, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Воронина, строение 16, помещение 404
Дата регистрации 21 ноября 2014 года
Генеральный директор Гагина Оксана Владимировна
|
4565. |
ООО "ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"
352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Дундича, д. 1
Дата регистрации 10 февраля 2021 года
Директор Жук Алексей Михайлович
|
4566. |
ООО "ШВАРЦЕР"
198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 7А, литера А, ч.п. 6-Н оф. 34 Р.М. 4
Дата регистрации 21 июня 2023 года
Генеральный директор Исаев Иса Магомедович
|
4567. |
ООО ПК "СОЭЗ"
443035, Самарская область, г. Самара, пр-кт Кирова, зд. 255П, офис 303
Дата регистрации 6 марта 2018 года
Генеральный директор Апоненко Алексей Геннадьевич
|
4568. |
ООО "ГАРДЕР ГРУПП"
108802, г. Москва, ул. Николо-Хованская, д. 14, кв. 52
Дата регистрации 7 декабря 2023 года
Генеральный директор Юницкая Людмила Леонидовна
|
4569. |
ООО "ПРЕМЬЕР ЛАЗЕР"
141004, Московская область, г. Мытищи, пер. 1-й Силикатный, стр. 12б/1, ком. 35
Дата регистрации 1 сентября 2014 года
Генеральный директор Шалдаева Татьяна Борисовна
|
4570. |
ООО "МИКС"
671056, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Чкалова, д. 18
Дата регистрации 21 марта 2017 года
Генеральный директор Степная Ольга Ильинична
|
4571. |
ООО "АЛГА"
127490, г. Москва, ул. Декабристов, д. 29, кв. 155
Дата регистрации 27 апреля 2009 года
Генеральный директор Казаков Евгений Андреевич
|
4572. |
ООО "СЕРП"
141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. 3-я Урицкого, стр. 20А
Дата регистрации 3 марта 2014 года
Генеральный директор Петров Сергей Михайлович
|
4573. |
ООО "ТОП ГРУПП"
423821, республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Мира, д. 18, кв. 136
Дата регистрации 15 октября 2018 года
Директор Тимофеев Константин Юрьевич
|
4574. |
ООО "ЭКОСИСТЕМА"
357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Островского, д. 33А
Дата регистрации 14 апреля 2023 года
Генеральный директор Лепшоков Дахир Хаджиахматович
|
4575. |
ООО "ВП-ЦЕНТР"
115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 5, этаж 2, комната 4
Дата регистрации 31 января 2005 года
Генеральный директор Барышников Юрий Константинович
|
4576. |
ООО "СПЕЙСЕР"
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 24, офис 3
Дата регистрации 16 апреля 2014 года
Генеральный директор Шипов Дмитрий Владимирович
|
4577. |
ООО "РУСДИЗАЙНГРУПП"
426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 13
Дата регистрации 3 ноября 2023 года
Генеральный директор Бакулев Иван Александрович
|
4578. |
ПОУ "ИНТИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ"
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 15
Дата регистрации 27 сентября 1993 года
Начальник Золотова Ольга Николаевна
|
4579. |
ООО "АРХВТОРЧЕРМЕТ"
163069, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Троицкий/Улица Карла Маркса, д. 67/8, этаж 3
Дата регистрации 9 января 2014 года
Генеральный директор Воробьев Алексей Вячеславович
|
4580. |
ООО "ВЕБ-ХАУС"
109469, г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 34, кв. 57
Дата регистрации 10 декабря 2004 года
Генеральный директор Утюпин Виктор Иванович
|
4581. |
ООО "АКВАНИТ"
109144, г. Москва, бульвар Новочеркасский, д. 46, кв. 69
Дата регистрации 16 октября 2015 года
Генеральный директор Мамонова Людмила Николаевна
|
4582. |
ООО "РС КЛУБ"
660055, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Металлургов, д. 1Б, кв. 80
Дата регистрации 8 августа 2022 года
Генеральный директор Жданов Роман Сергеевич
|
4583. |
ООО "СТРОЙ ДОМ"
454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 35А, кв. 81
Дата регистрации 19 января 2007 года
Директор Бумагин Максим Геннадьевич
|
4584. |
ООО "ИВ"
119180, г. Москва, пер. Бродников, д. 10, корп. 2, кв. 29
Дата регистрации 5 сентября 2008 года
Генеральный директор Дрожжина Ирина Владимировна
|
4585. |
ООО "СНАБСЕВЕР"
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 28, офис 4
Дата регистрации 1 июня 2011 года
Директор Масленникова Ирина Сергеевна
|
4586. |
ООО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД"
456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 6
Дата регистрации 11 декабря 2012 года
Директор Денисов Денис Александрович
|
4587. |
ООО "ВЛАДСТРОЙМЕТАЛЛ"
600902, Владимирская область, г. Владимир, мкр Энергетик, ул. Энергетиков (Энергетик мкр.), д. 6Б, кв. 65
Дата регистрации 18 ноября 2014 года
Директор Орлов Роман Анатольевич
|
4588. |
ООО "АЛЬФА-ЭКСПЕРТИЗА"
400055, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 16, офис 301
Дата регистрации 31 марта 2014 года
Генеральный директор Моисеев Дмитрий Игоревич
|
4589. |
МУП БИО Г.СОЛЬ-ИЛЕЦК
461500, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 3, корп. 1
Дата регистрации 25 июня 2008 года
Исполняющим обяззанности руководителя Вахрушев Сергей Гавриилович
|
4590. |
ООО "СИЛВИ"
188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Волковицы, ул. Фабричная, д. 3
Дата регистрации 10 июня 2015 года
Генеральный директор Малерян Кристина Генриковна
|
4591. |
ООО "ДН-ПРИНТ"
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, стр. 13, этаж/комн 1/1
Дата регистрации 7 апреля 2016 года
Генеральный директор Чепелев Александр Олегович
|
4592. |
ООО "ГАЗСНАБ"
101000, г. Москва, МО Басманный, пер. Фурманный, д. 2/7, стр. 1, этаж 1 пом. VI, ком. 12 офис 2
Дата регистрации 16 февраля 2016 года
Генеральный директор Власенко Владислав Анатольевич
|
4593. |
ООО "АННА НОВА АРТ"
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 28, литер А, пом. 16 н
Дата регистрации 29 ноября 2016 года
Генеральный директор Миняева Галина Петровна
|
4594. |
ООО "АССИИРТИ"
153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. Колотилова, д. 39, кв. 12
Дата регистрации 12 марта 2014 года
Директор Пузакин Валерий Геннадьевич
|
4595. |
ООО "ДП"
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 50/2, офис 14
Дата регистрации 30 июня 2023 года
Генеральный директор Грачев Евгений Владимирович
|
4596. |
ООО "ГИДРОСИСТЕМЫ"
153029, Ивановская область, г. Иваново, ул. Минская, д. 118, кабинет 8
Дата регистрации 5 июня 2014 года
Генеральный директор Савельичев Глеб Георгиевич
|
4597. |
ООО "СК-ПОВОЛЖЬЕ"
443029, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, д. 19, корпус а, комната 9
Дата регистрации 12 декабря 2012 года
Директор Мухамедгалиев Марат Жахиевич
|
4598. |
ООО "СТИ"
121248, г. Москва, МО Дорогомилово, проспект Кутузовский, д. 2/1, к. 1А, подв. 2 пом. VII ком. 11
Дата регистрации 13 мая 2016 года
Генеральный директор Воробьев Андрей Григорьевич
|
4599. |
ООО "ТЕРРИТОРИЯ БАЙКАЛ"
665813, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 107, д. 6, кв. 3
Дата регистрации 12 мая 2016 года
Генеральный директор Марышкин Даниил Игоревич
|
4600. |
ООО "ВЕКТОР"
352568, Краснодарский край, с. Соленое, ул. Набережная, д. 35
Дата регистрации 2 апреля 2021 года
Директор Петренко Юлия Васильевна
|