Регион
Компании с 3401 по 3450 из 25200
3401. |
ООО "АЙКО"
690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 11, кв. 537
Дата регистрации 19 октября 2016 года
Директор Мосунов Николай Владимирович
|
3402. |
ООО "АТЭНОН-Т"
410037, Саратовская область, г. Саратов, ул. Красная, д. 11
Дата регистрации 27 июня 2018 года
Генеральный директор Егоров Владимир Николаевич
|
3403. |
ООО "РЕКСОМАТИК"
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 2, ком. 1
Дата регистрации 14 мая 2020 года
Генеральный директор Ялунин Александр Вячеславович
|
3404. |
ООО "ЦИС ВОЛГА"
443084, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 149, помещ. Н10-13
Дата регистрации 26 ноября 2020 года
Директор Геленава Алексей Датаевич
|
3405. |
ООО "МЕДИАЛАЙН"
Россия
Дата регистрации 10 сентября 2009 года
Директор Шелег Алена Викторовна
|
3406. |
ООО "ГЛОЛАЙМ"
196006, г. Санкт-Петербург, пер. Детский, д. 5, литера А, помещ. 8Н, № 10
Дата регистрации 11 июля 2011 года
Генеральный директор Шатровский Андрей Валерьевич
|
3407. |
ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТЕХНОЛОГИИ"
123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, этаж 2, помещ. 218
Дата регистрации 16 ноября 2020 года
Генеральный директор Халиф Юрий Игоревич
|
3408. |
ООО "ТУРБОДИЗЕЛЬМАШ"
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 10, помещ. 98
Дата регистрации 12 февраля 2020 года
Генеральный директор Покровский Сергей Алексеевич
|
3409. |
ООО "ТЗГМ"
301264, Тульская область, Киреевский район, п. Подлипковский (Бывшая Шахта №4)
Дата регистрации 11 декабря 2014 года
Директор Перепечин Андрей Иванович
|
3410. |
ООО "ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ"
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 1/3
Дата регистрации 6 июня 2023 года
Генеральный директор Косов Андрей Юрьевич
|
3411. |
ООО "СИС"
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 31, этаж 3, офис 3062
Дата регистрации 5 октября 2020 года
Генеральный директор Калина Дмитрий Сергеевич
|
3412. |
ООО "ЭЛЕКТРОСИЛА"
624019, Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная, здание 5
Дата регистрации 29 апреля 2015 года
Директор Банных Александр Андреевич
|
3413. |
ООО "СОЛАР ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ"
634055, Томская область, г. Томск, проспект Развития, д. 3, этаж/помещение/раб место 1/72/2/7
Дата регистрации 14 декабря 2017 года
Управляющая организация ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
|
3414. |
ООО " НПП " ЭНЕРГОЭКОМ "
350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 2
Дата регистрации 24 сентября 1992 года
Директор Томахов Александр Геннадьевич
|
3415. |
ООО "ТРИАТОРГ"
127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, этаж 2, помещ. II, комната 10
Дата регистрации 7 сентября 2016 года
Генеральный директор Пинькас Андрей Алексеевич
|
3416. |
ООО МК "ЛИНЕЙЩИК"
664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/16, офис 7
Дата регистрации 12 сентября 2013 года
Генеральный директор Костенко Денис Владимирович
|
3417. |
ООО "НПП МОНОЛИТ ЭНЕРГО"
308519, Белгородская область, пгт. Северный, тер. Промышленный Парк Северный, зд. 8А, помещ. 1
Дата регистрации 2 августа 2011 года
Директор Подгорная Татьяна Викторовна
|
3418. |
ООО "ССК"
443091, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 374, кв. 57
Дата регистрации 27 января 2022 года
Директор Тайбаторов Владимир Вадимович
|
3419. |
ООО "СК"
443051, Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 2А, офис 201
Дата регистрации 27 апреля 2010 года
Генеральный директор Мельников Максим Олегович
|
3420. |
ООО ПРП "ДОНКРИО"
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-кт Платовский, д. 77
Дата регистрации 30 июля 1999 года
Директор Устинникова Инна Альбертовна
|
3421. |
ООО "ВОЕН-33"
600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Связи, д. 8, офис 4
Дата регистрации 18 января 2021 года
Управляющий Билль Виктор
|
3422. |
ООО "СКС"
660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, офис 412
Дата регистрации 27 ноября 2023 года
Директор Замахаев Евгений Владимирович
|
3423. |
ООО "МИЛЛЕНИУМ"
603157, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 50-Летия Победы, д. 18, помещ. 18, офис 314А
Дата регистрации 6 июня 2023 года
Генеральный директор Доронина Ольга Александровна
|
3424. |
ООО "ААЛТО"
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 55, офис 14.09
Дата регистрации 16 сентября 2022 года
Директор Мишарина Виктория Владимировна
|
3425. |
ООО НПФ "МРС ЭЛЕКТРОНИКС"
603107, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7, помещ. 12
Дата регистрации 13 марта 2006 года
Директор Русакова Ольга Николаевна
|
3426. |
ООО УК ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "ПРОРЫВ"
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, стр. 9А, офис 204
Дата регистрации 13 июня 2023 года
Генеральный директор Постников Дмитрий Константинович
|
3427. |
АО "АШАСВЕТОТЕХНИКА"
456014, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, д. 2
Дата регистрации 31 октября 2006 года
Генеральный директор Белобров Александр Иванович
|
3428. |
ООО "ПРОМЭНЕРГО"
423403, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 62, кв. 61
Дата регистрации 13 марта 2015 года
Директор Резчиков Альберт Атласович
|
3429. |
ООО "ЭКОВЭЙВ ТЕХНОЛОГИИ"
125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1, этаж 4 пом. XVII комната 25-26
Дата регистрации 3 апреля 2006 года
Генеральный директор Качер Константин Сергеевич
|
3430. |
ООО "ПРОФСТРОЙ-С"
607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Садовая, д. 70, корп. 1, помещ. п1
Дата регистрации 18 марта 2019 года
Генеральный директор Борисова Ирина Викторовна
|
3431. |
ООО "СТ"
344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Лермонтовская, д. 75
Дата регистрации 12 мая 2005 года
Генеральный директор Лучковская Елена Петровна
|
3432. |
ООО НПФ "СВК"
129345, г. Москва, ул. Осташковская, владение 14 к. 1 стр. 3, офис 3 этаж 2
Дата регистрации 14 января 2008 года
Генеральный директор Андреев Александр Васильевич
|
3433. |
ООО "АЛЬФА-КОМПРЕССОР"
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А. А., д. 18, пом. 43
Дата регистрации 27 января 2020 года
Генеральный директор Казаринов Алексей Викторович
|
3434. |
ООО "СЕВЕРПРОМ"
194292, г. Санкт-Петербург, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера Б, помещ. 72-Н
Дата регистрации 23 декабря 2022 года
Генеральный директор Лукьянов Игорь Борисович
|
3435. |
ООО "МД-ЭНЕРГО"
443109, Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, д. 179А, ком. 7
Дата регистрации 2 апреля 2018 года
Директор Адамов Олег Владимирович
|
3436. |
ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО"
141580, Московская область, д. Чёрная Грязь, д. 65
Дата регистрации 19 августа 1999 года
Генеральный директор Грибенко Андрей Александрович
|
3437. |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ-А"
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 32, кв. 71
Дата регистрации 9 июля 2012 года
Директор Егоров Александр Александрович
|
3438. |
ООО "АЙСИТИ"
420125, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фикрята Табеева, д. 3, помещ. 1117
Дата регистрации 26 августа 2021 года
Директор Ризванов Альберт Фаритович
|
3439. |
ООО "МИРТЭК"
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 58, кв. 21
Дата регистрации 6 ноября 2018 года
Директор Дячук Михаил Борисович
|
3440. |
ООО "ЭКСПЕРТИЗА-СЕРВИС БИКЗ"
659328, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д. 62, офис 107
Дата регистрации 23 октября 2013 года
Директор Юршин Антон Викторович
|
3441. |
ООО "ЛОНГРА"
123308, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 1, стр. 1, помещ. 1/1
Дата регистрации 2 сентября 2024 года
Генеральный директор Чубасова Ольга Александровна
|
3442. |
ООО "НПО ИС"
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, помещ. III, этаж 9, ком. 22
Дата регистрации 17 января 2018 года
Генеральный директор Мигалкин Михаил Николаевич
|
3443. |
ООО "КОМПАС"
350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Харьковская, д. 81/6, этаж 3, офис 12
Дата регистрации 29 марта 2021 года
Генеральный директор Сайко Александр Александрович
|
3444. |
ООО "КОТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛ"
363121, Республика Северная Осетия - Алания, с. Ногир, ул. Джиоева, двлд. 3, офис 7
Дата регистрации 27 мая 2022 года
Генеральный директор Годжиев Олег Рамазанович
|
3445. |
ООО "РИА-ГРУПП"
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Объездная, д. 35, пом. 16
Дата регистрации 13 февраля 2007 года
Директор Райцев Руслан Анатольевич
|
3446. |
ООО "МАКСТЕХПРОЕКТ"
142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34 цех 2, лит а15 этаж 1, кабинет 2
Дата регистрации 19 марта 2019 года
Генеральный директор Фонталова Наталья Александровна
|
3447. |
ООО "СЕВЕРСТРОЙ БГ"
143009, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А, помещ. VIII, этаж 1, офис 3
Дата регистрации 19 августа 2021 года
Генеральный директор Маматисакова Феруза Абдуманнаповна
|
3448. |
ООО "АВИС"
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, литера Б, помещ. В2-15
Дата регистрации 10 июня 2015 года
Генеральный директор Ставский Сергей Александрович
|
3449. |
ООО "РТС"
109428, г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещ. 3П, комн. 8, офис 1А
Дата регистрации 2 августа 2022 года
Генеральный директор Шилова Екатерина Николаевна
|
3450. |
ООО "ЭЛИТ ЭЛЕКТРО"
115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, помещ. 1/21В/10
Дата регистрации 28 декабря 2001 года
Генеральный директор Бибулатова Мадина Ахьядовна
|