Регион
Компании с 13201 по 13250 из 55027
13201. |
ООО ТД "ФОРМАТ-КОМПЛЕКТ"
620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 37, кв. 27
Дата регистрации 2 февраля 2016 года
Директор Климов Роман Владимирович
|
13202. |
ООО "ЭКО ГРУПП ИНЖИНИРИНГ"
197082, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 45, корп. 1, кв. 572
Дата регистрации 13 марта 2014 года
Директор Орешкин Андрей Валерьевич
|
13203. |
ООО "СОТЭР ГРУПП"
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 101, ком. 11
Дата регистрации 25 ноября 2013 года
Генеральный директор Шпилевский Александр Аркадьевич
|
13204. |
ООО "АЛТРИЯ"
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, литер А, офис 417
Дата регистрации 26 марта 2014 года
Генеральный директор Кириенко Иван Иванович
|
13205. |
ООО "СИСТЕМА"
350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 88/1
Дата регистрации 12 февраля 2013 года
Управляющий Постнова Ирина Александровна
|
13206. |
ООО "ИСК"
111675, г. Москва, ул. Руднёвка, д. 14, этаж/помещ. 1/XXV, ком. 2-Б
Дата регистрации 16 января 2023 года
Генеральный директор Абазов Тимур Владимирович
|
13207. |
ООО "КУБ"
294806, Луганская Народная Республика, г. Свердловск, ул. Котляревского, д. 13
Дата регистрации 17 июля 2023 года
Генеральный директор Анохин Евгений Олегович
|
13208. |
ЗАО ПСП "СТРОЙСЕРВИС"
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 58
Дата регистрации 11 октября 2011 года
Генеральный директор Корнеева Нина Дмитриевна
|
13209. |
ООО "КВАДРОПРОМ"
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 7, литер В, помещ. 11Н, ком. 2
Дата регистрации 15 апреля 2014 года
Генеральный директор Блажнов Александр Андреевич
|
13210. |
ООО "ТС МОСТ"
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 9, ком/ 27 пом. V этаж 1
Дата регистрации 29 апреля 2019 года
Генеральный директор Якупова Анна Ирековна
|
13211. |
ООО "АКСЕЛ НН"
606408, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 19, кв. 28
Дата регистрации 28 февраля 2019 года
Генеральный директор Филюшин Алексей Анатольевич
|
13212. |
ООО "АКАСТ"
153003, Ивановская область, г. Иваново, пер. 1-й Рабфаковский, д. 2, кв. 138
Дата регистрации 24 января 2024 года
Директор Загуляев Александр Викторович
|
13213. |
ООО "ЗАПСИБПРОМ"
625047, Тюменская область, г. Тюмень, 7-Ой (Автодороги Тракт Старый Тобольский тер.) километр, д. 9
Дата регистрации 25 мая 2006 года
Директор Абгарян Югик Грайриковна
|
13214. |
ООО "АЛЬЯНС"
614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24, корп. 1, офис 207
Дата регистрации 21 марта 2019 года
Директор Перман Евгения Викторовна
|
13215. |
ООО "НЕОПРОФ"
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, к. 2, литера А, помещ. 10Н-18-22
Дата регистрации 12 мая 2014 года
Генеральный директор Балакирев Андрей Владимирович
|
13216. |
ООО "СТРОЙ СЕРВИС ПЛЮС"
309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Мичурина, д. 1
Дата регистрации 21 декабря 1994 года
Генеральный директор Пыщев Дмитрий Александрович
|
13217. |
ООО "АМГ"
188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 14, помещение 19
Дата регистрации 19 ноября 2013 года
Директор Кротов Алексей Александрович
|
13218. |
ООО "ЛЕНТЕПЛОГАЗ-МОНТАЖ"
195279, г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д. 70, литер А, помещ. 11-Н пом.№504 (часть пиб №113)
Дата регистрации 3 июня 2014 года
Генеральный директор Кирячек Олег Анатольевич
|
13219. |
ООО "ПОБЕДА СТАЙЛ"
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 12, литера А, офис 229
Дата регистрации 5 июня 2014 года
Генеральный директор Кузнецов Николай Геннадьевич
|
13220. |
ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"
156001, Костромская область, г. Кострома, Строительный проезд, д. 8, кв. 17
Дата регистрации 25 января 2024 года
Генеральный директор Колесников Артём Николаевич
|
13221. |
ООО "КРИОН-СЕРВИС"
192007, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 271, стр. 1, помещ. 50Н
Дата регистрации 16 сентября 2020 года
Генеральный директор Максимов Максим Викторович
|
13222. |
ООО "ММГ-СТРОЙ"
192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 287, корп. 2 литер А, помещ. 8-Н, офис 2Д
Дата регистрации 7 июля 2014 года
Генеральный директор Рымарович Максим Александрович
|
13223. |
ООО "СКС"
625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 181, помещ. 1
Дата регистрации 5 апреля 2019 года
Генеральный директор Малыгин Вячеслав Вячеславович
|
13224. |
ООО "БЕЛДВЕРИ"
308004, Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 45К, офис 1
Дата регистрации 20 февраля 2019 года
Директор Захарченко Дмитрий Михайлович
|
13225. |
ООО "ГАРДИАН"
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 41, литер А, помещ. 3-Н
Дата регистрации 20 августа 2014 года
Генеральный директор Макаров Дмитрий Александрович
|
13226. |
ООО ГК "ПМК"
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 72, этаж 8
Дата регистрации 11 февраля 2020 года
Генеральный директор Аванесян Михитар Рашидович
|
13227. |
ООО "ГУД ВИН"
675016, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 127
Дата регистрации 15 июля 2009 года
Генеральный директор Сидоренко Екатерина Александровна
|
13228. |
ООО "М-ДИРЕКТ"
197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Николая Соколова, д. 40, кв. 66
Дата регистрации 26 августа 2014 года
Генеральный директор Ваулина Екатерина Алексеевна
|
13229. |
ООО "ФИРМА "КВАЗАР"
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 6
Дата регистрации 16 октября 1996 года
Директор Федоров Владимир Сергеевич
|
13230. |
ООО "БКТП"
644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 15, офис 20
Дата регистрации 12 мая 2020 года
Директор Горяник Юрий Викторович
|
13231. |
ООО "ВИК"
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Мончегорская, д. 7, кв. 13
Дата регистрации 3 сентября 2014 года
Генеральный директор Алексенко Роман Александрович
|
13232. |
ООО "С-З ПРОМСТРОЙ СОЮЗ"
198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 140, литера И, помещ. 1-Н, офис 508
Дата регистрации 28 февраля 2022 года
Генеральный директор Смирнов Роман Евгеньевич
|
13233. |
ООО "ПФ ПРОМСЕРВИС"
195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, д. 32, литер В, помещ. 4-Н
Дата регистрации 5 сентября 2014 года
Генеральный директор Смирнов Олег Павлович
|
13234. |
ООО "ВТОРМЕТПРОМ"
660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, зд. 1, стр. 100, кабинет 210
Дата регистрации 15 сентября 2014 года
Генеральный директор Середа Анастасия Витальевна
|
13235. |
ООО "СА"
420129, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вересковая, д. 25
Дата регистрации 5 февраля 2024 года
Директор Исмагилов Ильнур Фидарисович
|
13236. |
ООО "КОНЭКС"
620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, стр. 42А, офис 205/1
Дата регистрации 1 сентября 2020 года
Директор Родионов Максим Владимирович
|
13237. |
ООО "МЕТАЛЛОПТ"
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, литер А, помещ. 1-Н, 473 (офис 568)
Дата регистрации 30 сентября 2014 года
Генеральный директор Перанов Артём Александрович
|
13238. |
ООО "МАКССТРОЙ"
142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Коншиных, д. 113А, стр. 4, пом. 1
Дата регистрации 25 октября 2004 года
Директор Муртазалиев Муртазали Мирзоудинович
|
13239. |
ООО "СВЕТОПРОАЛ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 41, кв. 108
Дата регистрации 10 мая 2017 года
Директор Кузнецов Владимир Витальевич
|
13240. |
ООО "ПРОМЭЛЕКТРО"
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 3, к. 4, литера А, помещ. 5-Н, часть офиса 10, офис 10.5
Дата регистрации 28 октября 2014 года
Генеральный директор Иванов Владислав Дмитриевич
|
13241. |
АО ИСК "СПЕЦМОНТАЖ"
119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 13, кв. 37
Дата регистрации 21 июля 2014 года
Генеральный директор Жук Максим Вадимович
|
13242. |
ООО "СМЦ КОСТРОМА"
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 7-А, помещ. 4
Дата регистрации 31 декабря 2014 года
Генеральный директор Никитина Надежда Сергеевна
|
13243. |
ООО ПФ "МК"
450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Линейная, д. 126, помещ. 4
Дата регистрации 11 ноября 2021 года
Директор Вахитов Эдуард Борисович
|
13244. |
ООО "СТАРТ-18"
362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 69, помещ. 10
Дата регистрации 28 июля 2014 года
Генеральный директор Карданов Марат Валерьевич
|
13245. |
ООО "ПК "ЛСК"
192249, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, корп. 2 стр. 1, помещ. 62
Дата регистрации 9 декабря 2014 года
Генеральный директор Ершов Анатолий Николаевич
|
13246. |
ООО "АЛЬПРЕМСТРОЙ"
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 4 литер А, кв. 139
Дата регистрации 22 декабря 2014 года
Генеральный директор Худышин Александр Сергеевич
|
13247. |
ООО "МАФ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
601012, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Е
Дата регистрации 18 января 2006 года
Директор Михайлов Дмитрий Евгеньевич
|
13248. |
ООО "МОНТАЖСПЕЦЗАЩИТА"
680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 39, кв. 32
Дата регистрации 17 июля 2019 года
Директор Степанов Андрей Евгеньевич
|
13249. |
ООО "ГАЛАНТ"
679000, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 67
Дата регистрации 31 июля 2014 года
Генеральный директор Карташов Иван Александрович
|
13250. |
ООО "БКФ СИСТЕМ"
628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 44, кв. 3
Дата регистрации 16 апреля 2014 года
Директор Бризицкая Татьяна Васильевна
|