Регион
Компании с 4301 по 4350 из 9222
4301. |
ООО "ПРОМХИМИНВЕСТ"
153014, Ивановская область, г. Иваново, тер. 14-Е Почтовое Отделение, д. 124, кв. 41
Дата регистрации 5 мая 2022 года
Генеральный директор Васильев Павел Васильевич
|
4302. |
ООО "ССР"
423450, республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, пр-кт Изаила Зарипова, д. 35, кв. 74
Дата регистрации 2 апреля 2018 года
Директор Афанасьев Игорь Сергеевич
|
4303. |
ООО "ТЕХНО-ВЕГА"
614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 24, кв. 73
Дата регистрации 1 февраля 2018 года
Генеральный директор Чащухин Александр Сергеевич
|
4304. |
ООО "РКП"
423897, Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Калинино, ул. Центральная, д. 24
Дата регистрации 22 июня 2015 года
Генеральный директор Галимов Руслан Рафаилевич
|
4305. |
ООО "КОСМОДЖЕН ТРЕЙДИНГ"
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, помещ. 2388
Дата регистрации 13 декабря 2023 года
Генеральный директор Белова Евгения Евгеньевна
|
4306. |
ООО "ПСК "ПРОГРЕССТРОЙ"
109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 46Б, к. 1, офис 316
Дата регистрации 9 июля 2018 года
Генеральный директор Замараев Владимир Вячеславович
|
4307. |
ООО "ОВЕРСИ КЕМИКАЛС"
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 32, помещ. 13/1
Дата регистрации 26 ноября 2018 года
Генеральный директор Стариков Александр Анатольевич
|
4308. |
ООО "МИР БЫТОВОЙ ХИМИИ"
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кирова, д. 18
Дата регистрации 17 января 2019 года
Генеральный директор Орлов Андрей Сергеевич
|
4309. |
ООО "ЭСКОНА"
692918, Приморский край, г. Находка, ул. Минская, д. 3
Дата регистрации 25 января 2008 года
Генеральный директор Пак Вячеслав Эдуардович
|
4310. |
ООО "СОЖ СИНТЕЗ КАЛИНИНГРАД"
236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Химическая, д. 17, кв. 5
Дата регистрации 18 февраля 2015 года
Генеральный директор Семенова Надежда Александровна
|
4311. |
ООО "ОПТИМАЛХИМ"
423877, Республика Татарстан, с. Бетьки, ул. Гагарина, д. 19, кв. 22
Дата регистрации 5 сентября 2023 года
Генеральный директор Игнатьев Виталий Сергеевич
|
4312. |
АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ"
249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57
Дата регистрации 13 декабря 2007 года
Генеральный директор Ивашкин Сергей Сергеевич
|
4313. |
ООО "ЮНИКС"
364022, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Фасадная, д. 34
Дата регистрации 27 ноября 2019 года
Директор Беков Ибрагим Салманович
|
4314. |
ООО "ТД "АКАТАВА"
420077, республика Татарстан, г. Казань, ул. Звенигородская, д. 102
Дата регистрации 22 апреля 2015 года
Директор Салмин Дмитрий Александрович
|
4315. |
ООО "ЭР-ЭЙЧ-ТИ СПРЕЙТЕК"
614010, Пермский край, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 82, кв. 45
Дата регистрации 21 февраля 2012 года
Директор Рыжакова Юлия Владимировна
|
4316. |
ООО "ПОЛИМЕР"
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Нижегородское шоссе, д. 36А, к. 1
Дата регистрации 19 ноября 2015 года
Директор Столбов Игорь Александрович
|
4317. |
ООО "КЛИН-ОЙЛ"
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 27, кв. 19
Дата регистрации 18 сентября 2013 года
Директор Хорошавцев Владимир Александрович
|
4318. |
ООО "СТРОЙИНЖСИСТ"
127521, г. Москва, 17-й Марьиной Рощи проезд, д. 9, этаж 1, пом. II, ком. 4
Дата регистрации 1 сентября 2011 года
Генеральный директор Миначетдинова Татьяна Алексеевна
|
4319. |
ООО "РОСТ"
353400, Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Речная, д. 18, корп. а, офис 1
Дата регистрации 29 ноября 2012 года
Директор Перемыщев Александр Сергеевич
|
4320. |
ООО "ТЕХНИКА"
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 57, помещ. XXII
Дата регистрации 5 мая 2016 года
Генеральный директор Агаджанов Ромен Зурабович
|
4321. |
ООО "ДИАМАНТ"
117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104, помещ. 75/П
Дата регистрации 27 декабря 2019 года
Конкурсный управляющий Попов Александр Степанович
|
4322. |
ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ56"
462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 16, кв. 39
Дата регистрации 25 февраля 2019 года
Директор Бывшев Константин Сергеевич
|
4323. |
ООО "ПЗ "ЮВЕР"
614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 3, помещ. 23-27
Дата регистрации 15 сентября 2015 года
Директор Тузов Руслан Владимирович
|
4324. |
ООО "ЛОГИСТИК ТЕХНОЛОГИЯ"
121601, г. Москва, бульвар Филёвский, д. 10, к. 3, помещ. 88/6
Дата регистрации 27 июня 2019 года
Генеральный директор Строганова Юлия Сергеевна
|
4325. |
ООО "ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ"
117513, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 123, корп. 4, кв. 109
Дата регистрации 29 ноября 2016 года
Генеральный директор Сетюков Георгий Алексеевич
|
4326. |
ООО "ПОЛИТОН"
423650, республика Татарстан, Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, кабинет 403
Дата регистрации 19 августа 2020 года
Директор Шамсин Дамир Рафисович
|
4327. |
ООО "ДЭК"
195197, г. Санкт-Петербург, МО Финляндский Округ, проспект Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913
Дата регистрации 5 апреля 2016 года
Генеральный директор Цой Виктория Станиславовна
|
4328. |
ООО "ПКФ "ПИОНЕР"
614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 18, кв. 9
Дата регистрации 15 марта 2019 года
Директор Мезенцев Владимир Николаевич
|
4329. |
ООО "МИКРОБОКС"
188669, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая, д. 7, кв. 332
Дата регистрации 15 ноября 2016 года
Генеральный директор Щербаков Андрей Васильевич
|
4330. |
ООО "БИОМИКС"
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 12, пом/ком п3/с4
Дата регистрации 25 апреля 2016 года
Директор Ильиных Елена Валерьевна
|
4331. |
ООО "А-ХОЛДИНГ"
453431, Республика Башкортостан, Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 107, офис 1
Дата регистрации 10 марта 2017 года
Генеральный директор Галимов Артур Альбертович
|
4332. |
ООО "МОНОПОЛИЯ ЧИСТОТЫ"
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, этаж/офис 5/507
Дата регистрации 29 октября 2019 года
Генеральный директор Кулинцова Евгения Владимировна
|
4333. |
ООО "ДЖИЭФ ГРУПП"
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 113/3
Дата регистрации 14 сентября 2016 года
Генеральный директор Афанасов Иван Михайлович
|
4334. |
ООО "УРАЛХИМ"
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, офис 511/18
Дата регистрации 28 апреля 2020 года
Директор Шалдыбин Дмитрий Владимирович
|
4335. |
ООО "СФЕРА-П"
400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 Лет Влксм, д. 43, офис 3
Дата регистрации 26 декабря 2014 года
Генеральный директор Воеводин Алексей Алексеевич
|
4336. |
ООО "ПЗХР"
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, зд. 15, помещ. 2031
Дата регистрации 16 ноября 2015 года
Генеральный директор Бинеев Марат Равилевич
|
4337. |
ООО "РЕСТТОРГ"
195067, г. Санкт-Петербург, МО Пискаревка, проспект Непокорённых, д. 63, литера К31, помещ. 5-Н часть 7
Дата регистрации 29 октября 2018 года
Генеральный директор Валиев Орхан Расим Оглы
|
4338. |
ООО "ФИШКА"
454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-Летия Победы, д. 15, кв. 217
Дата регистрации 25 августа 2015 года
Генеральный директор Дубенко Наталья Алексеевна
|
4339. |
ООО "СИЛВОДА"
119361, г. Москва, ул. Пржевальского, д. 2, кв. 32
Дата регистрации 9 июля 2019 года
Генеральный директор Кудринский Алексей Александрович
|
4340. |
ООО "РУТЕСТ ТЕХНОЛОГИИ"
344029, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 37Б, офис 5
Дата регистрации 30 июня 2017 года
Генеральный директор Ермилов Сергей Сергеевич
|
4341. |
ООО "НПО ОЛИГОУРЕТАН"
429960, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, зд. 23, помещ. 4
Дата регистрации 21 октября 2022 года
Генеральный директор Новиков Александр Алексеевич
|
4342. |
ООО "КОМПОЗИЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ"
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 40 к. 1
Дата регистрации 4 февраля 2015 года
Генеральный директор Рузанов Алексей Валерьевич
|
4343. |
ООО "ВАТЕР-АЙ.ДИ. РУССИЯ"
111401, г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 30, кв. 15
Дата регистрации 16 августа 2019 года
Генеральный директор Горюнов Юрий Александрович
|
4344. |
ООО "УРАЛФТОРПОЛИМЕР"
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 145А, офис 232
Дата регистрации 21 октября 2014 года
Директор Бурцев Герман Александрович
|
4345. |
ООО "АДАЖИО"
125438, г. Москва, пер. 4-й Лихачёвский, д. 13, стр. 1, этаж 3, пом. № 7Г
Дата регистрации 3 апреля 2018 года
Генеральный директор Атаманчук Елена Алексеевна
|
4346. |
ООО "ОРГСИНТЕЗ-М"
115432, г. Москва, Проектируемый 4062-Й проезд, д. 6, стр. 1, помещ. 2Б/5
Дата регистрации 3 июля 2023 года
Директор Есин Игорь Николаевич
|
4347. |
ООО "НТА"
115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 10, помещ. 98
Дата регистрации 19 марта 2019 года
Генеральный директор Гельжинис Александр Валерьевич
|
4348. |
ООО "АРОМАТ"
107023, г. Москва, МО Преображенское, ул. Суворовская, д. 6, стр. 5, этаж 3, помещ./ком. VI/1
Дата регистрации 8 февраля 2021 года
Генеральный директор Зарипов Марат Нажипович
|
4349. |
ООО "СТОРК-АЛЬЯНС"
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, эт. 4, пом. XXVII, ком. 12
Дата регистрации 15 ноября 2018 года
Генеральный директор Поплыко Олег Игоревич
|
4350. |
ООО "МСК"
108811, г. Москва, г. Московский, мкр. 1-Й, д. 23Г, стр. 1, этаж/помещ. 4/15/4
Дата регистрации 11 января 2017 года
Управляющий - индивидуальный предприниматель Воробьев Антон Николаевич
|