Регион
Компании с 2151 по 2200 из 9219
2151. |
ООО "ВЕКТОР"
614053, Пермский край, г. Пермь, ул. Стольникова, д. 10
Дата регистрации 29 января 2015 года
Директор Лялин Станислав Викторович
|
2152. |
ООО "СК ТЕХСТРОЙ"
420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 49, помещ. 18 (этаж 3)
Дата регистрации 20 февраля 2021 года
Генеральный директор Бикбов Рамис Халимович
|
2153. |
ООО "ОКС"
123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 20, помещ. 1/П
Дата регистрации 12 февраля 2014 года
Генеральный директор Сойкин Александр Сергеевич
|
2154. |
ООО МИП "КЕРА-ТЕХ"
650003, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленинградский, д. 30, корп. 3, кв. 2
Дата регистрации 2 июня 2014 года
Генеральный директор Линник Анна Игоревна
|
2155. |
ООО "ГОРЭКС-ВР"
653045, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 106, к.а
Дата регистрации 9 апреля 2014 года
Генеральный директор Овсянников Игорь Сергеевич
|
2156. |
ООО "КОЛНИС"
610047, Кировская область, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 60, кв. 123
Дата регистрации 14 апреля 2014 года
Директор Колотова Наталия Николаевна
|
2157. |
ООО "ПРОМИНВЕСТ"
156002, Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, д. 3А, помещ. 2
Дата регистрации 6 ноября 2014 года
Генеральный директор Горбунов Владимир Николаевич
|
2158. |
ООО "КУРГАНОБЛСЕРВИС"
640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 47
Дата регистрации 29 августа 2014 года
Генеральный директор Сентюрин Сергей Владимирович
|
2159. |
ООО "ГИДРУРУС"
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, литер У, офис 203
Дата регистрации 6 сентября 2018 года
Генеральный директор Вашунин Сергей Игоревич
|
2160. |
ООО "АЛЬЯНС ЮГ"
344079, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Освобождения, д. 196
Дата регистрации 7 июня 2019 года
Генеральный директор Гильденберг Максим Вадимович
|
2161. |
ООО "КВАДРА ПЛЮС"
357114, Ставропольский край, г. Невинномысск, Екатериновское шоссе, д. 2, офис 1
Дата регистрации 26 октября 2022 года
Директор Калюжный Юрий Владимирович
|
2162. |
МПК "КРИСАРТ"
109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 1, к. 4, кв. 15
Дата регистрации 24 января 2024 года
Заместитель председателя правления Пархоменко Артем Сергеевич
|
2163. |
ООО "ЕВРОКОМПЛЕКТ"
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3, этаж 1 пом.I, комната 1
Дата регистрации 27 января 2005 года
Генеральный директор Бобров Алексей Юрьевич
|
2164. |
ООО "АРТЕЛЬ-М"
140015, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 40, помещ. 17.1
Дата регистрации 8 октября 2020 года
Генеральный директор Быкасов Дмитрий Александрович
|
2165. |
ООО "КОВИ"
115280, г. Москва, ул. Восточная, д. 15/6, кв. 74
Дата регистрации 13 декабря 2016 года
Генеральный директор Ковач Вера Владимировна
|
2166. |
ООО "ТСМ"
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, помещ. 1/2
Дата регистрации 4 июля 2014 года
Генеральный директор Шилкин Дмитрий Куприянович
|
2167. |
ООО "БРИМ"
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 17, корп. 4, литер А, офисное пом. 24
Дата регистрации 10 сентября 2014 года
Генеральный директор Власов Андрей Николаевич
|
2168. |
ООО УК "ИНТЕРСТРОЙ"
634034, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, офис 222
Дата регистрации 23 августа 2017 года
Директор Микрюкова Ксения Сергеевна
|
2169. |
ООО "АВАНТАПРОМ"
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34, корп. 2, офис 350
Дата регистрации 31 октября 2017 года
Директор Ахметов Джаудат Вячеславович
|
2170. |
ООО "БАРОС"
143132, Московская область, рп. Тучково, ул. Советская, д. 31, кв. 14, помещ. 1
Дата регистрации 25 марта 2005 года
Директор Баранова Елена Владиславовна
|
2171. |
ООО НПО "ХИМОЙЛ"
344101, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Межевая, двлд. 113, ком. 3
Дата регистрации 10 мая 2007 года
Директор Боли Алексей Николаевич
|
2172. |
ООО "ПРОМГРАФИТ"
140320, Московская область, г. Егорьевск, рп. Рязановский, Радовицкое Шоссе шоссе, строение 9
Дата регистрации 27 марта 2014 года
Генеральный директор Маштанов Сергей Вячеславович
|
2173. |
ООО "ХИМРЕМТЕХ"
404117, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100 б
Дата регистрации 12 декабря 2014 года
Генеральный директор Ваганов Валентин Валерьевич
|
2174. |
ООО "ГЭНГ ИНВЕСТ"
455037, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Ленина, д. 89, офис 502
Дата регистрации 18 марта 2022 года
Генеральный директор Чаплинцев Павел Алексеевич
|
2175. |
ООО "НПК ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
420075, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, д. 37, к. 15, помещ. 8
Дата регистрации 29 ноября 2018 года
Генеральный директор Тарыкин Артём Владимирович
|
2176. |
ООО "НК ГЕРМЕС"
607233, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 110, офис 306
Дата регистрации 13 октября 2014 года
Генеральный директор Кулешов Константин Игоревич
|
2177. |
ООО "КАЗХИМЭНЕРГОСТРОЙ"
420140, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 90, помещ. 1028
Дата регистрации 5 сентября 2024 года
Генеральный директор Жукова Наталья Сергеевна
|
2178. |
ООО "ГИДРОСИСТЕМЫ"
153029, Ивановская область, г. Иваново, ул. Минская, д. 118, кабинет 8
Дата регистрации 5 июня 2014 года
Генеральный директор Савельичев Глеб Георгиевич
|
2179. |
ООО "ПРОМСТАЛЬ"
153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 58, помещ. 59
Дата регистрации 18 сентября 2014 года
Директор Кеда Евгений Александрович
|
2180. |
ООО "ГЛОБЭКС"
664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 59, кв. 46
Дата регистрации 22 октября 2014 года
Генеральный директор Полетаев Анатолий Николаевич
|
2181. |
ООО "АНГАРСКИЙ ЦЕНТР ПОДШИПНИКОВ"
665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 76, д. 11, кв. 4
Дата регистрации 10 ноября 2014 года
Директор Подойницина Юлия Викторовна
|
2182. |
ООО "ИМТЭК ИНК"
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 32, к. 2, помещ. 4/1
Дата регистрации 28 апреля 2017 года
Конкурсный управляющий Иконников Юрий Андреевич
|
2183. |
ООО "ВЛКЗ"ОЛИВА"
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32 б
Дата регистрации 23 января 2014 года
Генеральный директор Кульков Алексей Александрович
|
2184. |
ООО "ЭКСАПРОФИТ"
455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Пушкина, д. 26, корп. 1, кв. 97
Дата регистрации 26 мая 2014 года
Директор Лосев Михаил Александрович
|
2185. |
ООО "ТД "НАФТА-П"
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Окулова, д. 18, кв. 40
Дата регистрации 30 августа 2024 года
Генеральный директор Митин Александр Витальевич
|
2186. |
ООО "МДХЕЛП"
111395, г. Москва, аллея Маёвки Первой, д. 15, стр. 2, помещ. 108А
Дата регистрации 23 августа 2016 года
Генеральный директор Явьян Марк Сергеевич
|
2187. |
ООО "БЕЛУР ЛАБОРАТОРИЯ"
142204, Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 49, пом. XII
Дата регистрации 22 октября 2020 года
Директор Белоусов Юрий Анатольевич
|
2188. |
ООО "ТОП16"
420059, республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Универсиады, д. 14, кв. 14
Дата регистрации 11 сентября 2019 года
Директор Хайруллин Альгис Наркисович
|
2189. |
ООО "БЭСТХИМ"
423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Алань, зд. 20А, офис 3
Дата регистрации 2 февраля 2018 года
Директор Бычков Дмитрий Иванович
|
2190. |
ООО "ТИТАН РЕСУРС"
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, тех. этаж, комната 94
Дата регистрации 6 ноября 2015 года
Генеральный директор Нетреба Наталья Владимировна
|
2191. |
ООО "КРАФТ ТРЕЙД"
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, к. 1, помещ. 9Т
Дата регистрации 10 января 2024 года
Генеральный директор Акулов Дмитрий Алексеевич
|
2192. |
ООО "ПЛАСТ И КО"
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, Промышленный проезд, д. 8
Дата регистрации 17 апреля 2017 года
Директор Тетерин Алексей Романович
|
2193. |
ООО "СТК"
644023, Омская область, г. Омск, ул. 17-я Рабочая, д. 91В, кв. 1
Дата регистрации 8 июня 2018 года
Директор Редькин Виталий Борисович
|
2194. |
ООО "ВИА ГРУПП"
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. XIV, комната 11
Дата регистрации 1 апреля 2014 года
Генеральный директор Рыбин Виталий Александрович
|
2195. |
ООО "КВИНТАЛЬ"
620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 11В, кв. 540
Дата регистрации 21 апреля 2021 года
Генеральный директор Гармаш Виталий Александрович
|
2196. |
ООО "АВАНГАРД"
440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ставского, д. 14, офис 4
Дата регистрации 12 сентября 2014 года
Генеральный директор Барсуков Дмитрий Алексеевич
|
2197. |
ООО "ПОЛУР"
620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, стр. 19, офис 112
Дата регистрации 20 февраля 2004 года
Директор Перминов Вячеслав Леонидович
|
2198. |
ООО "КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 304, литер Н офис 208
Дата регистрации 30 апреля 2014 года
Директор Чайников Владимир Иванович
|
2199. |
ООО "ГАЗНАНОКОМПОЗИТ"
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чапаева, д. 64, помещение н9, литера а
Дата регистрации 25 августа 2014 года
Генеральный директор Бухонова Людмила Александровна
|
2200. |
ООО ПО КОМПАНИЯ "АНВИР"
150035, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Суздальская, д. 186, кв. 60
Дата регистрации 13 июля 2020 года
Генеральный директор Капралова Ирина Викторовна
|