Регион
Компании с 1551 по 1600 из 5194
1551. |
ООО "БЕЛЫЙ ЛОТОС РУС"
107140, г. Москва, Комсомольской Площади проезд, д. 12, стр. 2
Дата регистрации 14 августа 2014 года
Генеральный директор Дегис Денис Валерьевич
|
1552. |
ООО "ДЖИ ЭФ АГРО"
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Натана Рахлина, д. 5, кв. 180
Дата регистрации 2 июля 2020 года
Генеральный директор Гирфанов Ильназ Исрафилович
|
1553. |
ООО "ДАЙМОНД-ПРО"
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 9, к. 2, кв. 35
Дата регистрации 4 августа 2021 года
Генеральный директор Тахир Фахим Мохаммад
|
1554. |
ООО "АСОТ"
625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 2А, офис 302/4
Дата регистрации 20 января 2016 года
Генеральный директор Курков Игорь Александрович
|
1555. |
ООО "ГРАДИЕНТ"
427431, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Освобождения, д. 3, кв. 3
Дата регистрации 3 апреля 2007 года
Генеральный директор Орлова Елена Георгиевна
|
1556. |
ООО "ПЛАНЕТА ПАК"
111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 3
Дата регистрации 21 июля 2023 года
Генеральный директор Юрьева Юлия Александровна
|
1557. |
ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24, стр. 3, помещ. 3
Дата регистрации 25 августа 2020 года
Директор Кряжева Татьяна Владимировна
|
1558. |
ООО "СКИНАЛ"
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10, стр. 2
Дата регистрации 9 апреля 2018 года
Генеральный директор Левинсон Анатолий Ефимович
|
1559. |
ООО "АБСОЛЮТ ВИРТУ"
633011, Новосибирская область, г. Бердск, мкр Северный, д. 1, к. 1
Дата регистрации 5 октября 2020 года
Генеральный директор Брижатов Юрий Геннадьевич
|
1560. |
ООО "ФИРМА ТРАНС-СЕРВИС"
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 9А, кв. 72
Дата регистрации 9 июля 1992 года
Директор Однолько Алексей Анатольевич
|
1561. |
ООО "ТЕХНОГРУПП"
125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 7, этаж 2, ком. 146
Дата регистрации 21 июля 2022 года
Генеральный директор Краснощеков Андрей Иванович
|
1562. |
ООО "АВРОРА-СЕРВИС"
117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Г, эт/пом/ком 1/IIг/33, 35, 36
Дата регистрации 4 июля 2019 года
Генеральный директор Лохин Алексей Николаевич
|
1563. |
ООО "ВАШ ПАРТНЕР"
141074, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 14А, пом. 94
Дата регистрации 13 октября 2017 года
Генеральный директор Медведева Лариса Вячеславовна
|
1564. |
ООО "ХИМПАК"
194021, г. Санкт-Петербург, пер. Институтский, д. 3, литера Е, помещ. 206
Дата регистрации 8 февраля 2022 года
Генеральный директор Равицкий Максим Михайлович
|
1565. |
ООО "А-ГРУПП"
353983, Краснодарский край, ст-ца Раевская, ул. Чапаева, д. 13
Дата регистрации 21 декабря 2021 года
Генеральный директор Ткаченко Валентина Анатольевна
|
1566. |
ООО "ПМ ФОРМАТ"
357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, зд. 4
Дата регистрации 10 августа 2022 года
Генеральный директор Пучков Дмитрий Михайлович
|
1567. |
АО "ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ"
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 5, помещ. 8/1Т
Дата регистрации 27 декабря 2005 года
Генеральный директор Полтавцев Игорь Валентинович
|
1568. |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "МЕДИАЦЕНТР ИМ. ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО"
295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 23А, офис 221
Дата регистрации 17 августа 2015 года
Директор Вермишян Ваган Вазгенович
|
1569. |
ООО "ПРОФАЙТ"
455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. имени Газеты Правда, д. 24, каб. 8
Дата регистрации 19 сентября 2013 года
Директор Перевозкина Ольга Алексеевна
|
1570. |
ООО "ВИТАМИНКА-1"
385017, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Кирпичная 2-Я, д. 3, кв. 2
Дата регистрации 24 июня 2024 года
Директор Педченко Алексей Алексеевич
|
1571. |
ООО НПК "ТЕХНОЮГ"
346410, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе, д. 102, ком. 12
Дата регистрации 9 июня 2020 года
Директор Глухих Екатерина Вячеславовна
|
1572. |
ООО "АМИНТОРГ"
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Трубный проезд, д. 38/17, помещ. 1Н, офис 24
Дата регистрации 25 июня 2024 года
Директор Харисов Ильназ Глюсович
|
1573. |
ООО "А-ГРУПП"
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, к. 1
Дата регистрации 9 ноября 2022 года
Директор Горелов Артем Владимирович
|
1574. |
ООО "ДИАЛ"
170012, Тверская область, г. Тверь, ул. Писарева, д. 40
Дата регистрации 17 ноября 2005 года
Генеральный директор Седых Алексей Александрович
|
1575. |
ООО "СЭВЭНТИ СЭВЭН"
107076, г. Москва, ул. Олений Вал, д. 7, этаж 2, пом. 4, ком. 1
Дата регистрации 15 февраля 2022 года
Генеральный директор Трахимович Андрей Михайлович
|
1576. |
АО "АМ ЛИНДЕН"
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 10
Дата регистрации 15 февраля 2022 года
Генеральный директор Межибовский Артем Вениаминович
|
1577. |
ООО "АН-МЕДИА"
115533, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 22, этаж 7 комната 21 пом. 1
Дата регистрации 24 июня 2011 года
Генеральный директор Мартьянов Владимир Юрьевич
|
1578. |
ООО "РЕМ"
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40, помещ. 3Н
Дата регистрации 14 мая 2024 года
Генеральный директор Аверьянов Дмитрий Михайлович
|
1579. |
ООО "КАТЕГОРИЯ"
660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, офис 328Б
Дата регистрации 13 октября 2014 года
Генеральный директор Надейкина Оксана Степановна
|
1580. |
ООО "ИВПРОМ"
173508, Новгородская область, Новгородский район, д. Кирилловка, д. 41
Дата регистрации 31 августа 2007 года
Генеральный директор Иванов Сергей Александрович
|
1581. |
КФХ "ТЕХНОВЕЛЕС"
142717, Московская область, п. Развилка, Римский проезд, д. 1, кв. 631
Дата регистрации 19 июля 2022 года
Глава кфх Климович Артём Геннадьевич
|
1582. |
ООО " ЛБ"
111141, г. Москва, 2-й Перова Поля проезд, д. 5, помещ. 8
Дата регистрации 6 сентября 2019 года
Генеральный директор Лукьяненко Александр Витальевич
|
1583. |
ООО "МОСХИМПЭК"
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, эт. 1, пом. VII, к. 3, оф. 48
Дата регистрации 22 января 2020 года
Генеральный директор Мухитов Денис Наилович
|
1584. |
ООО "БУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, к. 28, этаж / офис 1 / 124
Дата регистрации 9 апреля 2009 года
Управляющий Новиков Александр Евгеньевич
|
1585. |
ООО "БУМПРО М"
115193, г. Москва, МО Южнопортовый, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, помещ. I этаж 5, ком. 8 НРМ 19-22
Дата регистрации 18 февраля 2022 года
Генеральный директор Исматов Жамшид Камолжонович
|
1586. |
ООО ТИПОГРАФИЯ "НОВА ПАБЛИШ"
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 40-42, стр. 3, эт. 1, пом. XVII, ком. 1В
Дата регистрации 20 февраля 2016 года
Генеральный директор Семенов Станислав Сергеевич
|
1587. |
ООО "РЕЗОЛЮТ"
141207, Московская область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д. 3, корп. 1, пом. 5
Дата регистрации 26 октября 2017 года
Генеральный директор Цареградский Леонид Александрович
|
1588. |
ООО "МАВ"
192171, г. Санкт-Петербург, пр-кт Железнодорожный, д. 20, литера А, помещ. 6-Н/1
Дата регистрации 5 июня 2023 года
Генеральный директор Михеев Антон Владимирович
|
1589. |
ООО "НИКСПЕЦСТРОЙ"
109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 73, помещ. 4Н
Дата регистрации 14 декабря 2020 года
Генеральный директор Михедов Валерий Викторович
|
1590. |
ООО "ПЛАЙПАК"
187021, Ленинградская область, гп. Фёдоровское, ул. Большая, соор. 6
Дата регистрации 21 декабря 2020 года
Генеральный директор Балецкая Кристина Александровна
|
1591. |
ООО "ФРИЗЕН"
143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 17, кв. 164
Дата регистрации 23 октября 2017 года
Генеральный директор Дмитриев Олег Сергеевич
|
1592. |
ООО "ВАЙСГРУПП"
140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3, кв. 17
Дата регистрации 30 января 2020 года
Генеральный директор Бурханов Александр Михайлович
|
1593. |
ООО "ГК "ЭКОСТРОЙ"
150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 62, к. 3, кв. 5
Дата регистрации 22 сентября 2021 года
Генеральный директор Паничкин Михаил Александрович
|
1594. |
ООО "ПРОКОРНЕР"
115114, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 1
Дата регистрации 27 октября 2022 года
Генеральный директор Кузьмин Алексей Вячеславович
|
1595. |
ООО "К.И.Т. ГРУПП"
620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 207, помещ. 52
Дата регистрации 30 июня 2014 года
Генеральный директор Киселев Максим Михайлович
|
1596. |
ООО "МАРИТОН"
188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 9
Дата регистрации 10 ноября 1999 года
Директор Иванов Юрий Иванович
|
1597. |
ООО "ВИДЕО ЛЕНД"
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 12, комната 7
Дата регистрации 12 февраля 2007 года
Генеральный директор Сухочева Светлана Викторовна
|
1598. |
ООО "1СТ ГРУПП"
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 18, кв. 80
Дата регистрации 14 апреля 2022 года
Генеральный директор Алексеев Сергей Александрович
|
1599. |
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, литера Б, помещ. 1-Н, офис 135
Дата регистрации 28 июля 2023 года
Генеральный директор Белоусов Михаил Юрьевич
|
1600. |
ООО "КАРТОН ПРОМ"
690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 13, офис 106
Дата регистрации 1 сентября 2021 года
Генеральный директор Кочетков Максим Михайлович
|