Регион
Компании с 3151 по 3200 из 7116
3151. |
ПО "ВЫБОР"
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 27, офис 304
Дата регистрации 28 мая 2020 года
Председатель совета Гарипов Равиль Ринатович
|
3152. |
ООО "СИГМА"
680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Садовая, д. 6
Дата регистрации 2 ноября 2011 года
Генеральный директор Цай Надежда Александровна
|
3153. |
ООО "ДИВИТА"
198332, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 35, к. 3, литера А, кв. 126
Дата регистрации 22 марта 2024 года
Генеральный директор Кийски Виталина Дмитриевна
|
3154. |
ООО "ВГ"
298403, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, зд. 26Д
Дата регистрации 2 декабря 2014 года
Директор Гальбурт Александра Игоревна
|
3155. |
КФК "МЕЧТА"
142290, Московская область, г. Серпухов, г. Пущино, мкр В, д. 26, кв. 58
Дата регистрации 30 ноября 1992 года
Глава хозяйства Незамаев Вадим Владимирович
|
3156. |
ООО ДСОК "ЖЕМЧУЖИНА"
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 22, офис 24
Дата регистрации 21 сентября 2009 года
Директор Кибкало Александр Владимирович
|
3157. |
ООО "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ"
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2/д
Дата регистрации 12 ноября 2010 года
Генеральный директор Шагдаров Дамба Аркадьевич
|
3158. |
АО "ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ"
249842, Калужская область, Дзержинский район, с. Имени Льва Толстого
Дата регистрации 10 июня 2002 года
Директор Цальцалько Александр Васильевич
|
3159. |
ООО "ЖИТНИЦА"
356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, двлд. 22, офис 6
Дата регистрации 6 июня 2019 года
Генеральный директор Жалоба Дмитрий Александрович
|
3160. |
ООО "РЕНОВАЦИО"
305000, Курская область, г. Курск, ул. Володарского, д. 70, кв. 64
Дата регистрации 21 июня 1995 года
Директор Люнина Ольга Владимировна
|
3161. |
ООО "УРАЛОПТСЕРВИС"
427000, Удмуртская Республика, с. Завьялово, ул. Орбитальная, зд. 1Г, офис 2
Дата регистрации 10 июня 2005 года
Директор Новоселов Станислав Николаевич
|
3162. |
ООО "БПИ"
397167, Воронежская область, Борисоглебский район, г. Борисоглебск, пер. Котовского, зд. 2, офис 1
Дата регистрации 27 апреля 2018 года
Директор Очнев Вячеслав Витальевич
|
3163. |
ПСК "ХАТЫ"
678460, Республика Саха (Якутия), у. Нюрбинский, с. Хаты, ул. Ленина, д. 36
Дата регистрации 14 декабря 2005 года
Исполнительный директор Николаев Никита Иванович
|
3164. |
ООО "ФЕРМА "ПРЕДУЩЕЛЬНОЕ"
299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, д. 6А, офис 1, помещ. II-1
Дата регистрации 18 февраля 2016 года
Директор Иванищев Петр Николаевич
|
3165. |
ООО "ДИОНИС"
630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 15, кв. 2
Дата регистрации 29 сентября 2020 года
Директор Махоткина Светлана Николаевна
|
3166. |
ООО "СК ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ-КОНСУЛЬТАНТ"
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 50
Дата регистрации 11 сентября 2015 года
Директор Ноговицын Дмитрий Владимирович
|
3167. |
ООО "АПХ СЕРВИС"
117556, г. Москва, бульвар Чонгарский, д. 18, к. А, помещ. 1П
Дата регистрации 12 декабря 2014 года
Генеральный директор Медведева Елена Андреевна
|
3168. |
ООО "БИТЮГ"
397031, Воронежская область, Эртильский район, г. Эртиль, ул. 9 Мая, д. 48
Дата регистрации 23 июня 2003 года
Генеральный директор Поворова Валентина Ивановна
|
3169. |
ООО "САБУН"
628650, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, с. Ларьяк, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2
Дата регистрации 29 декабря 2014 года
Директор Гришаев Александр Александрович
|
3170. |
ООО "МИТТОРГ-31"
308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, д. 5, офис 506
Дата регистрации 20 октября 2021 года
Директор Бывшев Андрей Владимирович
|
3171. |
ООО "ПАЛЬМИРА"
142450, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, тер. Микрорайон, д. 13
Дата регистрации 20 ноября 1998 года
Директор Круглов Сергей Анатольевич
|
3172. |
ООО "КАПИТАЛ-Л"
357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Строительная, д. 62
Дата регистрации 23 июля 2013 года
Генеральный директор Леонтьева Наталия Викторовна
|
3173. |
ООО "СПЕКТР"
392036, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Носовская, д. 2
Дата регистрации 19 февраля 2003 года
Генеральный директор Четырин Александр Николаевич
|
3174. |
ООО "АК "СОЛНЕЧНЫЙ"
353230, Краснодарский край, пгт Ильский, тер. Промышленная, д. 1023
Дата регистрации 29 марта 2004 года
Управляющая организация ООО "АГРОПРОМ"
|
3175. |
ООО "КАТАДИН"
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 71
Дата регистрации 27 октября 2021 года
Генеральный директор Дядюк Станислав Леонидович
|
3176. |
ООО "МЯСО ЕСТЬ!"
140030, Московская область, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3, литер Б1, этаж 3, ком. 5
Дата регистрации 20 октября 2022 года
Генеральный директор Каусканов Марат Мамырбекович
|
3177. |
ООО "АГРО-РСТ"
630028, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 241
Дата регистрации 14 августа 2015 года
Директор Локтионов Владимир Дмитриевич
|
3178. |
ООО "ИНВЕСТ-ПЛЮС"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 1/29, офис 6
Дата регистрации 12 января 2015 года
Директор Машкин Андрей Юрьевич
|
3179. |
ООО "ЯМ-ПРОДУКТ"
188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Ново-Пятницкая, д. 5
Дата регистрации 17 января 2005 года
Директор Рыбаков Андрей Михайлович
|
3180. |
ООО "НПМ"
142821, Московская область, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд. 4, стр. 1
Дата регистрации 6 июня 2024 года
Генеральный директор Евдокимова Екатерина Алексеевна
|
3181. |
ООО "КРАФТ"
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 21, кабинет 1
Дата регистрации 6 декабря 2017 года
Директор Свиридов Егор Михайлович
|
3182. |
ООО "АГРО"
454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10А
Дата регистрации 2 мая 2023 года
Генеральный директор Рындин Евгений Александрович
|
3183. |
ГБУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
640002, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56
Дата регистрации 31 августа 2009 года
Директор Осипов Сергей Александрович
|
3184. |
АО "ТПК"
170555, Тверская область, Калининский район, д. Квакшино, д. 60
Дата регистрации 15 марта 2006 года
Конкурсный управляющий Тин Вениамин Владимирович
|
3185. |
ООО "МЯСКО"
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, этаж/помещ. 3/IV, ком./офис 11/А6С
Дата регистрации 21 октября 2016 года
Генеральный директор Бородина Нина Евгеньевна
|
3186. |
ООО "Н-МОДУС"
693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тисовая Аллея, д. 5/1
Дата регистрации 20 мая 2015 года
Генеральный директор Губанов Константин Евгеньевич
|
3187. |
ООО "ЕВРОЛОГИСТИК"
630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 126, помещ. 6
Дата регистрации 22 мая 2008 года
Директор Федоров Дмитрий Сергеевич
|
3188. |
ООО "МЯСОКОМБИНАТ "СУРГУТСКИЙ""
446551, Самарская область, Сергиевский район, п. Сургут, ул. Первомайская, д. 2А
Дата регистрации 1 октября 2009 года
Генеральный директор Аюпов Гаяз Идрисович
|
3189. |
ООО "МИТКОМПАНИ"
123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 5, корп. 6, этаж 1 пом. IV к. 2 офис 33
Дата регистрации 11 октября 2018 года
Генеральный директор Левченко Александр Григорьевич
|
3190. |
ООО "ПРОКОПЫЧ"
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, д. 4Б
Дата регистрации 18 октября 2023 года
Директор Азизов Артур Анатольевич
|
3191. |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
119620, г. Москва, пр-кт Солнцевский, д. 14, э/п/ком/оф 1/VI/2/а1С
Дата регистрации 4 июня 2012 года
Генеральный директор Макеева Каролина Еуженевна
|
3192. |
ООО МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ "ПОВОЛЖСКИЙ"
443082, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 35, этаж 1, кабинет 107
Дата регистрации 5 мая 2011 года
Директор Бахов Георгий Георгиевич
|
3193. |
ООО "ЭКОБОНД"
Московская область, рп. Томилино, Карамзина проезд, д. 3/1
Дата регистрации 24 мая 2021 года
Генеральный директор Бондарев Вадим Юрьевич
|
3194. |
АО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР"
152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
Дата регистрации 1 декабря 2000 года
Генеральный директор Силин Георгий Геннадьевич
|
3195. |
ООО "СПБ МК №1"
188351, Ленинградская область, тер. Терволово, д. 1, помещ. 20
Дата регистрации 2 мая 2023 года
Генеральный директор Шевченко Ирина Геннадьевна
|
3196. |
ООО "АМД ГРУПП"
630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 27/1, офис 314
Дата регистрации 6 июля 2021 года
Директор Дмитриев Алексей Михайлович
|
3197. |
ООО "БАРС-2"
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, литер У, офис 210
Дата регистрации 2 октября 1998 года
Директор Мосейко Владимир Николаевич
|
3198. |
ООО "ВИОЛА"
440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 169
Дата регистрации 19 января 2001 года
Генеральный директор Лёвочкин Александр Иванович
|
3199. |
ООО "СТАФ"
141544, Московская область, д. Рузино, ул. Малинская, д. 2
Дата регистрации 8 октября 1997 года
Генеральный директор Павлович Владимир Владимирович
|
3200. |
ООО "ВУС"
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Крупской, д. 20
Дата регистрации 31 мая 2016 года
Директор Тимошевский Анатолий Николаевич
|