Регион
Компании с 601 по 650 из 1970
601. |
ООО "БИН-ТУР"
184371, Мурманская область, с. Ура-Губа, ул. Набережная, д. 6/1
Дата регистрации 16 февраля 2022 года
Генеральный директор Боткин Игорь Николаевич
|
602. |
ООО "АПАРТАМЕНТЫ АНАПЫ"
353457, Краснодарский край, х. Чембурка, Тульский проезд, д. 6
Дата регистрации 7 декабря 2023 года
Генеральный директор Грибкова Иванна
|
603. |
ООО "Л.А.В."
352040, Краснодарский край, ст-ца Павловская, ул. Парковая, д. 92А
Дата регистрации 1 февраля 2024 года
Генеральный директор Лях Валерий Иванович
|
604. |
МАУ "САРПИНСКОЕ"
359410, Республика Калмыкия, с. Садовое, ул. Ленина, д. 55
Дата регистрации 23 мая 2024 года
Директор Харченко Константин Иванович
|
605. |
ООО "ТЕМИОН"
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пушкина, д. 12, ком. 2
Дата регистрации 8 ноября 2012 года
Директор Толочёк Евгений Михайлович
|
606. |
ООО "СПУТНИК"
143050, Московская область, д. Малые Вязёмы, Петровское шоссе, д. 5, помещ. 15, офис 14
Дата регистрации 17 марта 2023 года
Генеральный директор Макарян Станислав Овикович
|
607. |
ООО "ЛИ"
687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, пер. Новый, д. 7А
Дата регистрации 28 февраля 2019 года
Генеральный директор Крипцов Игорь Анатольевич
|
608. |
ООО "ФОРЕСТ"
672001, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лесозаводская, д. 239А
Дата регистрации 7 февраля 2020 года
Директор Гришин Валентин Евгеньевич
|
609. |
ООПР НО "КЛУБ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА "РУССКАЯ РЫБАЛКА"
606120, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. Буденного, д. 52
Дата регистрации 10 июня 2019 года
Председатель Масленников Владимир Сергеевич
|
610. |
ООО "ЕГЕРЬ"
672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр Царский, д. 3, помещ. 2
Дата регистрации 4 марта 2015 года
Генеральный директор Портнягин Сергей Степанович
|
611. |
ООО "КАМЧА-ТРЕВЕЛ"
683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. имени Заварицкого А. Н, д. 8, кв. 36
Дата регистрации 18 апреля 2024 года
Генеральный директор Орленко Руслан Евгеньевич
|
612. |
ООО "УРАЛЬСКИЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ"
623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д. 8, кв. 25
Дата регистрации 14 декабря 2007 года
Директор Сурнин Евгений Викторович
|
613. |
ООО "КТ"
677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского, д. 9, офис 16
Дата регистрации 4 декабря 2008 года
Генеральный директор Костин Александр Юрьевич
|
614. |
ООО "ИСТОКИ"
431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 27А
Дата регистрации 3 октября 2014 года
Директор Медведев Леонтий Степанович
|
615. |
ООО "СКИФ"
362021, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Грозненская, д. 2, помещ. 1
Дата регистрации 11 декабря 2023 года
Генеральный директор Кумаритов Ахсар Таймуразович
|
616. |
ООО "АМАЙ ГРУПП"
655614, Республика Хакасия, рп. Майна, ул. Гагарина, зд. 159А, стр. 1
Дата регистрации 6 декабря 2011 года
Генеральный директор Винокуров Максим Александрович
|
617. |
ООО "СФЕРА"
680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96А, офис 901
Дата регистрации 1 июля 2013 года
Директор Федосюк Юрий Викторович
|
618. |
КФХ "ИСТОЧНИК"
353560, Краснодарский край, г. Славянск-На-Кубани, ул. Красная, д. 22А, кв. 33
Дата регистрации 30 октября 2023 года
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сорокотягина Юлия Васильевна
|
619. |
ООО "УДАЧНЫЙ УЛОВ"
396310, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Освобождения, д. 84
Дата регистрации 12 декабря 2023 года
Генеральный директор Марущенко Даниил Андреевич
|
620. |
ЗАО "ИРКУТ"
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, стр. 30/1
Дата регистрации 7 сентября 2007 года
Генеральный директор Кушнарев Павел Сергеевич
|
621. |
ООО "ФЕНИКС"
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 11, кв. 23
Дата регистрации 23 сентября 2019 года
Генеральный директор Литвинов Лев Алексеевич
|
622. |
ООО "ПЕРРОН СЕРВИС"
683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2, кв. 21
Дата регистрации 24 мая 2016 года
Генеральный директор Старошельский Василий Михайлович
|
623. |
ООО "НАУТИЛУС-ДВ"
690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 20, помещ. 1
Дата регистрации 6 сентября 2024 года
Директор Гусев Роман Владимирович
|
624. |
ООО "СЕДЬМАЯ БАЗА"
Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 16/1, помещ. 16/3
Дата регистрации 9 сентября 2024 года
Генеральный директор Решетников Сергей Михайлович
|
625. |
АО "КАПС-1"
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 144, литер "а", офисы 201, 202
Дата регистрации 17 февраля 1993 года
Генеральный директор Бойко Владимир Федорович
|
626. |
ООО "ВБ"
641211, Курганская область, с. Кипель, ул. Южная, д. 8, кв. 2
Дата регистрации 15 июня 2021 года
Генеральный директор Останин Александр Петрович
|
627. |
ООО "НПСП "ЛАНДШАФТНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТИИ"""
678290, Республика Саха (Якутия), с. Сунтар, ул. Сунтарская, д. 23
Дата регистрации 26 апреля 2023 года
Генеральный директор Багатаан Саргын Арыылаах Уола
|
628. |
ООО "АДОНАЙ"
271153, Запорожская область, с. Дмитровка, пр-кт Труда, д. 19
Дата регистрации 7 сентября 1995 года
Генеральный директор Лебедева Наталья Викторовна
|
629. |
АНО "КСЛ"
188765, Ленинградская область, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 51
Дата регистрации 4 сентября 2024 года
Председатель Мельников Сергей Алексеевич
|
630. |
ООО "АГРОКОНСТРУКТ"
Московская область, г. Чехов, ул. Комсомольская, влд. 22, к. 1, этаж/офис 2/3
Дата регистрации 27 июня 2017 года
Генеральный директор Беллер Юлия Сергеевна
|
631. |
ООО "КУБАНЬ-ДЖИП-ЦЕНТР"
352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Совхозная, д. 7
Дата регистрации 19 января 1999 года
Директор Ильин Вячеслав Александрович
|
632. |
ООО "ЛИДЕР НЛ"
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Советская, д. 47, пом. 2
Дата регистрации 10 августа 2017 года
Директор Набоков Сергей Семенович
|
633. |
ООО "КАСТА"
214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 4А, помещ. 1.1
Дата регистрации 8 февраля 2019 года
Генеральный директор Кружковский Андрей Викторович
|
634. |
ООО "ПХ ЛАЗОВСКОЕ"
682930, Хабаровский край, Имени Лазо район, с. Бичевая, ул. Садовая, д. 35
Дата регистрации 14 февраля 2018 года
Директор Лобанов Владимир Владимирович
|
635. |
АО "КЛАС"
301655, Тульская область, Новомосковский район, д. Красное Гремячево, ул. Новая, д. 14
Дата регистрации 24 июня 2011 года
Генеральный директор Клейменов Сергей Иванович
|
636. |
АНО "ЦОР "КОРОЖЕЧНА"
171602, Тверская область, Кашинский район, с/пос Шепелевское, д. 1
Дата регистрации 17 февраля 2017 года
Генеральный директор Лазыкин Владислав Анатольевич
|
637. |
ООО "АВАЛОН"
694048, Сахалинская область, с. Успенское, пер. Луговой, д. 3, кв. 2
Дата регистрации 1 марта 2022 года
Директор Костенко Александр Иванович
|
638. |
ООО "РЫБИНО"
646882, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, д. Кошкарево, ул. Центральная, д. 1Б
Дата регистрации 9 января 2019 года
Директор Озеров Павел Владимирович
|
639. |
ООО "АГРОХОЛДИНГ МЕГАПОЛИС"
241519, Брянская область, Брянский район, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22, офис 6
Дата регистрации 10 июля 2019 года
Директор Кубарев Алексей Валерьевич
|
640. |
ПЛК "НЕФТЯНИК"
607657, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 2, кв. 143
Дата регистрации 26 июля 1990 года
Председатель правления Гашков Максим Владимирович
|
641. |
ООО "КАЛЫГИРЬ"
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рабочая, д. 24, кв. 2
Дата регистрации 7 апреля 2022 года
Генеральный директор Пятко Наталья Геннадьевна
|
642. |
ООО "ОСТРОВНАЯ"
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рабочая, д. 24, кв. 2
Дата регистрации 7 апреля 2022 года
Генеральный директор Пятко Наталья Геннадьевна
|
643. |
ООО "КАМЧАДАЛ-ТУР"
684004, Камчатский край, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 13, кв. 141
Дата регистрации 15 июня 2022 года
Генеральный директор Тихонов Олег Александрович
|
644. |
ООО "ПСК"
394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7, офис 416
Дата регистрации 2 ноября 2016 года
Генеральный директор Ничуговский Дмитрий Александрович
|
645. |
ЕАОР
301848, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Орловская, д. 6
Дата регистрации 12 марта 2004 года
Директор Михайлов Владимир Николаевич
|
646. |
АОР "ДРУЖНОЕ"
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Камышинская, д. 15, литер Д, помещ. 30
Дата регистрации 27 июля 2018 года
Генеральный директор Михайлов Владимир Алексеевич
|
647. |
КФХ "РОДНОЕ МЕСТО"
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Жемчужная, д. 11
Дата регистрации 8 апреля 2020 года
Глава Тюрина Ольга Геннадьевна
|
648. |
АНО СРК "РАДОНЕЖ"
107392, г. Москва, МО Преображенское, ул. Халтуринская, д. 2, кв. 47
Дата регистрации 16 июля 2021 года
Президент Комиссаров Александр Геннадиевич
|
649. |
ООО "САРГАН"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 137
Дата регистрации 20 июня 2018 года
Директор Дементьева Марина Владимировна
|
650. |
ИРО ИОООО И Р
665102, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Сбитнева, д. 79
Дата регистрации 14 мая 1999 года
Председатель правления Петров Кирилл Николаевич
|