ООО "ПЕГАС-СТОЛИЦА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС-СТОЛИЦА"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 13 февраля 2014 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
23 января 2009 года
Наименование на английском
PEGAS-STOLITSA LIMITED LIABILITY COMPANY
Юридический адрес
117403, г. Москва, Востряковский проезд, д. 25, корп. 2
Уставный капитал
12,5 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности
Найм рабочей силы и подбор персонала
Реквизиты ООО "ПЕГАС-СТОЛИЦА"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087605000982 от 25 февраля 2011 года
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №8 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Бирюлево-Западное г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772004397977201 от 11 февраля 2009 года
Филиал №20 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Учредитель
1. |
Пальмовская Наталия Викторовна ИНН 772440170385
с 22 апреля 2011 года
|
100%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ было рассмотрено 1 арбитражное дело с участием ООО "ПЕГАС-СТОЛИЦА"
Связи
Руководитель ООО "ПЕГАС-СТОЛИЦА" также является руководителем или учредителем 9 других организаций
1. | ООО ПТК "ЭКОТАЙЗ" 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, стр. 1, эт. 4, пом. 12 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Костанец Богдан Иванович |
2. | ООО "СУДИНВЕСТОР" 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, помещ. XI, ком 60Ж, ОФ.44 Деятельность в области права Костанец Богдан Иванович |
3. | ОАО "ГИПРОРЫБХОЗ" 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 4 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Костанец Богдан Иванович |
Учредитель ООО "ПЕГАС-СТОЛИЦА" также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. |
ООО "ТРЕВЕЛВОРКС" 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, офис 147 Деятельность агентств по подбору персонала Пальмовская Наталия Викторовна |
2. |
ООО "ИНТЕЛГРАНТ" 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10 Деятельность агентств по подбору персонала Пальмовская Наталия Викторовна |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Похожие компании
1. |
МБУДО СШОР №5 Г. БЕЛГОРОДА
г. Белгород, Белгородская область |
ИНН 3123037535 |
2. |
ООО "МАТЛАС"
г. Кизилюрт, Дагестан, республика |
ИНН 0536008097 |
3. |
ОАО "АПТЕКА №254 СИМПЛЕКС"
г. Москва |
ИНН 7715018680 |
4. |
ООО "ГЛАВМОССТРОЙ"
г. Москва |
ИНН 7751267480 |
5. |
ООО "КОНСУЛ"
г. Стерлитамак, Башкортостан, республика |
ИНН 0268047933 |
6. |
ООО МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТОВ "СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ"
г. Москва |
ИНН 7729447953 |
7. |
ООО "РЕМСТРОЙ 68"
г. Ковдор, Мурманская область |
ИНН 5104004552 |