ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 23 октября 2012 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния
Дата регистрации
11 февраля 2010 года
Юридический адрес
125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3 стр. 2
Уставный капитал
42,3 млн руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087902002215 от 15 февраля 2010 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772513414377251 от 12 февраля 2010 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Учредители
1. |
Хан Олег Феликсович ИНН 771595021070
с 11 февраля 2010 года
|
61.21%
|
2. |
Фомичев Владимир Александрович ИНН 502403253717
с 11 февраля 2010 года
|
38.79%
|
Загрузка...
Связи
Руководитель ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" также является руководителем или учредителем 10 других организаций
1. | ООО "МЗНО" 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 2, этаж 1, помещение II Производство металлообрабатывающих станков Вековшинин Станислав Сергеевич |
2. | ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНВЕСТ" 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 9/1, корп. 1 Вековшинин Станислав Сергеевич |
3. | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" 170008, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 35 Строительство жилых и нежилых зданий Вековшенин Станислав Сергеевич |
Учредители ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" также являются руководителями или учредителями 1 другой организации
1. |
ООО "АВТОДИАЛ" 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3 стр. 4 Торговля автотранспортными средствами Хан Олег Феликсович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" имеет 1 правопредшественника
1. |
ЗАО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" |
ООО "СИЛЛА МОТОРС ГРУПП" имеет 1 правопреемника
1. |
ООО "СИЛЛАГРУПП" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЛАГРУПП" |
Похожие компании
1. |
ООО "МК МР+"
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО |
ИНН 8905067750 |
2. |
ТСЖ "УРИЦКОГО 60 "
г. Рязань, Рязанская область |
ИНН 6234104165 |
3. |
ООО "ДЕТАЛЬ-АВТО"
г. Киров, Кировская область |
ИНН 4345461296 |
4. |
ООО " ВЕРТИКАЛЬ "
г. Барнаул, Алтайский край |
ИНН 2221060097 |
5. |
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "СИБИРСКИЙ УКЛАД И БЫТ"
г. Тюмень, Тюменская область |
ИНН 7202097647 |
6. |
ООО "ПАРТНЕР"
п. Пола, Новгородская область |
ИНН 5312004948 |
7. |
ООО "ЭЛЕКТРОН ПЛЮС"
г. Петушки, Владимирская область |
ИНН 3321019087 |