ООО "СПЕКТОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОР"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 30 января 2023 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния
Дата регистрации
2 апреля 2008 года
Юридический адрес
119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 3, помещ. II, комната 11
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности
Частная собственность
Реквизиты ООО "СПЕКТОР"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087705032622 от 6 октября 2020 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 771502473777391 от 1 декабря 2021 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "СПЕКТОР" — ИНН 7722644575 — согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2021 годы
Основные показатели отчетности компании за 2021 год
Чистая прибыль
-1,8 млн руб.
Выручка
—
Капитал
-1,6 млн руб.
Учредитель
1. |
Мельник Мирослав Владимирович ИНН 773606017026
с 26 октября 2018 года
|
50%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 8 арбитражных дел с участием ООО "СПЕКТОР"
Связи
Руководитель ООО "СПЕКТОР" также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | АО "МНОС" 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 25, стр. 1 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Федотов Борис Александрович |
2. | ООО "МНОС" 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 25, этаж/ ком. 6/ 606 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Федотов Борис Александрович |
3. | ООО "СНОС" 119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 3, помещ./ком. II/11 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Федотов Борис Александрович |
Учредитель ООО "СПЕКТОР" также является руководителем или учредителем 14 других организаций
1. |
ООО "МФК ПРАГА" 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 2/1, этаж/помещ./ком. 5/I/16Б Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Мельник Мирослав Владимирович |
2. |
ООО "МИРАЛЕКС" 119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Мельник Мирослав Владимирович |
3. |
ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" 119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 64/1, стр. 1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества Мельник Мирослав Владимирович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
ООО "СПЕКТОР" является учредителем 1 организации
1. |
ООО "МНОС" 121309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 25, этаж/ ком. 6/ 606 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет сведений о правопредшественниках
ООО "СПЕКТОР" имеет 1 правопреемника
1. |
ООО "СНОС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНОС" |
Похожие компании
1. |
ООО "ТАЛЕКС-М"
г. Москва |
ИНН 7729374776 |
2. |
ООО "ТАЛЕР"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7842461069 |
3. |
ООО "АРЕАЛ"
г. Североморск, Мурманская область |
ИНН 5110204091 |
4. |
ООО "ХЕКО ГРУПП"
г. Москва |
ИНН 7701281793 |
5. |
ООО "ЕИС-СМОЛЕНСК"
г. Смоленск, Смоленская область |
ИНН 6731075154 |
6. |
ООО "ИНВЕСТ-КАПИТАЛ"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7819312333 |
7. |
ООО "СРЕДА ОБИТАНИЯ"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7804674179 |