ИПОС СО РАН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЗагрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 13 июня 2017 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Дата регистрации
3 мая 2001 года
Наименование на английском
INSTITUTE OF PROBLEMS DEVELOPMENT OF THE NORTH SIBERIAN BRANCH THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES (IPDN SB RAS)
Юридический адрес
625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 86
Организационно-правовая форма
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Основной вид деятельности
Реквизиты ИПОС СО РАН
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 082002003019 от 7 декабря 1991 года
Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Тюмени
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 720300156572011 от 11 ноября 1994 года
Филиал №1 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ИПОС СО РАН — ИНН 7203001080 — согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2013 годы
Основные показатели отчетности организации за 2013 год
Чистая прибыль
0
Выручка
3,1 млн руб.
Капитал
0
Учредители
1. |
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИИ НАУК
с 18 сентября 2002 года
|
1. |
Российская Федерация
с 31 декабря 2014 года
|
Загрузка...
Контракты по госзакупкам
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" от Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в отношении ИПОС СО РАН была инициирована 1 проверка
Связи
Руководитель ИПОС СО РАН также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | "ЦЭТИС" 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 90, кв. 372 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук Багашев Анатолий Николаевич |
2. | УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АРКТИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ИПОС СО РАН 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 54А Багашев Анатолий Николаевич |
Учредители ИПОС СО РАН также являются руководителями или учредителями 246 других организаций
1. |
ФГУП "ХОЛМОГОРСКОЕ" 164567, Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово, ул. Ветеранов, д. 14А Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
2. |
ЖЭУ ПНЦ РАН 142290, Московская область, г. Серпухов, г. Пущино, мкр В, д. 35 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
3. |
ФГУП "АРХАНГЕЛЬСКОЕ" 163032, Архангельская область, Приморский район, п. Луговой Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
ИПОС СО РАН имеет 1 правопреемника
1. | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
Похожие компании
1. |
НИИ СС ПРИ МГУ
г. Москва |
ИНН 7729370683 |
2. |
ООО "ПРАВО И ИННОВАЦИИ"
г. Уфа, Башкортостан, республика |
ИНН 0274986723 |
3. |
ТСЖ "НОВОКУРКИНСКОЕ, 35/1"
г. Москва |
ИНН 7733235694 |
4. |
АССОЦИАЦИЯ "ЕВРАЗИЯ"
г. Москва |
ИНН 7726345390 |
5. |
АНО "ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕДИА НА ЛЮДЕЙ"
г. Москва |
ИНН 7734453984 |
6. |
АНО "НИИ СОЦИОНИКИ"
г. Москва |
ИНН 7709440678 |
7. |
АНО "ПАРТНЕРСТВО ИНТЕГРАЦИЯ ПЛЮС"
г. Москва |
ИНН 7727499427 |