ООО "ССК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 9 декабря 2014 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния
Дата регистрации
14 декабря 2011 года
Юридический адрес
634050, Томская область, г. Томск, ул. Загорная, д. 74А, офис
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "ССК"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 080004024255 от 6 марта 2012 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 540302312070011 от 28 мая 2012 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "ССК" — ИНН 5410044970 — согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2013 годы
Основные показатели отчетности компании за 2013 год
Чистая прибыль
180 тыс. руб.
Выручка
60,8 млн руб.
Капитал
272 тыс. руб.
Учредитель
1. |
Кашкарев Максим Владимирович ИНН 701719682836
с 14 декабря 2011 года
|
100%
|
Загрузка...
Контракты по госзакупкам
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 3 арбитражных дела с участием ООО "ССК"
Связи
Руководитель ООО "ССК" также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. | ООО "АТТИКУС" 115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 18, к. 1, помещ. 21/1 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Климович Максим Владимирович |
2. | ООО "ИНВЕСТТЕХСТРОЙ" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 474М, помещ. 1 Строительство жилых и нежилых зданий Климович Максим Владимирович |
3. | ООО "СЕВЕРГЛАВСНАБ" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 474М, помещ. 2 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Климович Максим Владимирович |
Учредитель ООО "ССК" также является руководителем или учредителем 6 других организаций
1. |
ООО "АТТИКУС" 115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 18, к. 1, помещ. 21/1 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Климович Максим Владимирович |
2. |
ООО "ИНВЕСТТЕХСТРОЙ" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 474М, помещ. 1 Строительство жилых и нежилых зданий Климович Максим Владимирович |
3. |
ООО "СЕВЕРГЛАВСНАБ" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 474М, помещ. 2 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Климович Максим Владимирович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
ООО "ССК" имеет 1 правопреемника
1. |
ООО "СПЕКТР" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" |
Похожие компании
1. |
ООО "Б-1 КОНСАЛТИНГ"
г. Видное, Московская область |
ИНН 5003130913 |
2. |
ЧП "ТОПОГРАФ"
г. Свердловск, Луганская Народная Республика |
ИНН 9409002959 |
3. |
ООО "СК ШАМРИ"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7842220828 |
4. |
ООО "РЕМСТРОЙ"
г. Саратов, Саратовская область |
ИНН 6450109383 |
5. |
ООО "А Н КАР"
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика |
ИНН 0721012411 |
6. |
ООО "ИНПЭКС"
г. Москва |
ИНН 9704238334 |
7. |
МУДО ПЫЩУГСКАЯ ДШИ
с. Пыщуг, Костромская область |
ИНН 4425001495 |