ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОМАНДОР"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 15 ноября 2017 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
16 апреля 2007 года
Наименование на английском
"COMPANY COMAND D`OR"
Юридический адрес
142460, Московская область, Ногинский район, рп. Им Воровского, ул. Мира, д. 5
Уставный капитал
10 млн руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 060031021411 от 19 апреля 2007 года
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №13 Ногинский район Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 503100695550311 от 4 июня 2007 года
Филиал №31 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР" — ИНН 5031072565 — согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2012 годы
Основные показатели отчетности компании за 2012 год
Чистая прибыль
-845 тыс. руб.
Выручка
184,8 млн руб.
Капитал
13,9 млн руб.
Учредитель
1. |
Чубукова Ирина Алексеевна ИНН 504209605418
с 13 декабря 2013 года
|
100%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 54 арбитражных дела с участием ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР"
Связи
Руководитель ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР" также является руководителем или учредителем 65 других организаций
1. | ГУП "ТАБАСАРАНСКОЕ" 368665, Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Сиртич Выращивание винограда Кочкаров Руслан Аскерович |
2. | КЧРГУП "ПЗ ИМ. О. КАСАЕВА" 369233, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Учкулан Животноводство Кочкаров Руслан Аскерович |
3. | ГУП "ГЕДЖУХ" 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Геджух Выращивание винограда Кочкаров Руслан Аскерович |
Учредитель ООО "КОМПАНИЯ КОМАНДОР" также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. |
ООО "ВИНПРОМ" 115487, г. Москва, Нагатинский 2-й проезд, д. 2/14 Производство вина из винограда Чубукова Ирина Алексеевна |
2. |
ООО "И КО" 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 3, стр. 1 Производство дистиллированных алкогольных напитков Чубукова Ирина Алексеевна |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Похожие компании
1. |
ООО "ПАРИ-ТЕТ"
г. Красногорск, Московская область |
ИНН 5024199810 |
2. |
ООО "ДЖОУС РЕСУРС"
г. Москва |
ИНН 7720854009 |
3. |
ООО "ТОРГПРЕД"
г. Элиста, Калмыкия, республика |
ИНН 3662301277 |
4. |
ООО "ЕЖЕВИКА"
г. Северодвинск, Архангельская область |
ИНН 2902083760 |
5. |
ООО "ЯГУАР"
г. Чебоксары, Чувашская республика |
ИНН 2127006416 |
6. |
ООО "ДАУСУЗЮГ"
г. Ростов-На-Дону, Ростовская область |
ИНН 6162081822 |
7. |
ООО "МЕРКУРИЙ"
г. Симферополь, Крым, республика |
ИНН 9102206688 |