ООО " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 5 марта 2007 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
17 декабря 2003 года
Юридический адрес
400075, Волгоградская область, г. Волгоград, Авиаторов шоссе, д. 21
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 044041021824 от 6 января 2004 года
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дзержинскому району г. Волгограда
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 340243477934021 от 30 декабря 2003 года
Филиал 2 Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Учредители
1. |
Терновых Сергей Иванович ИНН 771405304531
с 17 декабря 2003 года
|
50%
|
2. |
Петрищев Алексей Иванович ИНН 772446900670
с 17 декабря 2003 года
|
50%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ было рассмотрено 1 арбитражное дело с участием ООО " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА"
Связи
Руководитель ООО " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА" также является руководителем или учредителем 18 других организаций
1. | ООО "КОНФИДЕНТ" 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16А, кв. 23 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе Сватеева Елена Владимировна |
2. | ВГОБО "ДОНСКИЕ МОТИВЫ" 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 а, кв. 23 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Сватеева Елена Владимировна |
3. | ООО "КЛИМОВОЙ В.А." 403706, Волгоградская область, Еланский район, п. Таловка, ул. Западная, д. 20/2 Выращивание зерновых и зернобобовых культур Саватеева Елена Владимировна |
Учредители ООО " ЕФРЕМОВ-ВОЛГА" также являются руководителями или учредителями 12 других организаций
1. |
АССОЦИАЦИЯ "МЫ РОДОМ ИЗ САМБО" 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 1, ком. 207 Деятельность спортивных объектов Терновых Сергей Иванович |
2. |
ООО "УК РАЗВИТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис 11 Строительство жилых и нежилых зданий Терновых Сергей Иванович |
3. |
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕЗНЯКИ" 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Школьная, д. 11 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов Петрищев Алексей Иванович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Смотрите также
1. |
ООО "СОВ-КАРТОН"
г. Советск, Калининградская область |
ИНН 3911017011 |
2. |
МБУ ДО Г.МУРМАНСКА ДЮСШ №11
г. Мурманск, Мурманская область |
ИНН 5190109757 |
3. |
ПДСК "КВАРЦ"
г. Волоколамск, Московская область |
ИНН 5004000917 |
4. |
ООО "ЦЕНТР ПОЛИГРАФИИ"
г. Омск, Омская область |
ИНН 5503241403 |
5. |
ООО "СКНС"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7805717900 |
6. |
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДВОРЬЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПРИ ХРАМЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВИКТОРА В СОЛНЦЕВО Г. МОСКВЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
г. Москва |
ИНН 7705522030 |
7. |
ООО "АГАТ"
г. Красноярск, Красноярский край |
ИНН 2464207249 |