ООО "СТРОЙГРАД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГРАД"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 11 сентября 2014 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Дата регистрации
28 августа 2012 года
Юридический адрес
420111, республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 24
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "СТРОЙГРАД"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 013502035889 от 31 августа 2012 года
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Вахитовском районе г. Казани Республики Татарстан
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 160167670216011 от 29 августа 2012 года
Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "СТРОЙГРАД" — ИНН 1655251261 — согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2013 годы
Основные показатели отчетности компании за 2013 год
Чистая прибыль
559 тыс. руб.
Выручка
14 млн руб.
Капитал
569 тыс. руб.
Учредители
1. |
Чирковский Владимир Павлович ИНН 165010985163
с 28 августа 2012 года
|
33.33%
|
2. |
Нуруллин Айдар Хайдарович ИНН 165061978171
с 28 августа 2012 года
|
33.34%
|
3. |
Галкин Владимир Михайлович ИНН 165011367794
с 28 августа 2012 года
|
33.33%
|
Загрузка...
Связи
Руководитель ООО "СТРОЙГРАД" также является руководителем или учредителем 332 других организаций
1. | ООО "ГЛАДОС" 117036, г. Москва, пр-т 60-Летия Октября, д. 10А Капиталовложения в ценные бумаги Мазов Александр Николаевич |
2. | ООО "НОВЫЙ ВЕК" 141008, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Мира, д. 5/17, помещение 2, кабинет 10 Выращивание зерновых культур Мазов Александр Николаевич |
3. | ООО "БЕЛ ГРУПП" 214005, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 22 Производство строительных металлических конструкций и изделий Мазов Александр Николаевич |
Учредители ООО "СТРОЙГРАД" также являются руководителями или учредителями 32 других организаций
1. |
ООО "ПСФ РЕГИОНСТРОЙ" 428018, республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Академика А. Н. Крылова, д. 5, корп. 1, офис 20 Производство общестроительных работ Галкин Владимир Михайлович |
2. |
ООО "АС-2" 428018, республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Академика А. Н. Крылова, д. 5, корп. 1, кв. 1/5 Организация перевозок грузов Нуруллин Айдар Хайдарович |
3. |
ООО "ИНВЕСТРЕСУРС" 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, д. 21 Прочее финансовое посредничество Чирковский Владимир Павлович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
ООО "СТРОЙГРАД" имеет 1 правопреемника
1. |
ООО "МЕДИЯ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЯ" |
Похожие компании
1. |
ООО "ИКСЭЛМЕТ"
мкр. Красный Октябрь, Владимирская область |
ИНН 3316020841 |
2. |
ТСЖ "НИКИФОРОВСКАЯ, 94"
г. Тамбов, Тамбовская область |
ИНН 6829061951 |
3. |
ООО "ИНИЦИАТИВА 2024"
г. Москва |
ИНН 9719005004 |
4. |
ООО "ПЭЙОНЛАЙН СИСТЕМ"
г. Москва |
ИНН 7743731941 |
5. |
АО "ТОЛОТ ГРУПП"
г. Москва |
ИНН 9725096521 |
6. |
ООО "ЯРТОП"
г. Ярославль, Ярославская область |
ИНН 7604370286 |
7. |
ЧУ ДПО "ИПК"
г. Симферополь, Крым, республика |
ИНН 5902989977 |