ООО "ГРУППА ТРАНЗАС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТРАНЗАС"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 12 августа 2015 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
Дата регистрации
29 июля 2011 года
Юридический адрес
199178, г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый Во, д. 54, корп. 4. литера В
Уставный капитал
1 млн руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Реквизиты ООО "ГРУППА ТРАНЗАС"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 088001061662 от 1 августа 2011 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 782703851278271 от 1 августа 2011 года
Филиал №27 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "ГРУППА ТРАНЗАС" — ИНН 7801552976 — согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2014 годы
Основные показатели отчетности компании за 2014 год
Чистая прибыль
-973,5 млн руб.
Выручка
410,6 млн руб.
Капитал
-202 млн руб.
Учредители
1. |
Белентьев Андрей Владимирович ИНН 784100371165
с 29 июля 2011 года
|
2.4%
|
2. |
Генералов Сергей Владимирович ИНН 771300492510
с 3 февраля 2012 года
|
59.28%
|
3. |
Лебедев Николай Юрьевич ИНН 782575315560
с 29 июля 2011 года
|
34.32%
|
1. |
"ТРАНЗАС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Остров Мэн
Регистрационный номер 007243V
с 23 октября 2014 года
|
4%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ было рассмотрено 1 арбитражное дело с участием ООО "ГРУППА ТРАНЗАС"
Связи
Руководитель ООО "ГРУППА ТРАНЗАС" также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 1/5, ком. 56-58 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Бурлинов Андрей Юрьевич |
2. | МКООО "СВГ ИНВЕСТМЕНТС" 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. XVII/3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Бурлинов Андрей Юрьевич |
Учредители ООО "ГРУППА ТРАНЗАС" также являются руководителями или учредителями 11 других организаций
1. |
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 1/5, ком. 56-58 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Генералов Сергей Владимирович |
2. |
ООО "БИК" 196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 50, корп. 1 литер А, помещ. 13-Н, офис №7 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Лебедев Николай Юрьевич Белентьев Андрей Владимирович |
3. |
ООО "ЛУЧПЭК" 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 2-й Верхний, д. 5, литер И, помещ. 7-Н, офис 9 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Лебедев Николай Юрьевич |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
ООО "ГРУППА ТРАНЗАС" является учредителем 1 организации
1. |
ООО "СВ-ЛОГИСТИК" 197730, г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое шоссе, д. 53, литер А Организация перевозок грузов |
Нет сведений о правопредшественниках
ООО "ГРУППА ТРАНЗАС" имеет 1 правопреемника
1. |
АО "ГРУППА КРОНШТАДТ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КРОНШТАДТ" |
Похожие компании
1. |
ООО "ЯРКАБЕЛЬТОРГ"
г. Ярославль, Ярославская область |
ИНН 7604075675 |
2. |
ООО "АТМОСФЕРА. РУ"
г. Шелехов, Иркутская область |
ИНН 3810332200 |
3. |
ООО "АЛЬТАИР"
г. Москва |
ИНН 9725078307 |
4. |
ООО "ВЛАДИСЛАВА"
г. Сыктывкар, Коми, республика |
ИНН 1101015340 |
5. |
АНО "АКАДЕМИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ"
г. Алушта, Крым, республика |
ИНН 9103083069 |
6. |
АССОЦИАЦИЯ "ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ"
г. Томск, Томская область |
ИНН 7017280824 |
7. |
ООО "САМОСВАЛ-СЕРВИС"
д. Болотная, Новгородская область |
ИНН 5300006387 |