ООО "ЭКСПОЛЕС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОЛЕС"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 29 сентября 2011 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
25 декабря 2006 года
Юридический адрес
169420, Республика Коми, пгт Троицко-Печорск, кв-л Южный, д. 8, кв. 54
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "ЭКСПОЛЕС"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 007014050233 от 27 декабря 2006 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 110523286611051 от 20 марта 2007 года
Филиал №5 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми
Учредители
1. |
Даньщиков Андрей Янович ИНН 111500593864
с 25 декабря 2006 года
|
40%
|
2. |
Толочко Григорий Александрович ИНН 111500428194
с 25 декабря 2006 года
|
60%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ было рассмотрено 1 арбитражное дело с участием ООО "ЭКСПОЛЕС"
Связи
Руководитель ООО "ЭКСПОЛЕС" также является руководителем или учредителем 44 других организаций
1. | ЗАО "ЭСТИАЙ" 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2 Производство инструмента Денисова Ольга Васильевна |
2. | ООО "ПЕГАС ИНТЕРНЭЙШНЛ" 185505, республика Карелия, Прионежский район, ст Шуйская, Кондопожское шоссе, д. 8 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины Денисова Ольга Васильевна |
3. | ООО "ПЕЧОРСК-РУС" 169420, Республика Коми, пгт Троицко-Печорск, Ухтинская Автомагистраль 6 километр, д. 1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины Денисова Ольга Васильевна |
Учредители ООО "ЭКСПОЛЕС" также являются руководителями или учредителями 5 других организаций
1. |
ООО СБЫТЛЕС" 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, кв-л Южный, д. 6, кв. 449 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами Толочко Григорий Александрович |
2. |
ООО "ЛИНОРД ТС" 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 72 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Толочко Григорий Александрович |
3. |
ООО "АГРОСНАБЛЕС" 169420, Республика Коми, пгт Троицко-Печорск, ул. Мылвинская, д. 11 Животноводство Даньщиков Андрей Янович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Похожие компании
1. |
ООО "СВЕЖИЙ ВЫБОР+"
г. Москва |
ИНН 7751318551 |
2. |
АНО ЦРТ "48 В ТУРЕ"
г. Липецк, Липецкая область |
ИНН 4800004065 |
3. |
ООО "АМК-МОТОРС"
г. Москва |
ИНН 7723889049 |
4. |
ООО ГК "НОВТЕЛ"
г. Москва |
ИНН 5406587237 |
5. |
ООО "УК ЭГЕРШЕЛЬД ДВ"
г. Владивосток, Приморский край |
ИНН 2540163162 |
6. |
ООО "КАЛИНИНГРАДСТРОЙ-ХОЛДИНГ"
г. Калининград, Калининградская область |
ИНН 3904040972 |
7. |
ООО "ТЕХНОСВЯЗЬ"
Волгоградская Область, Волгоградская область |
ИНН 3435066482 |