ООО "СОВТЕХСТРОЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХСТРОЙ"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 17 января 2020 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
28 июля 2006 года
Юридический адрес
117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. VIII, ком. 58
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "СОВТЕХСТРОЙ"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087703005476 от 23 ноября 2011 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 770803603077081 от 31 июля 2006 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "СОВТЕХСТРОЙ" — ИНН 7709691777 — согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2017 годы
Основные показатели отчетности компании за 2017 год
Чистая прибыль
0
Выручка
0
Капитал
-28 тыс. руб.
Учредитель
1. |
Масленников Аркадий Сергеевич ИНН 772321436300
с 28 июля 2006 года
|
100%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 4 арбитражных дела с участием ООО "СОВТЕХСТРОЙ"
Связи
Руководитель ООО "СОВТЕХСТРОЙ" также является руководителем или учредителем 93 других организаций
1. | ООО "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 21, стр. 12, помещ. 196Н Торговля оптовая неспециализированная Добрышкин Владимир Николаевич |
2. | ООО "СОРИЛС" 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Добрышкин Владимир Николаевич |
3. | ООО "РОЙАЛ ИСТ ФИНАНС" 109559, г. Москва, ул. Марьинский Парк, д. 33, этаж 1 помещ. XLIV, помещ. 5 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Добрышкин Владимир Николаевич |
Учредитель ООО "СОВТЕХСТРОЙ" также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. |
ООО "НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 10, помещ. 4 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация Масленников Аркадий Сергеевич |
2. |
ООО ЦЭС "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ" 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 62, офис 1 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием Масленников Аркадий Сергеевич |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
ООО "СОВТЕХСТРОЙ" является учредителем 1 организации
1. |
ООО "НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 101000, г. Москва, пер. Колпачный, д. 6, стр. 5, пом.II, комн.5 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет сведений о правопредшественниках
ООО "СОВТЕХСТРОЙ" имеет 1 правопреемника
1. |
ООО "СОВТЕХСТРОЙ-1" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХСТРОЙ-1" |
Похожие компании
1. |
ООО "ФОНДАП"
г. Москва |
ИНН 7705578403 |
2. |
ООО "УТРО"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7804133074 |
3. |
ООО "АБ ГРУПП"
г. Москва |
ИНН 7703424599 |
4. |
ООО "АДМИРАЛ"
г. Москва |
ИНН 7735142212 |
5. |
ООО "ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО"
г. Ногинск, Московская область |
ИНН 5031125023 |
6. |
ООО "НАДЕЖДА"
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7802223935 |
7. |
ГСК "ГСК-1"
с. Тополево, Хабаровский край |
ИНН 2720057371 |