ООО ФИРМА "СТОПЛЕР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СТОПЛЕР"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 3 сентября 2019 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
4 марта 1994 года
Юридический адрес
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60
Уставный капитал
215,3 млн руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО ФИРМА "СТОПЛЕР"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087214006231 от 9 марта 1994 года
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тимирязевский г. Москвы
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 773113159277011 от 16 сентября 2016 года
Филиал №1 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО ФИРМА "СТОПЛЕР" — ИНН 7713006110 — согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2014 годы
Основные показатели отчетности компании за 2014 год
Чистая прибыль
804 тыс. руб.
Выручка
6,4 млн руб.
Капитал
299,7 млн руб.
Учредители
1. |
Яковлев Петр Эрикович ИНН 770701585810
с 19 ноября 2010 года
|
100%
|
2. |
Дамирова Миная Назимовна ИНН 770700587701
с 24 октября 2013 года
|
0%
|
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 19 арбитражных дел с участием ООО ФИРМА "СТОПЛЕР"
Связи
Руководитель ООО ФИРМА "СТОПЛЕР" также является руководителем или учредителем 54 других организаций
1. | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литера О, помещ. 1Н, офис 315 Строительство жилых и нежилых зданий Рулева Анна Игоревна |
2. | ООО "ММЗ" 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, зд. 3А Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Рулева Анна Игоревна |
3. | ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, литер А, пом. 6Н офис 84 Строительство жилых и нежилых зданий Рулева Анна Игоревна |
Учредители ООО ФИРМА "СТОПЛЕР" также являются руководителями или учредителями 5 других организаций
1. |
ООО ЦЕНТР КОНСАЛТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ "ТАЛИОН" 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, помещ. 93/1/2П Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Дамирова Миная Назимовна |
2. |
ООО "МИРАЖ-ПЛЮС" 121151, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 24 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Дамирова Миная Назимовна |
3. |
ООО "ПСК ВДОХНОВЕНИЕ" 141591, Московская область, г. Солнечногорск, д. Лопотово, тер. База Отдыха Нептун-2, стр. 1 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания Дамирова Миная Назимовна |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
ООО ФИРМА "СТОПЛЕР" является учредителем 1 организации
1. |
ООО "ГАЛАТЕЯ" 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, офис 805 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Похожие компании
1. |
СНТ "ВАСИЛЕК"
д. Байкузино, Удмуртская республика |
ИНН 1808351587 |
2. |
ООО "БЦИ"
г. Уфа, Башкортостан, республика |
ИНН 0268066492 |
3. |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ №370 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КООПЕРАТИВНЫХ ХОЗКЛАДОВЫХ
г. Самара, Самарская область |
ИНН 6313121029 |
4. |
СНТ "АВГУСТ"
г. Калининград, Калининградская область |
ИНН 3906045052 |
5. |
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОЛНЕЧНЫЙ 2"
г. Улан-Удэ, Бурятия, республика |
ИНН 0323348437 |
6. |
СНТ "ДРУЖБА"
п/ст Тарасиха Ст.Кеза, Нижегородская область |
ИНН 5228007926 |
7. |
СНТ "ОПТИМИСТ"
г. Клин, Московская область |
ИНН 5020057043 |