ООО "ТРАНСЛАДА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАДА"Загрузка...
Юридическое лицо ликвидировано 25 июня 2019 года
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
14 ноября 2000 года
Юридический адрес
433826, Ульяновская область, Николаевский район, с. Баевка
Сведения недостоверны (решение суда)
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Реквизиты ООО "ТРАНСЛАДА"
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 083011001177 от 25 июня 2003 года
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 081421324373001 от 20 ноября 2000 года
Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность ООО "ТРАНСЛАДА" — ИНН 0814130030 — согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2017 годы
Основные показатели отчетности компании за 2017 год
Чистая прибыль
0
Выручка
0
Капитал
-119 тыс. руб.
Учредители
1. |
Малышев Алексей Петрович ИНН 632147320513
с 4 февраля 2003 года
|
4,2 тыс. руб. |
2. |
Житков Александр Николаевич ИНН 632101102689
с 4 февраля 2003 года
|
2,1 тыс. руб. |
3. |
Фокин Сергей Викторович ИНН 632101112863
с 4 февраля 2003 года
|
2,1 тыс. руб. |
Загрузка...
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 5 арбитражных дел с участием ООО "ТРАНСЛАДА"
Связи
Руководители ООО "ТРАНСЛАДА" также являются руководителями или учредителями 27 других организаций
1. | ООО "КАПИТАЛ" 443088, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 13, этаж/комн 1/66 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Баширин Павел Владимирович |
2. | ООО "САМАРА-ТРАНЗИТ" 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Водников, д. 60, офис 806 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Баширин Павел Владимирович |
3. | ООО "СМП ВОЛГА" 443080, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 55, офис 1 Строительство жилых и нежилых зданий Баширин Павел Владимирович |
Учредители ООО "ТРАНСЛАДА" также являются руководителями или учредителями 4 других организаций
1. |
ФОНД "ПАТРИОТЫ ПОВОЛЖЬЯ" 445144, Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Вознесенского, д. 19 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры Малышев Алексей Петрович |
2. |
ООО "АВАДА" 445028, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Королева, д. 4, кв. 17 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами Житков Александр Николаевич |
3. |
ООО "ДИАС" 445144, Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Вознесенского, д. 19 Деятельность стоянок для транспортных средств Малышев Алексей Петрович Фокин Сергей Викторович |
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
Смотрите также
1. |
ООО "МАГНЕС"
г. Новороссийск, Краснодарский край |
ИНН 2315174124 |
2. |
ООО "МЕРИДИАН"
г. Москва |
ИНН 9718168060 |
3. |
СПК "РОМАШКА"
ст-ца Казанская, Краснодарский край |
ИНН 2332015477 |
4. |
ООО "КИБЕРЛАЙН"
г. Сызрань, Самарская область |
ИНН 6325048253 |
5. |
ООО "СТУДИЯ ОБУВНОГО РЕМОНТА "СТИВАЛЛИ-3"
г. Екатеринбург, Свердловская область |
ИНН 6658433847 |
6. |
ООО "НОВЫЙ ДОМ"
г. Долгопрудный, Московская область |
ИНН 5047123991 |
7. |
АО УК "ОМПК"
г. Великий Новгород, Новгородская область |
ИНН 9715309040 |